沈阳众德润科技有限公司
- 法人: 王金
- 注册资本: 1000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2017-12-29
- 办公地址: 辽宁省沈阳市沈河区哈尔滨路168-3号(1-24-12)
公司概览
联系人
公司高管
1
无角色
6
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
工商信息
- 法人代表 王金
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 众德润、沈阳众德润、众德润科技
- 注册资本 1000.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Shenyang Zhongderun Technology Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 20~99
- 统一社信代码 91210100MA0UU29Q3P
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA0UU29Q3
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 210100000272934
- 登记机关 沈阳市沈河区市场监督管理局
- 核准日期 2023-08-03
- 营业期限 2017-12-29~
- 注册地址 辽宁省沈阳市沈河区哈尔滨路168-3号(1-24-12)
- 国标行业 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业->软件开发->基础软件开发
- 专业行业 运动/户外/体育、餐饮/小吃/甜点、服务/休闲/出行
- 公司简介 沈阳众德润科技有限公司,以“以服务而立,以用心为本”为宗旨,立志成为一个“最懂餐饮的餐饮服务公司”,三年来作为服务于沈阳餐饮代运营的企业,汇聚了高水平技术及营销团队,不仅通过多方面的积累和实践,建立了完善的餐厅售后服务体系,更依托“互联网+”的时代意义,开发出更适合餐饮的微信小程序引流营销系统,为餐饮商户提供更优质的运营服务。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
王金 | 自然人股东 | 900.00万元 | 90.00% |
猫控财富资产管理(大连)有限公司 | 企业法人 | 150.00万元 | 0.00% |
邓忠雷 | 自然人股东 | - | 5.00% |
安淑新 | - | - | 0.00% |
侯晓明 | 自然人股东 | - | 5.00% |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1猫控财富资产管理(大连)有限公司;2侯晓明;3王金;4邓忠雷; | 1侯晓明;2王金;3邓忠雷; | 2023-08-03 |
投资人变更 | 1猫控财富资产管理(大连)有限公司;2安淑新;3邓忠雷;4侯晓明; | 1猫控财富资产管理(大连)有限公司;2侯晓明;3王金;4邓忠雷; | 2018-08-23 |
负责人变更 | 安淑新 | 王金 | 2018-08-23 |
高级管理人员变更 | 1安淑新执行董事兼经理;2邓忠雷监事; | 1王金执行董事兼经理;2邓忠雷监事; | 2018-08-23 |
股东信息变更 | 1猫控财富资产管理(大连)有限公司;2安淑新;3邓忠雷;4侯晓明; | 1猫控财富资产管理(大连)有限公司;2侯晓明;3王金;4邓忠雷; | 2018-08-23 |
主要人员变更 | 1安淑新执行董事兼经理;2邓忠雷监事; | 1王金执行董事兼经理;2邓忠雷监事; | 2018-08-23 |
股东信息变更 | 1安淑新;2邓忠雷; | 1猫控财富资产管理(大连)有限公司;2安淑新;3邓忠雷;4侯晓明; | 2018-05-03 |
投资人变更 | 1安淑新;2邓忠雷; | 1猫控财富资产管理(大连)有限公司;2安淑新;3邓忠雷;4侯晓明; | 2018-05-03 |
投资人变更 | 1安淑新*;2邓忠雷 | 1猫控财富资产管理(大连)有限公司【新增】;2安淑新*;3邓忠雷;4侯晓明【新增】 | - |
共 9 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2021、2022、2023 | - | 1360****757 | a136098177*****3.com | - | - | 82 |
工商年报联系人2019 | - | 1351****733 | 12801852*****.com | - | - | 86 |
邓忠雷 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 8 条
解锁 查看更多信息
共 8 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
王金 | 执行董事,经理,执行董事兼经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity