瑞航邮轮管理(上海)有限公司
- 法人: 夏铭杜
- 注册资本: 18000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2018-12-18
- 办公地址: 上海市浦东新区商城路800号斯米克大厦809室
公司概览
联系人
公司高管
3
销售专家
1
无角色
7
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
工商信息
- 法人代表 夏铭杜
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 瑞航、上海瑞航、瑞航邮轮
- 注册资本 18000.00万元
- 实缴资本 15465.00万元
- 英文名 Ruihang Cruise Management (Shanghai) Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 20~99
- 统一社信代码 91310113MA1GN66382
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA1GN6638
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 310113002329426
- 登记机关 自由贸易试验区市场监督管理局
- 核准日期 2021-12-06
- 营业期限 2018-12-18~2048-12-17
- 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3楼西南区
- 国标行业 租赁和商务服务业->商务服务业->综合管理服务->其他综合管理服务
- 专业行业 汽车/骑行/车品->海空交通工具->邮轮、企业服务->企业通用服务->供应链管理、企业服务->企业通用服务->咨询服务
- 公司简介 瑞航邮轮管理(上海)有限公司成立于2018年,公司总部设立于上海,在日本东京、美国佛罗里达、新加坡设有运营分支。公司主营业务为豪华邮轮资产管理、新船邮轮投资及邮轮运营,兼顾投资其它高附加值船舶项目。2020年,公司以自有资金出资购买两艘豪华邮轮M/V Pacific World和M/V Century Harmony,同时与日本最大邮轮公司签订租赁合同,由日本公司负责运营并按期支付船舶租金。2021年,瑞航邮轮与国内大型央企船厂共同推进新造邮轮项目合作,拟打造以康养、环保和教育(“WEE”)为主题的系列豪华邮轮船队,该邮轮将搭载最新邮轮环保技术,其中包括双燃料主机、风帆、光伏电池等绿色环保节能装置,未来该豪华邮轮将成为全球节能环保型邮轮市场的标杆产品。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
苏州瑞特投资有限公司 | 企业法人 | - | 45.00% |
卓航海洋工程(上海)有限公司 | 企业法人 | - | 35.00% |
上海楷领企业管理咨询有限公司 | 企业法人 | - | 20.00% |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 邮轮管理;邮轮船供服务;从事邮轮科技、物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;供应链管理;机电设备安装工程;旅游咨询;电子产品、建筑材料、船舶、船舶设备及配件、家具用品、家用电器、日用百货的销售;从事货物及技术的进出口业务 | 邮轮管理,船舶租赁,从事邮轮科技、物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,供应链管理服务,普通机械设备安装服务,旅游开发项目策划咨询,电子产品、建筑材料、船舶、船舶设备及配件、家具用品、家用电器、日用百货的销售,货物进出口,技术进出口,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。 | 2021-12-06 |
章程变更 | 无 | 2021-12-03章程备案 | 2021-12-06 |
投资人变更 | 卓航海洋工程(上海)有限公司;上海楷领企业管理咨询有限公司;苏州瑞特投资有限公司; | 上海楷领企业管理咨询有限公司;卓航海洋工程(上海)有限公司;苏州瑞特投资有限公司; | 2021-09-08 |
章程变更 | - | 2021-08-30章程备案 | 2021-09-08 |
股东信息变更 | 卓航海洋工程(上海)有限公司;上海楷领企业管理咨询有限公司;苏州瑞特投资有限公司; | 上海楷领企业管理咨询有限公司;卓航海洋工程(上海)有限公司;苏州瑞特投资有限公司; | 2021-09-08 |
地址变更 | 上海市宝山区高逸路112-118号3幢6967室 | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3楼西南区 | 2021-09-08 |
注册资本变更 | - | - | 2021-06-02 |
章程变更 | 无 | 2021-05-21章程备案 | 2021-06-02 |
高级管理人员变更 | - | 夏铭杜 | 2021-04-28 |
股东信息变更 | 卓航海洋工程(上海)有限公司;苏州瑞特投资有限公司; | 苏州瑞特投资有限公司;卓航海洋工程(上海)有限公司;上海楷领投资咨询有限公司; | 2021-04-28 |
主要人员变更 | 夏铭杜 | 龚敏加;夏铭杜;许椿 | 2021-04-28 |
投资人变更 | 卓航海洋工程(上海)有限公司;苏州瑞特投资有限公司; | 苏州瑞特投资有限公司;卓航海洋工程(上海)有限公司;上海楷领投资咨询有限公司; | 2021-04-28 |
章程变更 | - | 2021-04-01章程备案 | 2021-04-28 |
章程变更 | - | 2019-03-27章程备案 | 2019-04-26 |
注册资本变更 | - | - | 2019-04-26 |
共 15 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2023 | - | - | 5697325*****.com | 021-3****266 | - | 73 |
工商年报联系人2022 | - | - | 6275335*****.com | 021-3****266 | - | 73 |
工商年报联系人2019、2022 | - | - | 6275335*****.com | 021-3****266 | - | 73 |
联系人共 10 条
解锁 查看更多信息
共 10 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
龚敏加 | 董事长 | - |
夏铭杜 | 总经理,总经理,董事 | - |
许椿 | 董事 | - |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity