互助华鹏编制有限公司
- 法人: 杨维刚
- 注册资本: 1400.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2011-03-31
- 办公地址: 互助县塘川工业园区
公司概览
联系人
公司高管
4
销售专家
2
无角色
11
工商信息
- 法人代表 杨维刚
- 经营状态 在业
- 成立年限 10~15年
- 简称 互助华鹏、华鹏编制、华鹏
- 注册资本 1400.00万元
- 实缴资本 1400.00万元
- 英文名 Huzhu Huapeng Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 20~30
- 统一社信代码 91632126564918984A
- 纳税人识别号 632126564918984
- 组织机构代码 564918984
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 632126002003280
- 登记机关 互助土族自治县市场监督管理局
- 核准日期 2021-08-16
- 营业期限 2011-03-31~2031-03-31
- 注册地址 青海省海东市互助县塘川工业园区
- 国标行业 制造业->有色金属冶炼和压延加工业->有色金属合金制造->有色金属合金制造
- 专业行业 农资/化工/环保->能源化工/材料、汽车/骑行/车品->车辆汽车用品->轮胎、物流运输->仓储服务、服务/休闲/出行
- 公司简介 互助华鹏编制有限公司办公室地址位于河湟间海东,海东青海省互助县塘川工业园区,于2011年03月31日在互助县市场监督管理局注册成立,注册资本为1,400万元,在公司发展壮大的12年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营各种集装袋、编织袋的生产销售;轮胎、建工建材、硅铁销售;铁矿粉加工销售*,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于海东集装袋公司行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
马国龙 | - | - | 0.00% |
赵志程 | 自然人股东 | - | 0.00% |
胡春林 | - | - | 0.00% |
王春鹏 | - | - | 0.00% |
王娜 | - | - | 0.00% |
王国辉 | 自然人股东 | - | 41.00% |
汪秀芳 | - | - | 0.00% |
杨维刚 | 自然人股东 | - | 20.00% |
李祖顺 | - | - | 0.00% |
李丽娜 | 自然人股东 | - | 39.00% |
张玲 | - | - | 0.00% |
张玉停 | - | - | 0.00% |
刘侃 | - | - | 0.00% |
共 13 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员变更 | 姓名: 张玉停; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 张金雪; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 李丽娜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 杨维刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; | 姓名: 张金雪; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 李丽娜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 杨维刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; 姓名: 王国辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 2021-10-28 |
主要人员变更 | 姓名: 张玉停; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 张金雪; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 李丽娜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 杨维刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; | 姓名: 张金雪; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 李丽娜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 杨维刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; 姓名: 王国辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 2021-10-28 |
高级管理人员变更 | 姓名: 张玉停; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 张金雪; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 李丽娜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 杨维刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; | 姓名: 张金雪; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 李丽娜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 杨维刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; 姓名: 王国辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 2021-10-27 |
经营范围变更 | 各种集装袋、编织袋的生产销售;轮胎、建工建材、硅铁销售;铁矿粉加工销售(涉及行政许可的凭有效许可证经营)*** | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;轮胎销售;有色金属合金销售;建筑材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属矿石销售;有色金属合金制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 2021-08-16 |
多证合一备案变更 | - | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记 | 2021-08-16 |
投资人变更 | 姓名:张玉停;出资额:***万;百分比:**%;姓名:李丽娜;出资额:***万;百分比:**%;姓名:杨维刚;出资额:***万;百分比:**%; | 姓名:王国辉;出资额:***万;百分比:**%;姓名:李丽娜;出资额:***万;百分比:**%;姓名:杨维刚;出资额:***万;百分比:**%; | 2021-08-16 |
股东信息变更 | 姓名: 张玉停; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 李丽娜; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 杨维刚; 出资额: ***万; 百分比: **%; | 姓名: 王国辉; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 李丽娜; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 杨维刚; 出资额: ***万; 百分比: **%; | 2021-08-16 |
其他事项备案 | 为空 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记 | 2021-08-16 |
多证合一备案变更 | - | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记 | 2021-08-15 |
经营范围变更 | 各种集装袋、编织袋的生产销售;轮胎、建工建材、硅铁销售;铁矿粉加工销售(涉及行政许可的凭有效许可证经营)*** | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;轮胎销售;有色金属合金销售;建筑材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属矿石销售;有色金属合金制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 2021-08-15 |
投资人变更 | 姓名:张玉停;出资额:***万;百分比:**%;姓名:李丽娜;出资额:***万;百分比:**%;姓名:杨维刚;出资额:***万;百分比:**%; | 姓名:王国辉;出资额:***万;百分比:**%;姓名:李丽娜;出资额:***万;百分比:**%;姓名:杨维刚;出资额:***万;百分比:**%; | 2021-08-15 |
高级管理人员变更 | 姓名:刘侃;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张玉停;证件号码:******************;职位:董事;姓名:汪秀芳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王娜;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王春鹏;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理;姓名:蒲炜;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:张玉停;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张金雪;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李丽娜;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨维刚;证件号码:******************;职位:董事兼总经理; | 2021-07-26 |
股东信息变更 | 姓名: 汪秀芳; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 王娜; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 姓名: 李丽娜; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 姓名: 张玉停; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 姓名: 王春鹏; 出资额: ***万; 百分比: *.****%; 姓名: 刘侃; 出资额: **万; 百分比: *.****%; 姓名: 张玲; 出资额: **万; 百分比: *.****%; 姓名: 李祖顺; 出资额: **万; 百分比: *.****%; 姓名: 胡春林; 出资额: **万; 百分比: *.****%; 姓名: 赵志程; 出资额: **万; 百分比: *.****%; 姓名: 马国龙; 出资额: **万; 百分比: *.****%; | 姓名: 张玉停; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 李丽娜; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 杨维刚; 出资额: ***万; 百分比: **%; | 2021-07-26 |
负责人变更 | 王春鹏 | 杨维刚 | 2021-07-26 |
投资人变更 | 姓名:汪秀芳;出资额:***万;百分比:**%;姓名:王娜;出资额:***万;百分比:**.****%;姓名:李丽娜;出资额:***万;百分比:**.****%;姓名:张玉停;出资额:***万;百分比:**.****%;姓名:王春鹏;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:刘侃;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:张玲;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:李祖顺;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:胡春林;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:赵志程;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:马国龙;出资额:**万;百分比:*.****%; | 姓名:张玉停;出资额:***万;百分比:**%;姓名:李丽娜;出资额:***万;百分比:**%;姓名:杨维刚;出资额:***万;百分比:**%; | 2021-07-26 |
主要人员变更 | 姓名: 刘侃; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 张玉停; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 汪秀芳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 王娜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 王春鹏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 姓名: 蒲炜; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 张玉停; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 张金雪; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 李丽娜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 杨维刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; | 2021-07-26 |
投资人变更 | 姓名:汪秀芳;出资额:***万;百分比:**%;姓名:王娜;出资额:***万;百分比:**.****%;姓名:李丽娜;出资额:***万;百分比:**.****%;姓名:张玉停;出资额:***万;百分比:**.****%;姓名:王春鹏;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:刘侃;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:张玲;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:李祖顺;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:胡春林;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:赵志程;出资额:**万;百分比:*.****%;姓名:马国龙;出资额:**万;百分比:*.****%; | 姓名:张玉停;出资额:***万;百分比:**%;姓名:李丽娜;出资额:***万;百分比:**%;姓名:杨维刚;出资额:***万;百分比:**%; | 2021-07-25 |
高级管理人员变更 | 姓名:刘侃;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张玉停;证件号码:******************;职位:董事;姓名:汪秀芳;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王娜;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王春鹏;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理;姓名:蒲炜;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:张玉停;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张金雪;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李丽娜;证件号码:******************;职位:董事;姓名:杨维刚;证件号码:******************;职位:董事兼总经理; | 2021-07-25 |
负责人变更 | 王春鹏 | 杨维刚 | 2021-07-25 |
股东信息变更 | 李丽娜;张玉停;汪秀芳;张玲;胡春林;赵志强;马国龙;王娜;王春鹏;刘喆;李祖顺; | 李丽娜;张玉停;汪秀芳;胡春林;张玲;赵志强;马国龙;王娜;王春鹏;李祖顺;刘侃:*%; | 2016-03-18 |
共 36 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
李丽娜 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2022 | - | 1560****883 | 5013515*****.com | - | - | 86 |
工商年报联系人2016、2017、2018、2019、2020、2021 | - | 1560****883 | 5013515*****.com | - | - | 86 |
联系人共 16 条
解锁 查看更多信息
共 16 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
李丽娜 | 董事 | - |
王国辉 | 董事 | - |
杨维刚 | 董事,总经理,董事兼总经理 | - |
王春鹏 | 董事长,总经理 | - |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity