宁夏盛迦源旅游汽车联合调度中心有限公司
- 法人: 孙鸿
- 注册资本: 100.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2016-11-07
- 办公地址: 兴庆区庆丰苑公寓超市楼302室
公司概览
联系人
销售专家
1
无角色
6
工商信息
- 法人代表 孙鸿
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 宁夏盛迦源
- 注册资本 100.00万元
- 实缴资本 15.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91640100MA75XA351Y
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA75XA351
- 曾用名 宁夏盛迦源旅游客运集散服务中心(有限公司)
- 纳税资质 -
- 注册号 640100200300823
- 登记机关 银川市市场监督管理局
- 核准日期 2016-11-07
- 营业期限 2016-11-07~
- 注册地址 宁夏银川市兴庆区庆丰苑公寓超市楼304室
- 国标行业 交通运输、仓储和邮政业->道路运输业->公路旅客运输->旅游客运
- 专业行业 汽车/骑行/车品->汽车跑车整车->客车、先进制造->航空航天->卫星
- 公司简介 宁夏盛迦源旅游汽车联合调度中心有限公司 成立于2016年11月07日,注册地址在宁夏银川市兴庆区庆丰苑公寓超市楼304室 ,主要从事市际、省际客运包车;旅游直通车;汽车租赁;车辆调度;北斗卫星动态监控;机动车安全检测;客车维修;景区游客中转。。欢迎交流合作!
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
马占江 | - | - | 0.00% |
陈举兵 | 自然人股东 | - | 20.00% |
沙玉良 | 自然人股东 | - | 20.00% |
李东 | - | - | 0.00% |
张新钢 | 自然人股东 | - | 20.00% |
孙鸿 | 自然人股东 | - | 20.00% |
刘庭宁 | 自然人股东 | - | 20.00% |
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | 宁夏银川市兴庆区贺兰山路南侧友爱中心路东侧宁夏交通物流园区货运信息中心B***室 | 宁夏银川市兴庆区庆丰苑公寓超市楼***室 | 2017-05-09 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 一般经营项目:法律法规明确或国务院决定须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;无须审批的,企业自主选择经营项目开展经营活动。; | 一般经营项目:市际、省际客运包车;旅游直通车;汽车租赁;车辆调度;北斗卫星动态监控;机动车安全检测;客车维修;景区游客中转。; | 2017-05-09 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 宁夏银川市兴庆区贺兰山路南侧友爱中心路东侧宁夏交通物流园区货运信息中心B101室 | 宁夏银川市兴庆区庆丰苑公寓超市楼304室 | 2017-05-09 |
国有企业改制为公司变更 | 宁夏银川市兴庆区贺兰山路南侧友爱中心路东侧宁夏交通物流园区货运信息中心B101室 | 宁夏银川市兴庆区庆丰苑公寓超市楼304室 | 2017-05-09 |
股东信息变更 | 执行董事,刘庭宁,1960-10-24;监事,沙玉良,1977-08-02; | 监事,沙玉良,1977-08-02;执行董事,孙鸿,1974-03-20; | 2017-05-09 |
其他事项备案 | 宁夏银川市兴庆区贺兰山路南侧友爱中心路东侧宁夏交通物流园区货运信息中心B101室 | 宁夏银川市兴庆区庆丰苑公寓超市楼304室 | 2017-05-09 |
法定代表人变更 | 证件号码:*****7,姓名:刘庭宁 | 证件号码:*****2,姓名:孙鸿 | 2017-05-09 |
名称变更变更 | 宁夏盛迦源旅游客运集散服务中心(有限公司) | 宁夏盛迦源旅游汽车联合调度中心有限公司 | 2017-05-09 |
主要人员变更 | 执行董事,刘庭宁,****;监事,沙玉良,****; | 监事,沙玉良,****;执行董事,孙鸿,****; | 2017-05-09 |
投资人变更 | 马占江,出资20万,占20.0%,实缴出资0万;孙鸿,出资20万,占20.0%,实缴出资0万;刘庭宁,出资20万,占20.0%,实缴出资0万;沙玉良,出资20万,占20.0%,实缴出资0万;李东,出资20万,占20.0%,实缴出资0万; | 张新钢,出资20万,占20.0%,实缴出资0万;沙玉良,出资20万,占20.0%,实缴出资0万;刘庭宁,出资20万,占20.0%,实缴出资0万;孙鸿,出资20万,占20.0%,实缴出资0万;陈举兵,出资20万,占20.0%,实缴出资0万; | 2017-05-09 |
高级管理人员变更 | 执行董事,刘庭宁,******;监事,沙玉良,******; | 监事,沙玉良,******;执行董事,孙鸿,******; | 2017-05-09 |
共 11 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
沙玉良 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2016 | - | 1390****004 | 12*****.com | - | - | 86 |
工商年报联系人2018、2019、2021 | - | 1389****167 | 21108553*****.com | - | - | 86 |
联系人共 7 条
解锁 查看更多信息
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity