普蔓云南环境科技集团有限公司
- 法人: 白俊涛
- 注册资本: 60000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2021-11-16
- 办公地址: 云南省楚雄彝族自治州楚雄市高新区永安路北侧彝人古镇三期C53幢
公司概览
联系人
公司高管
1
无角色
5
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
专利信息
专利总数
2
专利数排名
75%以后
专利总数
2
工商信息
- 法人代表 白俊涛
- 经营状态 存续
- 成立年限 1~5年
- 简称 普蔓云南、普蔓云南环境、普蔓云南集团
- 注册资本 60000.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 -
- 统一社信代码 91532300MA7C2FD56L
- 纳税人识别号 91532300MA7C2FD56L
- 组织机构代码 MA7C2FD56
- 曾用名 普蔓(河北)环境科技集团有限公司
- 纳税资质 -
- 注册号 532300000226482
- 登记机关 楚雄州市场监督管理局
- 核准日期 2022-11-02
- 营业期限 2021-11-16~
- 注册地址 云南省楚雄彝族自治州楚雄市高新区永安路北侧彝人古镇三期C53幢
- 国标行业 科学研究和技术服务业->科技推广和应用服务业->技术推广服务->环保技术推广服务
- 专业行业 农资/化工/环保->环保工程处理->水处理
- 公司简介 -
- 经营范围 -
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);炼油、化工生产专用设备制造;日用化工专用设备制造;水资源专用机械设备制造;污水处理及其再生利用;水环境污染防治服务;环境保护专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消毒剂销售(不含危险化学品);水污染治理;水环境污染防治服务;水资源管理;机械设备销售;机械设备租赁;污水处理及其再生利用;生态环境材料销售;环境保护专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2024-03-08 |
联络员备案 | 张博 *** 备案手机:*** | 宋艳艳 *** 备案手机:*** | 2024-03-08 |
地址变更 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市高新区永安路北侧彝人古镇三期C53幢 | 中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区港口商务经济区港口贸易大厦8002-2 | 2024-03-08 |
章程备案 | - | 2024-03-04通过公司新章程 | 2024-03-08 |
名称变更 | 普蔓云南环境科技集团有限公司 | 普蔓(河北)环境科技集团有限公司 | 2024-03-08 |
章程变更 | 无 | 2022-09-14章程中第十条修改为“于会议召开15日以前通知全体股东” | 2022-11-02 |
联络员备案 | 高玄 *** 备案手机:*** | 张博 *** 备案手机:*** | 2022-11-02 |
主要人员变更 | 高玄 | 白俊涛 | 2022-11-02 |
股东信息变更 | 高玄 出资 6000万人民币;普蔓控股有限公司 出资 54000万人民币; | 白俊涛 出资 6000万人民币;普蔓控股有限公司 出资 54000万人民币; | 2022-11-02 |
负责人变更 | 高玄 | 白俊涛 | 2022-11-02 |
章程备案 | - | 2022-09-14章程中第十条修改为“于会议召开15日以前通知全体股东” | 2022-11-02 |
共 11 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2022 | - | - | 136813135*****9.com | - | - | 72 |
白俊涛 | 执行董事 | - | - | - | - | 79 |
陈坚 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 6 条
解锁 查看更多信息
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
高玄 | 执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity