安徽易森碳能源技术有限公司
- 法人: 邓兰兰
- 注册资本: 10000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人独资)
- 成立时间: 2021-03-23
- 办公地址: 安徽省铜陵市郊区桥南办事处4S店集群
公司概览
联系人
公司高管
1
无角色
6
工商信息
- 法人代表 邓兰兰
- 经营状态 存续
- 成立年限 1~5年
- 简称 易森、易森碳能源、安徽易森
- 注册资本 10000.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 -
- 统一社信代码 91340711MA2WUHJT8P
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA2WUHJT8
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 340711000018832
- 登记机关 义安区市场监督管理局
- 核准日期 2022-10-25
- 营业期限 2021-03-23~
- 注册地址 安徽省铜陵市义安区义安经济开发区管委会四楼
- 国标行业 科学研究和技术服务业->研究和试验发展->工程和技术研究和试验发展->工程和技术研究和试验发展
- 专业行业 建材/门窗/水电->门禁安防消防->物联网、物联网
- 公司简介 安徽易森碳能源技术有限公司办公室地址位于中国古铜都,当代铜基地铜陵,安徽省铜陵市郊区桥南办事处4S店集群,于2021年03月23日在铜陵市郊区市场监督管理局注册成立,注册资本为10000(万元),在公司发展壮大的2年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营节能减排技术开发与改造,碳排放综合资源管理,合同能源管理,节能减排产品销售,碳排放监测数据收集管,不良资产处置事务代理,自营和代理各类商品及技术的进出口,CCER项目开发,充电桩、锂电池、氢能源动力电池、氢能源发动机制造,充电设施、充电站建设、销售、安装,新能源汽车零部件开发、生产、销售,平行进口汽车及零配件销售,互联网技术研发及推广,汽车租赁,能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广,非融资担保服务,企业信用管理咨询服务,为创业企业提供创业管理服务业务,接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务,数字积分管理系统开发,一卡通技术开发,智能管理系统、数据管理软件的技术开发及技术转让,数据库管理,供应链管理,网站建设及网络平台、电子商务平台的技术开发,智能卡技术开发与销售,广告设计、制作、代理、发布,云计算、物联网、智能网络技术开发,网络竞技游戏开发,国内贸易代理,计算机软硬件技术开发与销售,经济信息咨询。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于铜陵节能设备公司行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
戴兵 | 自然人股东 | 10000.00万元 | 100.00% |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
主要人员变更 | 王方玉、戴兵 | 王方玉、邓兰兰 | 2022-10-25 |
其他事项备案 | 统计证 | 单位办理住房公积金缴存登记 | 2022-10-25 |
其他事项备案 | 公章刻制备案 | 开户许可证 | 2022-10-25 |
地址变更 | 安徽省铜陵市郊区桥南办事处4S店集群 | 安徽省铜陵市义安区义安经济开发区管委会四楼 | 2022-10-25 |
法定代表人变更 | 戴兵 | 邓兰兰 | 2022-10-25 |
其他事项备案 | 统计证 | 社会保险登记证 | 2021-08-04 |
高级管理人员变更 | 王方玉、韩璐 | 王方玉、戴兵 | 2021-08-04 |
负责人变更 | 韩璐 | 戴兵 | 2021-08-04 |
其他事项备案 | 营业执照 | 税务登记证 | 2021-08-04 |
主要人员变更 | 王方玉、韩璐 | 王方玉、戴兵 | 2021-08-04 |
共 10 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2022、2023 | - | 1894****577 | yisent*****3.com | - | - | 83 |
王方玉 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
韩璐 | 财务负责人 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 7 条
解锁 查看更多信息
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
戴兵 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity