天津婉睿贸易有限公司
- 法人: 李然
- 注册资本: 10.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人独资)
- 成立时间: 2019-11-01
- 办公地址: 天津市红桥区金钟桥大街友联商贸楼317室
公司概览
联系人
公司高管
1
无角色
3
工商信息
- 法人代表 李然
- 经营状态 注销
- 成立年限 1~5年
- 简称 婉睿、天津婉睿、婉睿贸易
- 注册资本 10.00万元
- 实缴资本 10.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91120106MA06UKR88A
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA06UKR88
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 120106000195429
- 登记机关 天津市红桥区市场监督管理局
- 核准日期 2022-07-20
- 营业期限 2019-11-01~
- 注册地址 天津市红桥区金钟桥大街友联商贸楼317室
- 国标行业 批发和零售业->批发业->其他批发业->其他未列明批发业
- 专业行业 服装/鞋靴/箱包->女装上装女裤->女装、服装/鞋靴/箱包->婴童鞋服->童装、运动/户外/体育->运动鞋服用品->运动服、百货/厨具/宠物->宠物食品日用->宠物用品、服务/休闲/出行->公司商务服务->营销策划、汽车/骑行/车品->车辆汽车用品->汽车配件
- 公司简介 天津婉睿贸易有限公司经销批发的女装、童装、配饰、宠物用品、运动服饰、运动器械、女装、童装、配饰、宠物用品、运动服饰、运动器械畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。天津婉睿贸易有限公司经销的女装、童装、配饰、宠物用品、运动服饰、运动器械、女装、童装、配饰、宠物用品、运动服饰、运动器械品种齐全、价格合理。天津婉睿贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
李然 | 自然人股东 | - | 100.00% |
乔婉睿 | 自然人股东 | - | 0.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
董事、监事、经理人员信息 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-10-31;任职起始日期:2019-11-01;姓名:付春莹;国籍:中国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2021-01-22 |
主要人员变更 | 空 | 李然 | 2021-01-22 |
主要人员变更 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-10-31;任职起始日期:2019-11-01;姓名:付春莹;国籍:中国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2021-01-22 |
主要人员变更 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-10-31;任职起始日期:2019-11-01;姓名:乔婉睿;国籍:中国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2021-01-22 |
负责人变更 | 姓名:乔婉睿;[退出] | 姓名:李然;[新增] | 2021-01-22 |
主要人员变更 | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-10-31;任职起始日期:2019-11-01;姓名:乔婉睿;国籍:中国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2021-01-22 |
主要人员变更 | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-10-31;任职起始日期:2019-11-01;姓名:乔婉睿; 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2021-01-22 |
主要人员变更 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-10-31;任职起始日期:2019-11-01;姓名:乔婉睿; 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2021-01-22 |
法定代表人信息 | 姓名:乔婉睿;任聘单位:股东;任职截止日期:2022-11-30;任职起始日期:2019-11-01; | 姓名:李然;任聘单位:1;任职截止日期:2021-12-31;任职起始日期:2021-01-01; | 2021-01-22 |
主要人员变更 | - | 李然 | 2021-01-22 |
主要人员变更 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2022-10-31;任职起始日期:2019-11-01;姓名:付春莹; 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2021-01-22 |
共 11 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
付春莹 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2019、2020、2021 | - | 1380****135 | wanruimao*****6.com | - | - | 83 |
李然 | 执行董事,经理,经理,执行董事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 4 条
解锁 查看更多信息
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
李然 | 执行董事,经理,经理,执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity