上海天隆投资有限公司
- 法人: 王经文
- 注册资本: 1000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2002-08-29
- 办公地址: 上海长宁区愚园路1258号1303室
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
15
人力资源专家
2
无角色
3
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
工商信息
- 法人代表 王经文
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 天隆投资、上海天隆、天隆
- 注册资本 1000.00万元
- 实缴资本 1000.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91310105742674194B
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 742674194
- 曾用名 上海定展航运有限公司 上海定展投资有限公司
- 纳税资质 -
- 注册号 310105000211520
- 登记机关 长宁区市场监督管理局
- 核准日期 2023-05-31
- 营业期限 2002-08-29~
- 注册地址 上海市长宁区愚园路1258号1303室
- 国标行业 交通运输、仓储和邮政业->多式联运和运输代理业->运输代理业->货物运输代理
- 专业行业 金融->理财->实业投资、服务/休闲/出行->生活便民服务->物流
- 公司简介 上海定展航运有限公司于2005年05月01日成立,公司位于广东省 中山市广东中山市中山三路中银大厦1804室,主要生产经营美线运输;仓储、物流;等产品,公司多年致力于产业,切实推进与各大企业、厂家的合资、合作,用产业化发展的思路服务于社会和广大用户。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
贺圣华 | - | - | 0.00% |
贺圣利 | 自然人股东 | - | 90.00% |
王宗绍 | 自然人股东 | - | 10.00% |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
其他变更 | 2018-10-11~ | 2022-11-15~ | 2022-11-15 |
章程修正案备案 | - | 2022-11-15章程修正案 | 2022-11-15 |
期限变更 | 2002-08-29~2022-08-28 | 2002-08-29~ | 2022-11-15 |
章程修正案备案 | 无 | 2022-11-15章程修正案 | 2022-11-15 |
章程备案 | 无 | 2018-10-10章程备案 | 2018-10-11 |
章程备案 | - | 2018-10-10章程备案 | 2018-10-11 |
地址变更 | 上海市长宁区广顺路33号8幢一层1151室 | 上海市长宁区愚园路1258号1303室 | 2018-10-11 |
名称变更 | 上海定展投资有限公司 | 上海天隆投资有限公司 | 2018-10-11 |
章程变更 | - | 2018-10-10章程备案 | 2018-10-11 |
负责人变更 | 朱海涛 | 王经文 | 2018-10-11 |
负责人变更 | 谢梧仁 | 朱海涛 | 2017-08-21 |
地址变更 | 上海市长宁区汇川路99号2810室 | 上海市长宁区广顺路33号8幢一层1151室 | 2015-05-25 |
地址变更 | 上海市长宁区汇川路99号2810室 | 上海市长宁区广顺路33号8幢一层1151室 | 2015-05-25 |
名称变更变更 | 上海定展航运有限公司 | 上海定展投资有限公司 | 2014-09-25 |
名称变更变更 | 上海定展航运有限公司 | 上海定展投资有限公司 | 2014-09-25 |
经营范围变更 | 海上、陆路、航空国际货物运输代理业务,仓储服务 | 实业投资,资产管理,企业管理咨询,商务信息咨询,从事货物及技术的进出口业务。 | 2014-09-25 |
经营范围变更 | 海上、陆路、航空国际货物运输代理业务,仓储服务 | 实业投资,资产管理,企业管理咨询,商务信息咨询,从事货物及技术的进出口业务。 | 2014-09-25 |
法定代表人变更 | 贺圣华 | 谢梧仁 | 2013-12-12 |
投资人变更 | 贺圣华 2009-02-16货币900.000000万人民币;王宗绍 2009-02-16货币100.000000万人民币; | 贺圣利 2009-02-16货币900.000000万人民币;王宗绍 2009-02-16货币100.000000万人民币; | 2013-12-12 |
出资比例变更 | 贺圣华出资900.000000万人民币比例90.0000%;王宗绍出资100.000000万人民币比例10.0000%; | 贺圣利出资900.000000万人民币比例90.0000%;王宗绍出资100.000000万人民币比例10.0000%; | 2013-12-12 |
共 43 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2161020303 | - | - | - | - | - | 70 |
01262110703 | - | - | - | - | - | 70 |
童** | - | - | - | 0755-2****294 | - | 72 |
联系人共 21 条
解锁 查看更多信息
共 21 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
王经文 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity