海南鼎莱建筑劳务有限公司
- 法人: 李一平
- 注册资本: 50058.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2020-07-15
- 办公地址: 海南省海口市龙华区世贸东路2号世贸雅苑F座803众创空间-234号
公司概览
联系人
公司高管
1
无角色
6
工商信息
- 法人代表 李一平
- 经营状态 存续
- 成立年限 1~5年
- 简称 鼎莱、鼎莱建筑劳务、海南鼎莱
- 注册资本 50058.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Hainan Dinglai Construction Service Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91460000MA5TLD1H85
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA5TLD1H8
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 460000002326072
- 登记机关 海南省市场监督管理局
- 核准日期 2022-01-12
- 营业期限 2020-07-15~
- 注册地址 海南省海口市龙华区世贸东路2号世贸雅苑F座803众创空间-234号
- 国标行业 建筑业->建筑装饰、装修和其他建筑业->建筑装饰和装修业->公共建筑装饰和装修
- 专业行业 农资/化工/环保->能源化工/材料->电力
- 公司简介 海南鼎莱建筑劳务有限公司成立于2020年,企业注册资本50058万人民币。公司经营:许可项目:各类工程建设活动;电力设施承装、承修、承试;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;建设工程设计;建设工程监理;消防设施工程施工;道路货物运输(不含危险货物);国际道路货物运输;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化工程施工;建设工程勘察;水运工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:土石方工程施工;机械设备租赁;建筑装饰材料销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;园林绿化工程施工;工程管理服务;金属结构制造;管道运输设备销售;轻质建筑材料销售;国内货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务;建筑用钢筋产品销售;建筑工程机械与设备租赁;建筑物清洁服务;承接总公司工程建设业务;对外承包工程;建筑材料销售;节能管理服务;市政设施管理;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工;建筑工程用机械制造;建筑材料生产专用机械制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)...
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
李仁杰 | 自然人股东 | - | 49.00% |
李一平 | 自然人股东 | - | 51.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
联络人员变更 | 李文博 | 李一平 | 2022-01-12 |
章程备案 | 无 | 章程备案 | 2022-01-12 |
章程备案 | - | 章程备案 | 2022-01-12 |
地址变更 | 海南省海口市龙华区坡博路439号德佳公寓11层 | 海南省海口市龙华区世贸东路2号世贸雅苑F座803众创空间-234号 | 2022-01-12 |
高级管理人员变更 | 李一平(执行董事兼总经理),李文博(监事) | 李一平(执行董事兼总经理),赵洪波(监事) | 2021-05-19 |
主要人员变更 | 李一平(执行董事兼总经理),李文博(监事) | 李一平(执行董事兼总经理),赵洪波(监事) | 2021-05-19 |
章程备案 | - | 章程备案 | 2021-05-19 |
主要人员变更 | 李文博、李仁杰 | 李一平、李文博 | 2020-07-30 |
高级管理人员变更 | 李文博、李仁杰 | 李一平、李文博 | 2020-07-30 |
股东信息变更 | 李文博:100%; | 李仁杰:49%;李一平:51%; | 2020-07-30 |
负责人变更 | 李文博 | 李一平 | 2020-07-30 |
投资人变更 | 李文博:100%; | 李仁杰:49%;李一平:51%; | 2020-07-30 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-07-30 |
共 13 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
李文博 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2023 | - | 1868****965 | 187298572*****3.com | - | - | 83 |
李一平 | 执行董事,总经理,财务负责人,执行董事兼总经理 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 7 条
解锁 查看更多信息
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
李一平 | 执行董事,总经理,财务负责人,执行董事兼总经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity