上海易量广告有限公司
- 法人: 崔羽鹤
- 注册资本: 100.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2012-01-12
- 办公地址: 上海市杨浦区江浦路627号e朋汇绿色科技园区3号楼101室
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
4
无角色
6
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
工商信息
- 法人代表 崔羽鹤
- 经营状态 存续
- 成立年限 10~15年
- 简称 易量、易量广告、上海易量
- 注册资本 100.00万元
- 实缴资本 100.00万元
- 英文名 Shanghai Yiliang Advertising Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 20~99
- 统一社信代码 91310114588725204J
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 588725204
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 310113000944481
- 登记机关 嘉定区市场监督管理局
- 核准日期 2023-09-18
- 营业期限 2012-01-12~2032-01-11
- 注册地址 上海市嘉定区汇源路55号8幢3层J1523室
- 国标行业 租赁和商务服务业->商务服务业->广告业->其他广告服务
- 专业行业 企业服务->广告营销->整合营销、服务/休闲/出行->出行票务服务->代驾、网络/游戏/传媒->影视直播音乐->短视频、网络/游戏/传媒->视频->短视频、服务/休闲/出行->公司商务服务->营销策划
- 公司简介 我们是一家广告整合营销公司,主要服务国内外企业及品牌。业务涉及搜索引擎营销(SEO)、品牌策划、社交媒体营销、短视频、KOL营销、OTT投放,e代驾等;公司丰富多样的媒体形式,总有一款适合你的客户。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
李文博 | 自然人股东 | 60.00万元 | 60.00% |
张雨 | 自然人股东 | 40.00万元 | 40.00% |
王柏麟 | - | - | 0.00% |
张帆 | - | - | 0.00% |
崔瑛 | - | - | 0.00% |
崔冲 | - | - | 0.00% |
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 李文博 | 崔羽鹤 | 2023-09-18 |
经营期限(营业期限)变 | 2012-01-12~2022-01-11 | 2012-01-12~2032-01-11 | 2021-11-11 |
经营期限(营业期限)变 | 2012-01-12~2022-01-11 | 2012-01-12~2032-01-11 | 2021-11-11 |
章程备案 | 无 | 2021-11-07章程备案 | 2021-11-11 |
经营期限(营业期限)变更 | 2012-01-12~2022-01-11 | 2012-01-12~2032-01-11 | 2021-11-11 |
投资人变更 | 崔瑛;李文博; | 李文博;张雨; | 2019-09-30 |
章程变更 | - | 2019-07-16章程备案 | 2019-09-30 |
章程备案 | - | 2019-07-16章程备案 | 2019-09-30 |
股东信息变更 | 崔瑛;李文博; | 李文博;张雨; | 2019-09-30 |
地址变更 | 上海市嘉定工业区汇源路55号8幢3层A区3171室 | 上海市嘉定区汇源路55号8幢3层J1523室 | 2019-09-30 |
高级管理人员变更 | 李文博;崔冲 | 崔瑛;李文博 | 2014-10-15 |
主要人员变更 | 李文博;崔冲 | 崔瑛;李文博 | 2014-10-15 |
投资人变更 | 李文博;崔冲; | 李文博;崔瑛; | 2014-10-15 |
负责人变更 | 崔冲 | 李文博 | 2014-10-15 |
股东信息变更 | 李文博;崔冲; | 李文博;崔瑛; | 2014-10-15 |
投资人变更 | 李文博;王柏麟; | 崔冲;李文博; | 2014-07-25 |
主要人员变更 | 王柏麟;李文博 | 李文博;崔冲 | 2014-07-25 |
负责人变更 | 李文博 | 崔冲 | 2014-07-25 |
股东信息变更 | 李文博;王柏麟; | 崔冲;李文博; | 2014-07-25 |
高级管理人员变更 | 王柏麟;李文博 | 李文博;崔冲 | 2014-07-25 |
共 29 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2019、2020、2021 | - | - | 313327*****.com | 021-5****216 | - | 74 |
崔瑛 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2013、2014、2015 | - | 1550****341 | 313327*****.com | - | - | 86 |
联系人共 11 条
解锁 查看更多信息
共 11 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
李文博 | 执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity