镇赉县敬龙纸业有限责任公司
- 法人: 夏淑兰
- 注册资本: 70.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人独资)
- 成立时间: 2018-02-28
- 办公地址: 吉林省镇赉县白齐铁路镇坦公路西
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
2
无角色
8
工商信息
- 法人代表 夏淑兰
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 敬龙、镇赉敬龙、敬龙纸业
- 注册资本 70.00万元
- 实缴资本 70.00万元
- 英文名 Zhenlai Jinglong Paper Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91220821MA154BTE43
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA154BTE4
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 220821200106783
- 登记机关 镇赉县市场监督管理局
- 核准日期 2022-09-06
- 营业期限 2018-02-28~2038-02-27
- 注册地址 吉林省镇赉县白齐铁路北镇坦公路西5区10段143号
- 国标行业 制造业->造纸和纸制品业->纸制品制造->其他纸制品制造
- 专业行业 百货/厨具/宠物->纸巾纸品湿巾->纸业
- 公司简介 镇赉县敬龙纸业有限责任公司办公室地址位于大型商品粮基地市白城,白城吉林省镇赉县白齐铁路镇坦公路西,于2014年04月22日在白城工商局注册成立,在公司发展壮大的9年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营纸业,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,目前团队人数有21人,我公司属于白城造纸业黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
李洪峰 | - | - | 0.00% |
夏淑兰 | 自然人股东 | - | 100.00% |
周莹 | - | - | 0.00% |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | - | 0 | 2022-09-06 |
章程备案 | - | 0 | 2022-09-06 |
股东信息变更 | 股东(发起人)名称:周莹,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:28万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2038-02-27,股东(发起人)名称:李洪峰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:42万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2038-02-27, | 股东(发起人)名称:夏淑兰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:70万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2038-02-27, | 2022-09-06 |
主要人员变更 | 姓名:刘金凤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李洪峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:李洪峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:周莹,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:******,联系电话:******, | 姓名:夏淑兰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:刘金凤,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:夏淑兰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:周莹,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:******,联系电话:******, | 2022-09-06 |
联络人员变更 | 姓名:周莹,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******, | 姓名:夏淑兰,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******, | 2022-09-06 |
企业类型变更 | 1130 | 1151 | 2022-09-06 |
负责人变更 | 李洪峰 | 夏淑兰 | 2022-09-06 |
清算组负责人电话 | - | ****** | 2014-11-03 |
清算组变更 | - | 李洪峰 | 2014-11-03 |
共 10 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2019 | - | 1514****311 | 20343104*****.com | - | - | 86 |
周莹 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2019、2020、2021 | - | 1514****311 | 20343104*****.com | - | - | 86 |
联系人共 10 条
解锁 查看更多信息
共 10 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
李洪峰 | 执行董事,经理,执行董事兼总经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity