幸福奥凯航空企业管理有限公司
- 法人: 杨明亮
- 注册资本: 56052.21万元
- 企业类型: 其他有限责任公司
- 成立时间: 2016-02-25
- 办公地址: 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路19号311室
公司概览
联系人
公司高管
6
销售专家
1
无角色
17
工商信息
- 法人代表 杨明亮
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 幸福奥凯、奥凯、奥凯航空
- 注册资本 56052.21万元
- 实缴资本 52689.08万元
- 英文名 Happy Aokai Aviation Enterprise Management Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91110115MA003TJW54
- 纳税人识别号 91110115MA003TJW54
- 组织机构代码 MA003TJW5
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 110115020745363
- 登记机关 北京市大兴区市场监督管理局
- 核准日期 2024-02-28
- 营业期限 2016-02-25~2066-02-24
- 注册地址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天河西路19号311室
- 国标行业 租赁和商务服务业->商务服务业->综合管理服务->其他综合管理服务
- 专业行业 服务/休闲/出行->出行票务服务->航空公司、汽车/骑行/车品->海空交通工具->飞机、物流运输->运输服务->航空运输、其他
- 公司简介 幸福奥凯是一家航空服务提供商,专注于航空运输领域,主要从事飞机的管理、基地运营和航线的管理和运营等工作,并为用户提供如需咨询航班计划、办理客票和航空相关运输等服务。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
天津顺泰投资中心(有限合伙) | 内资合伙企业 | 13452.53万元 | 24.00% |
西安航空航天投资股份有限公司 | 法人股东 | 36433.94万元 | 65.00% |
奥凯航空有限公司 | 企业法人 | 2802.61万元 | 5.00% |
北京幸福众持投资管理有限公司 | 企业法人 | 3363.13万元 | 6.00% |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
主要人员变更 | 曹海鹏,高金国,韩晨曦,李峰立,路超,罗奕凯*,彭仕兵,王旺松,王鹍,赵侃 | 曹海鹏,高金国,韩晨曦,李峰立,李晓涛,路超,彭仕兵,王旺松,王鹍,杨明亮*,赵侃 | 2024-02-28 |
法定代表人变更 | 罗奕凯 | 杨明亮 | 2024-02-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 曹海鹏,高金国,韩晨曦,李峰立,路超,罗奕凯,马强*,彭仕兵,王旺松,王鹍,赵侃 | 曹海鹏,高金国,韩晨曦,李峰立,路超,罗奕凯*,彭仕兵,王旺松,王鹍,赵侃 | 2023-08-01 |
主要人员变更 | 曹海鹏,高金国,韩晨曦,李峰立,路超,罗奕凯,马强*,彭仕兵,王旺松,王鹍,赵侃 | 曹海鹏,高金国,韩晨曦,李峰立,路超,罗奕凯*,彭仕兵,王旺松,王鹍,赵侃 | 2023-08-01 |
法定代表人 | 马强 | 罗奕凯 | 2023-08-01 |
董事(理事)、经理、监事 | 冯浚,韩晨曦,李峰立,林少恒,路超,马强*,蒙彬斌,吴博,于庆伟,赵宏伟 | 曹海鹏,高金国,韩晨曦,李峰立,路超,罗奕凯,马强*,彭仕兵,王旺松,王鹍,赵侃 | 2023-04-26 |
法定代表人变更 | 李振高 | 马强 | 2020-10-21 |
主要人员变更 | 何琳,胡治刚,李峰立,李振高*,路超,蒙彬斌,王双文,吴博,于庆伟,赵宏伟 | 冯浚,韩晨曦,李峰立,林少恒,路超,马强*,蒙彬斌,吴博,于庆伟,赵宏伟 | 2020-10-21 |
高级管理人员变更 | 李振高*董事长[退出]赵宏伟董事胡治刚董事[退出]路超董事李峰立董事王双文董事[退出]何琳董事[退出]李振高*经理[退出]于庆伟监事会主席吴博监事蒙彬斌监事 | 马强*董事长[新增]路超董事韩晨曦董事[新增]林少恒董事[新增]冯浚董事[新增]李峰立董事赵宏伟董事马强*经理[新增]于庆伟监事会主席蒙彬斌监事吴博监事 | 2020-10-21 |
投资人变更 | 西安航空航天投资股份有限公司法人股东幸福航空控股有限公司企业法人[退出]北京幸福众持投资管理有限公司企业法人奥凯航空有限公司企业法人 | 西安航空航天投资股份有限公司法人股东天津顺泰投资中心(有限合伙)内资合伙企业[新增]北京幸福众持投资管理有限公司企业法人奥凯航空有限公司企业法人 | 2020-04-22 |
股东信息变更 | 1 西安航空航天投资股份有限公司 36433.94 法人股东;2 幸福航空控股有限公司 13452.53 企业法人;3 北京幸福众持投资管理有限公司 3363.13 企业法人;4 奥凯航空有限公司 2802.61 企业法人 | 1 西安航空航天投资股份有限公司 36433.94 法人股东;2 天津顺泰投资中心(有限合伙) 13452.53 内资合伙企业;3 北京幸福众持投资管理有限公司 3363.13 企业法人;4 奥凯航空有限公司 2802.61 企业法人 | 2020-04-22 |
高级管理人员变更 | 李振高*董事长路超董事王双文董事蒋涛董事[退出]胡治刚董事周庆升董事[退出]何琳董事李振高*经理李宏亮监事会主席[退出]韩晶监事[退出]蒙彬斌监事 | 李振高*董事长赵宏伟董事[新增]胡治刚董事路超董事李峰立董事[新增]王双文董事何琳董事李振高*经理于庆伟监事会主席[新增]吴博监事[新增]蒙彬斌监事 | 2020-04-22 |
主要人员变更 | 韩晶,何琳,胡治刚,蒋涛,李宏亮,李振高*,路超,蒙彬斌,王双文,周庆升 | 何琳,胡治刚,李峰立,李振高*,路超,蒙彬斌,王双文,吴博,于庆伟,赵宏伟 | 2020-04-22 |
投资人变更 | 幸福航空控股有限公司企业法人奥凯航空有限公司企业法人北京幸福众持投资管理有限公司企业法人 | 西安航空航天投资股份有限公司法人股东[新增]幸福航空控股有限公司企业法人北京幸福众持投资管理有限公司企业法人奥凯航空有限公司企业法人 | 2018-11-12 |
法定代表人变更 | 罗雪平 | 李振高 | 2018-11-12 |
股东信息变更 | 奥凯航空有限公司,企业法人,北京幸福众持投资管理有限公司,企业法人,幸福航空控股有限公司,企业法人 | 奥凯航空有限公司,企业法人,北京幸福众持投资管理有限公司,企业法人,西安航空航天投资股份有限公司,法人股东,幸福航空控股有限公司,企业法人 | 2018-11-12 |
高级管理人员变更 | 罗雪平*董事长[退出]干伟副董事长[退出]周舰董事[退出]周庆升董事张为红董事[退出]罗雪平*经理[退出]李宏亮监事会主席韩晶监事刘勇监事[退出] | 李振高*董事长[新增]何琳董事[新增]蒋涛董事[新增]路超董事[新增]王双文董事[新增]胡治刚董事[新增]周庆升董事李振高*经理[新增]李宏亮监事会主席蒙彬斌监事[新增]韩晶监事 | 2018-11-12 |
主要人员变更 | 干伟,韩晶,李宏亮,刘勇,罗雪平*,张为红,周舰,周庆升 | 韩晶,何琳,胡治刚,蒋涛,李宏亮,李振高*,路超,蒙彬斌,王双文,周庆升 | 2018-11-12 |
高级管理人员变更 | 1罗雪平董事长2刘捷音副董事长3周庆升董事4周舰董事5干伟董事6罗雪平经理7李宏亮监事会主席8韩晶监事9刘勇监事 | 1罗雪平董事长2干伟副董事长3周舰董事4周庆升董事5张为红董事6罗雪平经理7李宏亮监事会主席8韩晶监事9刘勇监事 | 2017-06-29 |
主要人员变更 | 1 罗雪平 董事长;2 刘捷音 副董事长;3 周舰 董事;4 干伟 董事;5 周庆升 董事;6 罗雪平 经理;7 李宏亮 监事会主席;8 刘勇 监事;9 韩晶 监事 | 1 罗雪平 董事长;2 干伟 副董事长;3 周舰 董事;4 周庆升 董事;5 张为红 董事;6 罗雪平 经理;7 李宏亮 监事会主席;8 刘勇 监事;9 韩晶 监事 | 2017-06-29 |
共 31 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
路超 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
马强 | 经理,董事长 | - | - | - | - | 79 |
胡治刚 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 24 条
解锁 查看更多信息
共 24 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
路超 | 董事 | - |
李峰立 | 董事 | - |
冯浚 | 董事 | - |
韩晨曦 | 董事 | - |
赵宏伟 | 董事 | - |
林少恒 | 董事 | - |
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
融资历程
融资金额(万元) | 融资轮数 | 投资方 | 披露时间 |
---|---|---|---|
未披露 | 战略投资 | 航融航空产业股权投资管理(天津) | 2020-04-22 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity