海航资本南方总部(深圳)有限公司
- 法人: 尚梅英
- 注册资本: 1910000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(法人独资)
- 成立时间: 2011-06-17
- 办公地址: 深圳市罗湖区东门街道人民北路117号洪湖大厦1007房
公司概览
联系人
公司高管
4
销售专家
2
无角色
11
工商信息
- 法人代表 尚梅英
- 经营状态 存续
- 成立年限 10~15年
- 简称 -
- 注册资本 1910000.00万元
- 实缴资本 1910000.00万元
- 英文名 HNA Capital Southern Headquarters (Shenzhen) Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 914403005776735335
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 577673533
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 440301105487283
- 登记机关 深圳市市场监督管理局
- 核准日期 2021-12-20
- 营业期限 2011-06-17~5000-01-01
- 注册地址 深圳市罗湖区东门街道人民北路117号洪湖大厦1007房
- 国标行业 租赁和商务服务业->商务服务业->其他商务服务业->其他未列明商务服务业
- 专业行业 汽车/骑行/车品->海空交通工具->游艇、企业服务->企业通用服务->咨询服务、服务/休闲/出行->酒店住宿民宿->酒店、先进制造->新材料
- 公司简介 海航资本南方总部(深圳)有限公司。海航资本南方总部(深圳)有限公司位于深圳市福田区福华一路6号免税商务大厦塔楼30楼交通便利。海航资本南方总部(深圳)有限公司本着“客户,诚信至上”的原则,欢迎国内 [详细介绍]
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
海航资本集团有限公司 | 法人股东 | - | 100.00% |
州湾新区兰坤投资管理有限公司 | - | - | 30.89% |
宁波杭州湾新区兰坤投资管理有限公司 | - | - | 30.89% |
宁波杭 | - | - | 0.00% |
天津融展企业管理有限公司 | - | - | 31.41% |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2021-12-20 |
股东信息变更 | 海航资本集团有限公司 720000.0(万元)37.70%宁波杭州湾新区兰坤投资管理有限公司 590000.0(万元)30.89%天津融展企业管理有限公司 600000.0(万元)31.41% | 海航资本集团有限公司 1910000.0(万元)100.00% | 2021-12-20 |
高级管理人员变更 | 张声杰(监事) | 张红仕(监事) | 2021-02-08 |
主要人员变更 | 张声杰(监事) | 张红仕(监事) | 2021-02-08 |
主要人员变更 | 董事:肖竞斯;董事:童志胜;监事:陈磊磊;总经理:程庆芳;董事长:任凯; | 监事:张声杰;董事:肖竞斯;董事:郭金兰;董事长:尚梅英;总经理:张风云; | 2019-05-07 |
高级管理人员变更 | 董事:肖竞斯;董事:童志胜;监事:陈磊磊;总经理:程庆芳;董事长:任凯; | 监事:张声杰;董事:肖竞斯;董事:郭金兰;董事长:尚梅英;总经理:张风云; | 2019-05-07 |
法定代表人变更 | 法定代表人:任凯;监事:陈磊磊;总经理:程庆芳;董事长:任凯;其他:童志胜;其他:肖竞斯; | 监事:张声杰;其他董事:肖竞斯;董事长:尚梅英;其他董事:郭金兰;法定代表人:尚梅英;总经理:张风云; | 2019-05-07 |
地址变更 | 深圳市福田区福华一路6号免税商务大厦塔楼30楼 | 深圳市罗湖区东门街道人民北路117号洪湖大厦1007房 | 2018-11-05 |
章程备案 | 2018-03-19 00:00:00 | 2018-10-30 00:00:00 | 2018-11-05 |
章程或章程修正案通过日期变更 | 2018-02-28 | 2018-03-19 | 2018-04-18 |
主要人员变更 | 孙志坤(董事)程庆芳(董事)赵默(董事)黄琪珺(董事) | 肖竞斯(董事)童志胜(董事) | 2018-04-18 |
高级管理人员变更 | 董事长:刘小勇;董事:黄琪珺;董事:赵默;监事:任凯;董事:程庆芳;董事:孙志坤;监事:刘正伟; | 董事长:任凯;董事:童志胜;董事:肖竞斯;监事:陈磊磊; | 2018-04-18 |
章程备案 | 2018-02-28 00:00:00 | 2018-03-19 00:00:00 | 2018-04-18 |
负责人变更 | 董事长:刘小勇;其他:赵默;其他:孙志坤;法定代表人:刘小勇;其他:黄琪珺;监事:任凯;其他:程庆芳;监事:刘正伟; | 其他董事:肖竞斯;法定代表人:任凯;其他董事:童志胜;董事长:任凯;监事:陈磊磊; | 2018-04-18 |
章程变更 | 1900-01-01 | 2018-02-28 00:00:00 | 2018-02-28 |
章程或章程修正案通过日期变更 | 1900-01-01 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |
注册资本变更 | 10000.00 | 1910000.00 | 2018-02-28 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2018-02-28 |
股东信息变更 | 名称:海航资本集团有限公司,出资额:10000,出资比例:100 | 名称:海航资本集团有限公司,出资额:720000,出资比例:37.7名称:宁波杭州湾新区兰坤投资管理有限公司,出资额:590000,出资比例:30.89名称:天津融展企业管理有限公司,出资额:600000,出资比例:31.41 | 2018-02-28 |
投资人变更 | 股东名称:海航资本集团有限公司、出资额:10000.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:海航资本集团有限公司、出资额:720000.000000、出资比例:37.700000;股东名称:天津融展企业管理有限公司、出资额:600000.000000、出资比例:31.410000;股东名称:宁波杭州湾新区兰坤投资管理有限公司、出资额:590000.000000、出资比例:30.890000; | 2018-02-28 |
共 26 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
尚梅英 | 董事长 | - | - | - | - | 79 |
郭金兰 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
张声杰 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 17 条
解锁 查看更多信息
共 17 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
尚梅英 | 董事长 | - |
郭金兰 | 董事 | - |
张风云 | 总经理 | - |
肖竞斯 | 董事 | - |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity