广东厚德水准生物科技有限公司
- 法人: 赵玉环
- 注册资本: 20000.00万元
- 企业类型: 其他有限责任公司
- 成立时间: 2015-07-29
- 办公地址: 佛山市顺德区乐从镇兴乐社区居民委员会岭南大道南2号佛山中欧服务中心A1号楼5层520室(仅作办公用途)
公司概览
联系人
公司高管
2
销售专家
2
无角色
9
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
工商信息
- 法人代表 赵玉环
- 经营状态 在业
- 成立年限 5~10年
- 简称 厚德水准、厚德、厚德水准生物、广东厚德
- 注册资本 20000.00万元
- 实缴资本 4350.00万元
- 英文名 Guangdong Houde Level Biotechnology Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91440606351175371F
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 351175371
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 440681000722356
- 登记机关 佛山市顺德区市场监督管理局
- 核准日期 2022-08-04
- 营业期限 2015-07-29~
- 注册地址 佛山市顺德区乐从镇兴乐社区居民委员会岭南大道南2号佛山中欧服务中心A1号楼5层520室(仅作办公用途)
- 国标行业 科学研究和技术服务业->研究和试验发展->医学研究和试验发展->医学研究和试验发展
- 专业行业 家具/家纺/家饰->卧窒家具家居->床、其他、保健/药品/医疗->生物医药->CRO、保健/药品/医疗->医疗/保健器械、服务/休闲/出行
- 公司简介 广东厚德水准生物科技有限公司是一家以中科院科学家团队为核心成员,具有领先技术优势的高新生物科技企业,该公司于2015年07月29日注册于佛山,其主营业务和产品为:生物科研试剂和临床诊断试剂产品的研发生产以及单克隆抗体药物的研发和产业化。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
深圳晟盈富诚科技合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | - | 24.65% |
深圳康岳恒泰生物科技合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | - | 0.35% |
深圳市厚朴生物投资有限公司 | 企业法人 | - | 70.00% |
深圳市南岳资产管理有限公司 | 企业法人 | - | 5.00% |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
股东信息变更 | - | 股东变更 | 2022-08-04 |
负责人变更 | 许建国 | 赵玉环 | 2021-08-12 |
高级管理人员变更 | 区浚涛,监事;许建国,执行董事兼经理 | 区浚涛,监事;赵玉环,执行董事兼经理 | 2021-08-12 |
主要人员变更 | 区浚涛,监事;许建国,执行董事兼经理 | 区浚涛,监事;赵玉环,执行董事兼经理 | 2021-08-12 |
章程变更 | - | 章程备案 | 2021-05-06 |
经营范围变更 | 生物技术开发,技术咨询,技术服务;生物药的研发、生产、销售和批发;动物疾病模型,以及这些模型的药物、疫苗、医疗设备的研发、生产、销售、服务、批发及临床研究服务。科研试剂及耗材(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物、易制毒化学品)的研发、生产、销售及批发(特定商品除外);实验仪器开发、生产、销售及批发;实验室产品进出口贸易、批发业务、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务。 | 生物技术开发,技术咨询,技术服务;生物药的研发、生产、销售和批发;动物疾病模型,以及这些模型的药物、疫苗、医疗设备的研发、生产、销售、服务、批发及临床研究服务。科研试剂及耗材(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物、易制毒化学品)的研发、生产、销售及批发(特定商品除外);实验仪器开发、生产、销售及批发;实验室产品进出口贸易、批发业务、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 2021-04-30 |
章程变更 | - | 章程备案 | 2021-04-30 |
股东信息变更 | 宫捷,执行董事,经理;许建春,监事 | 区浚涛,监事;许建国,执行董事,经理 | 2020-01-14 |
地址变更 | 佛山市顺德区乐从镇岭南大道南2号A1栋7层721室 | 佛山市顺德区乐从镇兴乐社区居民委员会岭南大道南2号佛山中欧服务中心A1号楼5层520室(仅作办公用途) | 2020-01-14 |
高级管理人员变更 | 宫捷,执行董事,经理;许建春,监事 | 区浚涛,监事;许建国,执行董事,经理 | 2020-01-14 |
主要人员变更 | 宫捷,执行董事,经理;许建春,监事 | 区浚涛,监事;许建国,执行董事,经理 | 2020-01-14 |
负责人变更 | 宫捷 | 许建国 | 2020-01-14 |
股东变更 | - | 股东发生变更 | 2019-12-11 |
股东信息变更 | - | 股东发生变更 | 2019-12-11 |
章程变更 | - | 章程 | 2019-12-11 |
注册资本变更 | 10000.00 | 20000.00 | 2016-05-12 |
股东信息变更 | - | 股东发生变更 | 2016-04-07 |
股东变更 | - | 股东发生变更 | 2016-04-07 |
共 18 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
075728839278 | - | - | - | 0757-2****278 | - | 72 |
区浚涛 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2022、2023 | - | - | nanyuezich*****nyueasset.com | 0757-2****278 | - | 74 |
联系人共 12 条
解锁 查看更多信息
共 12 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
宫捷 | 执行董事 | 宫捷,厚德水准执行董事。 |
赵玉环 | 执行董事,经理,执行董事兼经理 | - |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
融资历程
融资金额(万元) | 融资轮数 | 投资方 | 披露时间 |
---|---|---|---|
未披露 | 天使轮 | 南岳资产 | 2016-03-01 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity