本米(宁波)服饰有限公司
- 法人: 黄军毅
- 注册资本: 800.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2017-05-10
- 办公地址: 浙江省宁波市镇海区骆驼街道汶骆路281号
公司概览
联系人
公司高管
1
无角色
8
工商信息
- 法人代表 黄军毅
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 宁波本米、宁波本米服饰、本米、本米服饰
- 注册资本 800.00万元
- 实缴资本 25.10万元
- 英文名 Benmi (Ningbo) Clothing Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91330211MA290NRDX7
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA290NRDX
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 330211000197542
- 登记机关 宁波市市场监督管理局高新技术产业开发区分局
- 核准日期 2023-08-11
- 营业期限 2017-05-10~9999-09-09
- 注册地址 浙江省宁波高新区扬帆路523、525号15-2
- 国标行业 批发和零售业->批发业->其他批发业->互联网批发
- 专业行业 服装/鞋靴/箱包->内衣内裤配饰->领带、服装/鞋靴/箱包->内衣内裤配饰->袜子、服装/鞋靴/箱包->内衣内裤配饰->手套、保健/药品/医疗->护理防护用品->眼镜、母婴/玩具->婴儿幼童用品->婴儿睡袋
- 公司简介 公司主要经营服装品类的销售,结合互联网+,开设天猫、淘宝店。同时与国内时尚大v合作。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
黄志光 | 自然人股东 | - | 31.25% |
黄军毅 | 自然人股东 | - | 31.25% |
邵琳 | 自然人股东 | - | 37.50% |
胡鹏挺 | 自然人股东 | - | 0.00% |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
主要人员变更 | 姓名: 邵琳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 黄军毅; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名:郑春丽;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 邵琳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 黄军毅; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名:郑春丽;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2023-08-11 |
地址变更 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道汶骆路***号 | 浙江省宁波高新区扬帆路***、***号**-* | 2023-05-08 |
住所变更 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道汶骆路***号 | 浙江省宁波高新区扬帆路***、***号**-* | 2023-05-08 |
管辖单位变更 | 蛟川所 | 高新区分局 | 2023-05-08 |
股东信息变更 | 姓名: 邵琳; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 黄军毅; 出资额: ***万; 百分比: **%; | 姓名: 邵琳; 出资额: ***万; 百分比: **.*%; 姓名: 黄军毅; 出资额: ***万; 百分比: **.**%; 姓名: 黄志光; 出资额: ***万; 百分比: **.**%; | 2021-05-11 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 邵琳; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 黄军毅; 出资额: ***万; 百分比: **%; | 姓名: 邵琳; 出资额: ***万; 百分比: **.*%; 姓名: 黄军毅; 出资额: ***万; 百分比: **.**%; 姓名: 黄志光; 出资额: ***万; 百分比: **.**%; | 2021-05-11 |
注册资本变更 | 500.00 | 800.00 | 2021-05-11 |
法定代表人变更 | 胡鹏挺 | 邵琳 | 2020-06-17 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-06-17 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 胡鹏挺; 出资额: ***万; 百分比: ***%; | 姓名: 邵琳; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 黄军毅; 出资额: ***万; 百分比: **%; | 2020-06-17 |
其他事项备案 | 原联络员姓名:胡玲玲;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:郑春丽;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:****************** | 现联络员姓名:陆敏波;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:郑春丽;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-06-17 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-06-17 |
股东信息变更 | 姓名: 胡鹏挺; 出资额: ***万; 百分比: ***%; | 姓名: 邵琳; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 黄军毅; 出资额: ***万; 百分比: **%; | 2020-06-17 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-06-17 |
企业联络人员、财务人员 | 原联络员姓名:胡玲玲;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:***********;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:郑春丽;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:****************** | 现联络员姓名:陆敏波;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:***********;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:郑春丽;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-06-17 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-06-17 |
企业联络人员、财务人员 | 原联络员姓名:胡玲玲;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:郑春丽;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:****************** | 现联络员姓名:陆敏波;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:郑春丽;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-06-17 |
共 17 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2018 | - | - | - | 0574-8****388 | - | 72 |
工商年报联系人2017、2019、2021 | - | - | - | 0574-8****098 | - | 72 |
工商年报联系人2020 | - | 1381****329 | - | - | - | 84 |
联系人共 9 条
解锁 查看更多信息
共 9 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
邵琳 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity