龙岩灏博文化传播有限公司
- 法人: 卢明敏
- 注册资本: 100.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2019-03-22
- 办公地址: 福建省龙岩市新罗区南城街道双泉路78号城市桂冠11栋303室
公司概览
联系人
公司高管
1
无角色
5
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
工商信息
- 法人代表 卢明敏
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 灏博、灏博文化、龙岩灏博
- 注册资本 100.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Longyan Haobo Culture Communication Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~20
- 统一社信代码 91350802MA32KXNL1N
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA32KXNL1
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 350802100121741
- 登记机关 龙岩市新罗区市场监督管理局
- 核准日期 2023-12-29
- 营业期限 2019-03-22~2049-03-21
- 注册地址 福建省龙岩市新罗区西陂街道华莲社区龙岩大道280号C幢901室
- 国标行业 文化、体育和娱乐业->文化艺术业->文艺创作与表演->文艺创作与表演
- 专业行业 网络/游戏/传媒->社交购物运营->跨境电商、电商零售->跨境电商->跨境电商、美妆/个护/洗漱->化妆彩妆工具->化妆品、企业服务->企业通用服务->咨询服务、服务/休闲/出行->公司商务服务->营销策划、网络/游戏/传媒->互联网络网站->互联网
- 公司简介 公司是做跨境电商 ,主做东南亚市场,主要品类是化妆品,护肤品和小家电为主
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
陈云龙 | 自然人股东 | 50.00万元 | 50.00% |
卢明敏 | 自然人股东 | 50.00万元 | 50.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
公司类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2023-12-29 |
章程备案 | 旧章程 | 新章程 | 2023-12-29 |
公司类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2023-12-29 |
股东信息变更 | 卢明敏 证照号码:*** | 卢明敏 证照号码:***陈云龙 证照号码:*** | 2023-12-29 |
股东变更 | 卢明敏 证照号码:*** | 卢明敏 证照号码:***陈云龙 证照号码:*** | 2023-12-29 |
章程变更 | 旧章程 | 2021-09-14第五、六条 | 2021-09-16 |
地址变更 | 福建省龙岩市新罗区南城街道双泉路78号城市桂冠11栋303室 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道华莲社区龙岩大道280号C幢901室 | 2021-09-16 |
经营范围变更 | 文艺创作与表演;提供企业营销策划服务;基础软件开发;应用软件开发;信息技术咨询服务;其他机械设备及电子产品批发;其他电子产品零售;其他未列明商务服务业;国内贸易代理服务;互联网零售;互联网域名注册服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:文艺创作;市场营销策划;项目策划与公关服务;企业形象策划;软件开发;信息技术咨询服务;机械设备销售;电子产品销售;商务代理代办服务;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网域名注册服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2021-09-16 |
共 8 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
卢美华 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2019、2021 | - | 1598****873 | 30954622*****.com | - | - | 86 |
工商年报联系人2022 | - | 1598****873 | - | - | - | 84 |
联系人共 6 条
解锁 查看更多信息
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
卢明敏 | 执行董事,经理,经理,执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity