光大控股创业投资(深圳)有限公司
官网- 法人: 张琤
- 注册资本: 429110.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(台港澳法人独资)
- 成立时间: 2001-04-04
- 办公地址: 深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦8楼
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
3
无角色
16
招投标
招标数量
1次
招标金额
2,250,000元
供应商
0家
中标数量
0次
中标金额
-元
客户
0家
工商信息
- 法人代表 张琤
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 光大控股创投、光大控股创业投资、光大控股、深圳光大控股
- 注册资本 429110.00万元
- 实缴资本 350542.05万元
- 英文名 CEL Venture Capital(Shenzhen) Limited
- 参保人数 -
- 人员规模 10~20
- 统一社信代码 9144030072713064X7
- 纳税人识别号 9144030072713064X7
- 组织机构代码 72713064X
- 曾用名 光大控股创业投资管理(深圳)有限公司
- 纳税资质 -
- 注册号 440301503263937
- 登记机关 深圳市市场监督管理局
- 核准日期 2023-11-29
- 营业期限 2001-04-04~2051-04-04
- 注册地址 深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦8楼
- 国标行业 金融业->资本市场服务->非公开募集证券投资基金->创业投资基金
- 专业行业 金融->理财->实业投资、金融->企业金融服务->小微企业贷、企业服务->创业服务->孵化器
- 公司简介 光大控股创业投资(深圳)有限公司是由中国光大控股有限公司2001年4月在中华人民共和国广东省深圳市成立的外资经营企业。公司原注册资本为1亿港币,目前增资为5亿元港币。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
中国光大控股有限公司 | 其他投资者 | - | 100.00% |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
主要人员变更 | 张明翱(董事),汪红阳(董事) | 王凯伦(董事),张明翱(董事) | 2023-11-29 |
经营范围变更 | - | 私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2023-11-29 |
经营范围变更 | 直接投资高新技术产业和其他技术创新产业,受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本、投资咨询业务,直接投资或参与企业孵化器的建设。 | - | 2023-11-29 |
主要人员变更 | 赵威(董事),马伟(总经理),殷连臣(董事长),邓子俊(董事),曾瑞昌(监事) | 苏晓鹏(监事),张琤(董事长),汪红阳(董事),张明翱(董事),张琤(总经理) | 2022-10-13 |
负责人变更 | 殷连臣 | 张琤 | 2022-10-13 |
投资总额变更 | 477000 | 517000 | 2021-12-02 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 中国光大控股有限公司 477000.0(万元)100.00% | 中国光大控股有限公司 517000.0(万元)100.00% | 2021-12-02 |
注册资本变更 | - | - | 2021-12-02 |
主要人员变更 | 陈爽(董事),邓子俊(董事) | 赵威(董事),邓子俊(董事) | 2019-07-02 |
主要人员变更 | 曾瑞昌(董事),陈爽(董事),邓子俊(董事) | 邓子俊(董事),陈爽(董事),曾瑞昌(监事) | 2018-06-07 |
投资总额变更 | 167000 | 477000 | 2018-06-07 |
注册资本变更 | - | - | 2018-06-07 |
投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 名称:中国光大控股有限公司,出资额:167000,出资比例:100 | 名称:中国光大控股有限公司,出资额:477000,出资比例:100 | 2018-06-07 |
其他董事信息 | 曾瑞昌(董事) [退出]邓子俊(董事)陈爽(董事) | 邓子俊(董事)陈爽(董事) | 2018-06-07 |
股东信息变更 | 股东名称:中国光大控股有限公司、出资额:167000.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:中国光大控股有限公司、出资额:477000.000000、出资比例:100.000000; | 2018-06-07 |
主要人员变更 | 董事:陈爽;董事:邓子俊;董事:曾瑞昌;董事:姜元之;总经理:马伟;董事长:殷连臣; | 董事:曾瑞昌;董事:陈爽;董事长:殷连臣;总经理:马伟;董事:邓子俊; | 2016-08-25 |
主要人员变更 | 总经理:马伟;董事:姜元之;董事:邓子俊;董事:曾瑞昌;董事长:陈爽; | 总经理:马伟;董事:邓子俊;董事:姜元之;董事:曾瑞昌;董事长:殷连臣;董事:陈爽; | 2016-08-23 |
法定代表人变更 | 陈爽 | 殷连臣 | 2016-08-23 |
高级管理人员变更 | 总经理:马伟;董事:姜元之;董事:邓子俊;董事:曾瑞昌;董事长:陈爽; | 总经理:马伟;董事:邓子俊;董事:姜元之;董事:曾瑞昌;董事长:殷连臣;董事:陈爽; | 2016-08-23 |
许可信息变更 | - | 《建设项目环境影响审查批复》 | 2016-08-12 |
共 66 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
赵威 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
曾瑞昌 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
郭** | - | - | - | 0755-8****859 | - | 72 |
联系人共 18 条
解锁 查看更多信息
共 18 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
陈爽 | 董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
光大控股基础会计及税务服务采购项目中标结果公告 | 中标公告 | 基础会计及税务服务 | 北京 | 225.00 | 2024-08-27 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
新闻舆情
金融系统四位高管同天落马,离职六年仍被查,国开证券原总裁或牵出股质融资巨亏,金融反腐进行时
财联社9月18日讯(记者杨卉)金融反腐步履不停,自招行原行长田惠宇落马以来,金融反腐似进入“深水区”。9月16日,四则金融业涉嫌违纪违法调查同日发出。一是,中国建设银行原投资理财总监张龙接受审查调查;二是,国开证券原总裁侯绍泽接受纪律审查和监察调查;三是,中国光大控股有限公司创业投资与新能源基金部董事总经理马伟被查;四是,国家开发银行管理企业副总裁(副职级)
中金基金东海证券光大银行 2022-09-19 09:29:00
网站备案
网站首页 | 域名 | 网站备案/许可证号 | 审核日期 |
---|---|---|---|
cel165.com | cel165.com | 粤ICP备10039506号-1 | 2021-06-07 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity