那智建信(东莞)精密轴承有限公司
- 法人: 仓本徹
- 注册资本: 25666.60万元
- 企业类型: 有限责任公司(台港澳与外国投资者合资)
- 成立时间: 2014-08-04
- 办公地址: 东莞市企石镇东部工业园莞城园区江南大道东
公司概览
联系人
公司高管
5
销售专家
2
无角色
12
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
工商信息
- 法人代表 仓本徹
- 经营状态 在业
- 成立年限 10~15年
- 简称 东莞那智建信精密轴承、那智建信、那智建信精密轴承、东莞那智建信
- 注册资本 25666.60万元
- 实缴资本 25666.60万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 100~200
- 统一社信代码 9144190031055042X4
- 纳税人识别号 9144190031055042X4
- 组织机构代码 31055042X
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 441900400201901
- 登记机关 东莞市市场监督管理局
- 核准日期 2024-05-15
- 营业期限 2014-08-04~2064-08-04
- 注册地址 东莞市东部工业园莞城园区江南大道东
- 国标行业 制造业->通用设备制造业->轴承、齿轮和传动部件制造->滚动轴承制造
- 专业行业 工具/机械/仪器->机械五金配件->轴承
- 公司简介 那智建信(东莞)精密轴承有限公司办公室地址位于珠江口东岸,广东历史文化名城东莞,东莞东莞市东部工业园莞城园区江南大道东,于2014年08月04日在东莞市工商行政管理局注册成立,注册资本为17000万人民币元,在公司发展壮大的9年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营生产和销售精密轴承及各种主机专用轴承。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于东莞轴承公司行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
株式会社不二越 | 企业法人 | - | 51.00% |
建信启记股份有限公司 | 企业法人 | - | 49.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 广濑秀一 | 仓本徹 | 2024-05-15 |
主要人员变更 | 久住享由(总经理);梁育铭(董事);广濑秀一(董事长);三浦昇(董事);梁世明(副董事长);梁育伦(监事);小林昌行(监事);久住享由(董事); | 仓本徹(董事长);梁育铭(董事);久住享由(总经理,董事);梁育伦(监事);梁世明(副董事长);小林昌行(监事);荒井一刚(董事); | 2024-05-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 广濑秀一 | 仓本徹 | 2024-05-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 久住享由(总经理);梁育铭(董事);广濑秀一(董事长);三浦昇(董事);梁世明(副董事长);梁育伦(监事);小林昌行(监事);久住享由(董事); | 仓本徹(董事长);梁育铭(董事);久住享由(总经理,董事);梁育伦(监事);梁世明(副董事长);小林昌行(监事);荒井一刚(董事); | 2024-05-15 |
主要人员变更 | 原英明(董事);小林昌行(监事);广濑秀一(董事长);久住享由(总经理);久住享由(董事);梁育伦(监事);梁育铭(董事);梁世明(副董事长); | 久住享由(总经理);梁育铭(董事);广濑秀一(董事长);三浦昇(董事);梁世明(副董事长);梁育伦(监事);小林昌行(监事);久住享由(董事); | 2022-04-25 |
股东备案 | 黑泽勉,董事长;久住享由,总经理;久住享由,董事;梁世明,副董事长;梁育伦,监事;梁育铭,董事;小林昌行,监事;原英明,董事 | 广濑秀一,董事长;久住享由,总经理;久住享由,董事;梁世明,副董事长;梁育伦,监事;梁育铭,董事;小林昌行,监事;原英明,董事 | 2021-02-23 |
法定代表人变更 | 黑泽勉 | 广濑秀一 | 2021-02-23 |
负责人变更 | 黑泽勉 | 广濑秀一 | 2021-02-23 |
股东信息变更 | 黑泽勉,董事长;久住享由,总经理;久住享由,董事;梁世明,副董事长;梁育伦,监事;梁育铭,董事;小林昌行,监事;原英明,董事 | 广濑秀一,董事长;久住享由,总经理;久住享由,董事;梁世明,副董事长;梁育伦,监事;梁育铭,董事;小林昌行,监事;原英明,董事 | 2021-02-23 |
注册资本(金)变更 | 17000.000000 | 25666.600000 | 2020-11-05 |
章程变更 | - | 章程 | 2020-11-05 |
投资总额变更 | 51000.0000 | 76999.8000 | 2020-11-05 |
章程备案 | - | 章程 | 2020-11-05 |
主要人员变更 | 岡田信雄,监事;黑泽勉,董事长;久住享由,总经理;久住享由,董事;梁世明,副董事长;梁育伦,监事;梁育铭,董事;藤樫茂,董事 | 岡田信雄,监事;黑泽勉,董事长;久住享由,总经理;久住享由,董事;梁世明,副董事长;梁育伦,监事;梁育铭,董事;原英明,董事 | 2018-09-13 |
股东备案 | 岡田信雄,监事;黑泽勉,董事长;久住享由,总经理;久住享由,董事;梁世明,副董事长;梁育伦,监事;梁育铭,董事;原英明,董事 | 黑泽勉,董事长;久住享由,总经理;久住享由,董事;梁世明,副董事长;梁育伦,监事;梁育铭,董事;小林昌行,监事;原英明,董事 | 2018-09-13 |
股东变更 | 岡田信雄,监事;黑泽勉,董事长;久住享由,总经理;久住享由,董事;梁世明,副董事长;梁育伦,监事;梁育铭,董事;原英明,董事 | 黑泽勉,董事长;久住享由,总经理;久住享由,董事;梁世明,副董事长;梁育伦,监事;梁育铭,董事;小林昌行,监事;原英明,董事 | 2018-09-13 |
股东信息变更 | 岡田信雄,监事;黑泽勉,董事长;久住享由,总经理;久住享由,董事;梁世明,副董事长;梁育伦,监事;梁育铭,董事;原英明,董事 | 黑泽勉,董事长;久住享由,总经理;久住享由,董事;梁世明,副董事长;梁育伦,监事;梁育铭,董事;小林昌行,监事;原英明,董事 | 2018-09-13 |
主要人员变更 | 岡田信雄,监事;黑泽勉,董事长;久住享由,总经理;久住享由,董事;梁世明,副董事长;梁育伦,监事;梁育铭,董事;原英明,董事 | 黑泽勉,董事长;久住享由,总经理;久住享由,董事;梁世明,副董事长;梁育伦,监事;梁育铭,董事;小林昌行,监事;原英明,董事 | 2018-09-13 |
负责人变更 | 常川和幸 | 黑泽勉 | 2018-09-13 |
股东备案 | 岡田信雄,监事;黑泽勉,董事长;久住享由,总经理;久住享由,董事;梁世明,副董事长;梁育伦,监事;梁育铭,董事;藤樫茂,董事 | 岡田信雄,监事;黑泽勉,董事长;久住享由,总经理;久住享由,董事;梁世明,副董事长;梁育伦,监事;梁育铭,董事;原英明,董事 | 2018-09-13 |
共 29 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
进出口信用
注册海关 | 海关编号 | 注册时间 | 海关注销标志 | 报关有效时间 | 信用等级 |
---|---|---|---|---|---|
东莞海关 | 4419940D67 | 2014-08-14 | 正常 | 2068-07-31 | 注册登记和备案企业 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
小林昌行 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
藤** | - | - | - | 0769-8****028 | - | 72 |
荒井一刚 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 19 条
解锁 查看更多信息
共 19 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
梁世明 | 副董事长 | - |
原英明 | 董事 | - |
久住享由 | 董事,总经理,董事,总经理 | - |
梁育铭 | 董事 | - |
广濑秀一 | 董事长 | - |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
资质证书
资质名称 | 编号 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|
排污许可证 | 9144190031055042X4001X | 2020-06-11 | 2023-06-10 |
环境管理体系认证 | CN19/30330 | 2019-01-28 | 2022-01-27 |
汽车行业质量管理体系认证 | 0311734 | 2018-06-21 | 2021-06-20 |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity