西安盈盛国大能源科技有限公司
- 法人: 李淳
- 注册资本: 5850000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(台港澳与境内合资)
- 成立时间: 2018-01-15
- 办公地址: 西咸新区沣东新城能源金融贸易园区沣泾大道西一路1号1716是
公司概览
联系人
公司高管
5
销售专家
2
无角色
3
工商信息
- 法人代表 李淳
- 经营状态 在业
- 成立年限 5~10年
- 简称 西安盈盛国大、盈盛国大、盈盛国大能源
- 注册资本 5850000.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91611100MA6TJNML29
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA6TJNML2
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 611100400000353
- 登记机关 陕西省西咸新区市场监督管理局
- 核准日期 2018-11-01
- 营业期限 2018-01-15~2068-01-14
- 注册地址 陕西省西咸新区沣东新城能源金融贸易园区沣泾大道西一路1号1716室
- 国标行业 制造业->非金属矿物制品业->石墨及其他非金属矿物制品制造->石墨及碳素制品制造
- 专业行业 工具/机械/仪器->仪器仪表元件->电力设备、保健/药品/医疗->养生保健->养老服务、百货/厨具/宠物->日用百货杂货->电池、人工智能、数码/手机/电脑->智能数码设备->人工智能、先进制造->集成电路
- 公司简介 西安盈盛国大能源科技有限公司办公室地址位于西北地区第一大城市西安,西安陕西省西咸新区沣东新城能源金融贸易园区沣泾大道西一路1号1716室,于2018年01月15日在陕西省西咸新区市场监督管理局注册成立,注册资本为900000万(美元),在公司发展壮大的5年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营电力设备、人工智能及无线数字化仪器仪表的研发;物联网大数据技术开发与应用;石墨烯电池、太阳能发电及相关高科技产品的研发、生产及销售;集成电路研发、生产及销售;稀土永磁无铁芯发电机及电动机的研发、生产及销售;生物制品加工;医疗器械销售;中医药品研发;保健品开发;养老服务;金属材料、五金、化工产品的销售。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于西安电力供应业黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
西安曙光电力设备有限公司 | 法人股东 | 270000.00万元 | 30.00% |
海南大中华乐园旅游实业有限公司 | 法人股东 | 630000.00万元 | 70.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
主要人员变更 | 姓名: 安甄迪; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 邓玉姗; 证件号码: *****************x; 职位: 董事 姓名: 李淳; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 李翠敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 彭伟涛; 证件号码: ***-**-***; 职位: 监事 姓名: 俞志宏; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 姓名: 张树亭; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 姓名: 张永侠; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 姓名: 邓玉姗; 证件号码: *****************x; 职位: 董事 姓名: 李淳; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 李翠敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 彭伟涛; 证件号码: ***-**-***; 职位: 监事 姓名: 俞志宏; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长 姓名: 张树亭; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 | 2018-11-01 |
高级管理人员变更 | 姓名:安甄迪;证件号码:******************;职位:董事姓名:邓玉姗;证件号码:*****************x;职位:董事姓名:李淳;证件号码:******************;职位:董事长姓名:李翠敏;证件号码:******************;职位:董事姓名:彭伟涛;证件号码:***-**-***;职位:监事姓名:俞志宏;证件号码:******************;职位:副董事长姓名:张树亭;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:张永侠;证件号码:******************;职位:董事 | 姓名:邓玉姗;证件号码:*****************x;职位:董事姓名:李淳;证件号码:******************;职位:董事长姓名:李翠敏;证件号码:******************;职位:董事姓名:彭伟涛;证件号码:***-**-***;职位:监事姓名:俞志宏;证件号码:******************;职位:副董事长姓名:张树亭;证件号码:******************;职位:董事兼总经理 | 2018-11-01 |
章程备案 | - | 同意本次章程备案 | 2018-11-01 |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
李翠敏 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
邓玉姗 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
彭伟涛 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 9 条
解锁 查看更多信息
共 9 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
李翠敏 | 董事 | - |
邓玉姗 | 董事 | - |
李淳 | 董事长 | - |
俞志宏 | 副董事长 | - |
张树亭 | 董事,总经理,董事兼总经理 | - |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity