鄂尔多斯市金澳房地产开发有限责任公司
- 法人: 刘永奇
- 注册资本: 7815.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2007-10-16
- 办公地址: 康巴什新区
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
6
无角色
12
工商信息
- 法人代表 刘永奇
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 金澳、鄂尔多斯金澳、金澳房地产
- 注册资本 7815.00万元
- 实缴资本 7815.00万元
- 英文名 Ordos Jinao Real Estate Development Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91150691667319749U
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 667319749
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 152702000000082
- 登记机关 鄂尔多斯市东胜区行政审批和政务服务局
- 核准日期 2023-09-15
- 营业期限 2007-10-16~2027-10-15
- 注册地址 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇109北辅路天骏国际汽车修配基地A区A11号楼
- 国标行业 房地产业->房地产业->房地产开发经营->房地产开发经营
- 专业行业 建材/门窗/水电->房产服务/装修->房地产
- 公司简介 鄂尔多斯市金澳房地产开发有限责任公司办公室地址位于史称“河套人文化”的鄂尔多斯,鄂尔多斯鄂尔多斯市康巴什新区,于2007年10月16日在鄂尔多斯市工商行政管理局康巴什新区分局注册成立,注册资本为51265万人民币元,在公司发展壮大的16年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营房地产开发、经营。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于鄂尔多斯房地产开发商黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
马少奇 | 自然人股东 | 2881.05万元 | 36.87% |
陈运 | 自然人股东 | 1005.02万元 | 12.86% |
郝家熠 | 自然人股东 | 2814.05万元 | 36.01% |
侯策策 | 自然人股东 | 744.45万元 | 9.53% |
王文明 | 自然人股东 | 2430.00万元 | 4.74% |
鄂尔多斯市金山房地产开发(集团)有限责任公司 | - | - | 0.00% |
身份证 | - | - | 0.00% |
贾海军 | - | - | 0.00% |
新华信托股份有限公司 | - | - | 0.00% |
尚文智 | - | - | 0.00% |
共 10 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 51265 | 7815 | 2023-09-15 |
地址变更 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区西纬八路以北2号楼3单元605 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇109北辅路天骏国际汽车修配基地A区A11号楼 | 2019-05-07 |
投资人变更 | 陈运,马少奇,尚文智,王文明,鄂尔多斯市金山房地产开发(集团)有限责任公司,郝家熠,侯策策 | 陈运,马少奇,王文明,郝家熠,侯策策 | 2018-09-03 |
股东信息变更 | 陈运,马少奇,尚文智,王文明,鄂尔多斯市金山房地产开发(集团)有限责任公司,郝家熠,侯策策 | 陈运,马少奇,王文明,郝家熠,侯策策 | 2018-09-03 |
股东信息变更 | 尚文智,王文明,鄂尔多斯市金山房地产开发(集团)有限责任公司,新华信托股份有限公司 | 陈运,马少奇,尚文智,王文明,鄂尔多斯市金山房地产开发(集团)有限责任公司,郝家熠,侯策策 | 2018-08-15 |
投资人变更 | 尚文智,王文明,鄂尔多斯市金山房地产开发(集团)有限责任公司,新华信托股份有限公司 | 陈运,马少奇,尚文智,王文明,鄂尔多斯市金山房地产开发(集团)有限责任公司,郝家熠,侯策策 | 2018-08-15 |
主要人员变更 | 黄晓东(执行董事),王文明(监事),尚文智(经理) | 刘永奇(执行董事,经理),王平(监事) | 2018-08-15 |
地址变更 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区西纬八路以北2号楼3单元605 | 2018-08-15 |
法定代表人变更 | 尚文智 | 刘永奇 | 2018-08-15 |
高级管理人员变更 | 黄晓东(执行董事),王文明(监事),尚文智(经理) | 刘永奇(执行董事,经理),王平(监事) | 2018-08-15 |
联络员备案 | 姓名: 身份证 | 姓名:贾海军 | 2015-05-29 |
主管部门(出资人) | 姓名: 身份证 | 姓名:贾海军 [新增] | 2015-05-29 |
共 12 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
13947373333 | - | 1394****333 | - | - | - | 84 |
工商年报联系人2023 | - | - | 14362539*****.com | ****999 | - | 74 |
工商年报联系人2017 | - | - | wangwenming880*****6.com | ****615 | - | 74 |
联系人共 18 条
解锁 查看更多信息
共 18 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
黄晓东 | 执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity