陆河宏玮幼童用品有限公司
- 法人: 庄育霖
- 注册资本: 1755.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(外国法人独资)
- 成立时间: 2007-08-08
- 办公地址: 广东汕尾市陆河县水唇镇墩塘村
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
1
无角色
4
工商信息
- 法人代表 庄育霖
- 经营状态 在业
- 成立年限 15年以上
- 简称 宏玮、宏玮幼童用品、陆河宏玮
- 注册资本 1755.00万元
- 实缴资本 1754.98万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 50~100
- 统一社信代码 91441500664974203D
- 纳税人识别号 91441500664974203D
- 组织机构代码 664974203
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 441500400000379
- 登记机关 汕尾市市场监督管理局
- 核准日期 2015-10-23
- 营业期限 2007-08-08~2057-08-08
- 注册地址 广东省陆河县水唇镇墩塘村
- 国标行业 制造业->家具制造业->金属家具制造->金属家具制造
- 专业行业 母婴/玩具->婴儿幼童用品->婴幼童用品、家具/家纺/家饰->儿童/学生家具->婴儿床、母婴/玩具->婴儿幼童用品->婴儿床
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
赵振荣 | - | - | 0.00% |
欣达贸易有限公司 | 企业法人 | - | 100.00% |
施寸心 | - | - | 0.00% |
庄长安 | - | - | 0.00% |
庄育霖 | - | - | 0.00% |
庄廷妤 | - | - | 0.00% |
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
其他变更 | 杨远忠 | 李业兆 | 2015-10-23 |
联络人员变更 | 杨远忠 | 李业兆 | 2015-10-23 |
境外股东发起人的境内法律文件送达接受人变更 | 杨远忠[退出] | 李业兆[新增] | 2015-10-23 |
主要人员变更 | 施寸心,监事;赵振荣,副总经理;庄育霖,执行董事,总经理 | 庄长安,监事;庄廷妤,副总经理;庄育霖,执行董事,总经理 | 2015-01-23 |
股东信息变更 | 施寸心,监事;赵振荣,副总经理;庄育霖,执行董事,总经理 | 庄长安,监事;庄廷妤,副总经理;庄育霖,执行董事,总经理 | 2015-01-23 |
股东变更 | 施寸心,监事;[退出]赵振荣,副总经理;[退出]庄育霖,执行董事,总经理 | 庄长安,监事;[新增]庄廷妤,副总经理;[新增]庄育霖,执行董事,总经理 | 2015-01-23 |
高级管理人员变更 | 施寸心,监事;赵振荣,副总经理;庄育霖,执行董事,总经理 | 庄长安,监事;庄廷妤,副总经理;庄育霖,执行董事,总经理 | 2015-01-23 |
股东变更 | - | 股东发生变更 | 2012-09-29 |
股东信息变更 | - | 股东发生变更 | 2012-09-29 |
股东变更 | - | 股东发生变更 | 2012-09-29 |
股东变更 | - | 股东发生变更 | 2012-09-29 |
投资人变更 | - | 股东发生变更 | 2012-09-29 |
章程变更 | 于二〇一一年八月二十九日修订公司章程第三章第十一条“投资总额、注册资本、出资时间”。 | 于二〇一三年二月二十五日重新修订公司章程第三章第十一条“出资时间”。 | 2012-09-29 |
股东信息变更 | - | 股东发生变更 | 2012-03-29 |
章程备案 | 于二〇一一年五月九日修订公司章程第一章第三条“公司法定地址”。 | 于二〇一一年八月二十九日修订公司章程第三章第十一条“投资总额、注册资本、出资时间”。 | 2012-03-29 |
股东变更 | - | 股东发生变更 | 2012-03-29 |
股东变更 | - | 股东发生变更 | 2012-03-29 |
投资人变更 | 400.0000 | 460.0000 | 2012-03-29 |
投资总额变更 | 400.0000 | 460.0000(+15%) | 2012-03-29 |
股东变更 | - | 股东发生变更 | 2012-03-29 |
共 41 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
进出口信用
注册海关 | 海关编号 | 注册时间 | 海关注销标志 | 报关有效时间 | 信用等级 |
---|---|---|---|---|---|
尾关陆丰 | 4415944023 | 2011-10-17 | 正常 | 2068-07-31 | 注册登记和备案企业 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
庄** | 执行董事,总经理 | - | luhe67*****3.com | 0660-****138 | - | 83 |
工商年报联系人2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021 | - | - | luhe67*****3.com | 0660-****138 | - | 74 |
工商年报联系人2022 | - | - | luhe67*****3.com | 0660-****138 | - | 74 |
联系人共 6 条
解锁 查看更多信息
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
庄廷妤 | 副总经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity