佛山市爱康卓越酒店用品有限公司
- 法人: 孙方平
- 注册资本: 300.00万元
- 企业类型: 其他有限责任公司
- 成立时间: 2017-05-04
- 办公地址: 佛山市南海区里水镇甘蕉上街村鱼头工业区3号(住所申报)
公司概览
联系人
公司高管
2
销售专家
1
无角色
6
工商信息
- 法人代表 孙方平
- 经营状态 在业
- 成立年限 5~10年
- 简称 佛山爱康卓越、爱康卓越、爱康卓越酒店用品
- 注册资本 300.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Foshan Aikang Excellent Hotel Supplies Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91440605MA4WH9BD7G
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA4WH9BD7
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 440682000886491
- 登记机关 佛山市南海区市场监督管理局
- 核准日期 2022-11-04
- 营业期限 2017-05-04~
- 注册地址 佛山市南海区里水镇甘蕉上街村鱼头工业区3号(住所申报)
- 国标行业 制造业->金属制品业->金属制日用品制造->金属制厨房用器具制造
- 专业行业 服务/休闲/出行->酒店住宿民宿->酒店、百货/厨具/宠物->纸巾纸品湿巾->生活用纸
- 公司简介 爱康卓越酒店用品有限公司有限公司为佛山洁达纸业有限公司全资子公司,洁达创立于2001年,是一家集纸业,门业,彩印,清洁用品,清洁设备,包装材料,酒店用品研发、制造、销售为一体的大型民营企业集团,公司主营产品有生活用纸、商用纸品、酒店用品、包装材料、清洁用品、彩印印刷,门业制造等多行业产品,现拥有3000多个销售网点,产品销往100多个国家和地区,现已成长为中国生活用纸出口品牌和一站式低值易耗品的供应商,酒店用品供应链行业龙头企业。拥有完整、科学的质量管理体系。佛山市爱康卓越酒店用品有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
孙方平 | 自然人股东 | 15.00万元 | 5.00% |
刘晓霞 | 自然人股东 | 15.00万元 | 5.00% |
佛山洁达骐瑞国际贸易有限公司 | 企业法人 | 270.00万元 | 90.00% |
孙方敏 | 自然人股东 | - | 100.00% |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 其他有限责任公司 | 2022-11-04 |
负责人变更 | 孙方敏 | 孙方平 | 2022-11-04 |
企业类型变更 | 1151 | 1190 | 2022-11-04 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 其他有限责任公司 | 2022-11-04 |
章程备案 | - | 章程 | 2022-11-04 |
主要人员变更 | 叶益义,监事;孙方敏,执行董事,经理 | 孙方平,执行董事(法定代表人)兼经理;刘晓霞,监事;孙方平,财务负责人 | 2022-11-04 |
章程备案 | - | 章程 | 2022-11-04 |
股东信息变更 | - | 股东变更 | 2022-11-04 |
股东变更 | - | 股东发生变更 | 2017-05-17 |
章程变更 | - | 章程 | 2017-05-17 |
主要人员变更 | 孙方敏,监事;叶益义,执行董事,经理 | 孙方敏,执行董事,经理;叶益义,监事 | 2017-05-17 |
股东信息变更 | - | 股东发生变更 | 2017-05-17 |
法定代表人变更 | 叶益义 | 孙方敏 | 2017-05-17 |
章程变更 | - | 章程 | 2017-05-16 |
负责人变更 | 叶益义 | 孙方敏 | 2017-05-16 |
共 16 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
孙方平 | 财务负责人,经理,执行董事(法定代表人),执行董事(法定代表人)兼经理,财务负责人 | - | - | - | - | 79 |
叶** | 监事,销售部总经理 | 1380****257 | - | 0757-8****234 | - | 95 |
刘晓霞 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 9 条
解锁 查看更多信息
共 9 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
孙方平 | 财务负责人,经理,执行董事(法定代表人),执行董事(法定代表人)兼经理,财务负责人 | - |
孙方敏 | 执行董事,经理,执行董事,经理 | - |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity