深圳市替手智能技术有限公司
- 法人: 罗胜
- 注册资本: 10.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人独资)
- 成立时间: 2013-11-07
- 办公地址: 深圳市南山区科技中一路19号赛百诺大厦A栋303
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
3
无角色
4
工商信息
- 法人代表 罗胜
- 经营状态 吊销
- 成立年限 10~15年
- 简称 替手智能、深圳替手、替手
- 注册资本 10.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91440300083432481K
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 083432481
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 440301108279567
- 登记机关 深圳市市场监督管理局
- 核准日期 2018-01-17
- 营业期限 2013-11-07~2023-11-07
- 注册地址 深圳市南山区粤海街道科技中一路19号赛百诺大厦A栋302A
- 国标行业 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业->软件开发->其他软件开发
- 专业行业 物联网->车联网->智能交通、企业服务->数据服务->数据分析、大数据->大数据基础技术->数据分析、网络/游戏/传媒->视频、建材/门窗/水电->门禁安防消防->安防、企业服务->企业通用服务->商业分析
- 公司简介 深圳市替手智能技术有限公司办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳深圳市南山区粤海街道科技中一路19号赛百诺大厦A栋302A,于2013年11月07日在深圳市市场监督管理局注册成立,注册资本为10万元人民币,在公司发展壮大的9年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营智能化识别技术、生物识别技术、视频分析技术、数据分析、计算机软硬件的开发及销售;车载设备、商业管理设备、商业分析设备、智能交通设备、智慧城市物联网专用设备、安防设备、软硬件的开发、销售、租赁及上门维修;电子系统工程、从事货物软件产品贸易及进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目...,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于深圳生物制品公司行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
秦玉杰 | - | - | 49.00% |
李彩蓉 | - | - | 51.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
主要人员变更 | 李彩蓉(执行董事) | 罗胜(执行董事) | 2018-01-17 |
章程变更 | 2016-01-08 | 2018-01-01 | 2018-01-17 |
经营范围变更 | 智能化识别技术、生物识别技术、视频分析技术、数据分析、计算机软硬件的开发及销售;车载设备、商业管理设备、商业分析设备、智能交通设备、智慧城市物联网专用设备、安防设备、软硬件的开发、销售、租赁及上门维修;电子系统工程、从事货物软件产品贸易及进出口(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。 | 智能化识别技术、生物识别技术、视频分析技术、电子产品的技术开发;电脑及周边配件、数码产品、计算机硬件及辅助设备的技术开发与销售;五金制品、机械设备、仪器仪表、电缆电线、建筑材料的销售;国内贸易;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。 | 2018-01-17 |
投资人变更 | 股东名称:李彩蓉、出资额:5.100000、出资比例:51.000000;[退出]股东名称:秦玉杰、出资额:4.900000、出资比例:49.000000;[退出] | 股东名称:罗胜、出资额:10.000000、出资比例:100.000000;[新增] | 2018-01-17 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-01-17 |
股东信息变更 | 股东名称:李彩蓉、出资额:5.100000、出资比例:51.000000;股东名称:秦玉杰、出资额:4.900000、出资比例:49.000000; | 股东名称:罗胜、出资额:10.000000、出资比例:100.000000; | 2018-01-17 |
章程或章程修正案通过日期变更 | 2016-01-08 | 2018-01-01 | 2018-01-17 |
负责人变更 | 法定代表人:李彩蓉;董事长:李彩蓉;监事:秦玉杰;股东:李彩蓉;股东:秦玉杰;总经理:杨文; | 董事长:罗胜;监事:薛旭升;总经理:罗胜;法定代表人:罗胜;股东:; | 2018-01-17 |
高级管理人员变更 | 监事:秦玉杰;执行董事:李彩蓉;总经理:杨文; | 执行董事:罗胜;监事:薛旭升;总经理:罗胜; | 2018-01-17 |
地址变更 | 深圳市福田区八卦四路430大厦406室 | 深圳市南山区粤海街道科技中一路19号赛百诺大厦A栋302A | 2016-01-15 |
其他变更 | 工商联络员:伍小姐; | 工商联络员:王海平; | 2016-01-15 |
指定联系人变更 | 伍小姐 | 王海平 | 2016-01-15 |
地址变更 | 深圳市福田区八卦一路招商城市主城B座2805室 | 深圳市福田区八卦四路430大厦406室 | 2014-09-29 |
共 13 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
薛旭升 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
黄** | - | - | kelvin19*****ve.cn | 0755-8****116 | - | 74 |
工商年报联系人2016 | - | - | wanghaipi*****isau.com | 0755-8****116 | - | 74 |
联系人共 8 条
解锁 查看更多信息
共 8 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
罗胜 | 执行董事,总经理,总经理,执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity