漳州花舍商贸有限公司
- 法人: 胡艺彬
- 注册资本: 100.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2015-09-10
- 办公地址: 福建省漳州市龙文区石仓南路12号漳州中海2017P03地块13幢1单元302室
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
1
无角色
4
工商信息
- 法人代表 胡艺彬
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 花舍商贸、漳州花舍、花舍
- 注册资本 100.00万元
- 实缴资本 100.00万元
- 英文名 Zhangzhou Huashe Trading Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91350603MA32U0JX9J
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA32U0JX9
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 350603100045663
- 登记机关 漳州市龙文区市场监督管理局
- 核准日期 2021-06-29
- 营业期限 2015-09-10~2045-09-09
- 注册地址 福建省漳州市龙文区石仓南路12号漳州中海2017P03地块13幢1单元302室
- 国标行业 批发和零售业->批发业->其他批发业->其他未列明批发业
- 专业行业 食品/酒水/零食->饼干糕点酥饼->蛋糕、食品/酒水/零食->糖果/巧克力->牛轧糖、美妆/个护/洗漱->化妆彩妆工具->化妆品
- 公司简介 左喵甜品成立于2017年3月份,从刚开始的私房甜品,品牌一直定位于中高端甜品定制,产品有台湾工艺牛轧系列,凤梨酥伴手礼,商务甜品蛋糕定制等,坚持每天排单现做现售,保证品质和口感,在短短一年里取得了较大的成果。更是得到许多客户的支持和认可。2018年,左喵正式开始品牌招商,针对其产品,牛轧系列,凤梨酥等伴手礼,进行重新定位,将在各大商场成立品牌专柜,提供伴手礼个性定制以及蛋糕定制,并坚持用健康食材,做健康甜品,提供线上线下取送货,专车准时准点送达,让客户轻松愉快购物。左喵甜品选用的是时下流行的品尝+体会的品牌运营形式,提供干净的好茶,与舒适的休闲空间。更为重要的一点左喵甜品每道食物的质量有保证,品种多元化、价格经济实惠,与其它品牌单一的品种不同,左喵甜品加盟创业扶持多。左喵甜品被消费者和投资者看好,想必大家已经有所了解了。经营了多年,该品牌也积累了丰富的经营管理经验,是不错的商机。有好的品牌效应,有自己的顾客群。加盟商是不用顾虑太多的。适合创业的项目左喵甜品加盟详细流程介绍,低成本投资,高回报的项目,投资加盟让您轻松致富。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
胡艺彬 | 自然人股东 | - | 50.00% |
张志华 | 自然人股东 | - | 50.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 花卉、景观植物、美术工艺品、文化办公用品销售;礼仪庆典服务。 | 一般项目:化妆品批发;美发饰品销售;美甲服务;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用百货销售;礼仪服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:生活美容服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | 2021-06-29 |
章程变更 | 旧章程 | 2021-06-28章程修正案 经营范围 | 2021-06-29 |
地址变更 | 漳州市龙文区漳华中路508号夏商香榭花都1幢902号 | 福建省漳州市龙文区石仓南路12号漳州中海2017P03地块13幢1单元302室 | 2020-08-19 |
章程变更 | 旧章程 | 2020-08-14章程修正案第五条 | 2020-08-19 |
增、补、换照变更 | 旧照 *************** | 新照 ********MA32U0JX9J | 2019-05-17 |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2022 | - | 1369****718 | - | - | - | 84 |
工商年报联系人2022、2023 | - | 1369****718 | - | - | - | 84 |
胡** | 执行董事,总经理 | 1369****718 | - | - | - | 93 |
联系人共 5 条
解锁 查看更多信息
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
胡艺彬 | 执行董事,总经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity