南京捷阳建设实业有限公司
- 法人: 陶红娟
- 注册资本: 65000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(港澳台投资非独资)
- 成立时间: 2020-09-29
- 办公地址: 南京市江宁区秣陵街道庄排路109号(江宁开发区)
公司概览
联系人
公司高管
3
无角色
13
工商信息
- 法人代表 陶红娟
- 经营状态 存续
- 成立年限 1~5年
- 简称 捷阳、捷阳建设、南京捷阳
- 注册资本 65000.00万元
- 实缴资本 35750.00万元
- 英文名 Nanjing Jieyang Construction Industry Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91320115MA22L60U9F
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA22L60U9
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 320121001260853
- 登记机关 南京市江宁区市场监督管理局
- 核准日期 2024-02-06
- 营业期限 2020-09-29~
- 注册地址 南京市江宁区秣陵街道庄排路109号(江宁开发区)
- 国标行业 建筑业->房屋建筑业->住宅房屋建筑->住宅房屋建筑
- 专业行业 建材/门窗/水电->房产服务/装修->房地产、企业服务->企业通用服务->咨询服务
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
香港宁阳有限公司 | 外国(地区)企业 | - | 80.00% |
福建阳光房地产开发有限公司 | 企业法人 | - | 10.00% |
南京城铁商业管理有限公司 | 企业法人 | - | 10.00% |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 胡雨波 | 陶红娟 | 2022-07-01 |
负责人变更 | 王君 | 胡雨波 | 2021-11-10 |
注册资本变更 | 7500.00 | 10000.00 | 2021-11-10 |
股东信息变更 | 福建阳光房地产开发有限公司,香港宁阳有限公司,南京城铁商业管理有限公司,泰安鼎泰嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 福建阳光房地产开发有限公司,香港宁阳有限公司,南京城铁商业管理有限公司 | 2021-09-10 |
投资人变更 | 福建阳光房地产开发有限公司,香港宁阳有限公司,南京城铁商业管理有限公司,泰安鼎泰嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 福建阳光房地产开发有限公司,香港宁阳有限公司,南京城铁商业管理有限公司 | 2021-09-10 |
股东信息变更 | 福建阳光房地产开发有限公司 | 福建阳光房地产开发有限公司,香港宁阳有限公司,南京城铁商业管理有限公司,泰安鼎泰嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2020-11-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 胡雨波 | 王君 | 2020-11-16 |
投资人变更 | 福建阳光房地产开发有限公司 | 福建阳光房地产开发有限公司,香港宁阳有限公司,南京城铁商业管理有限公司,泰安鼎泰嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2020-11-16 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 2020-11-16 |
注册资本变更 | 5000.00 | 7500.00 | 2020-11-16 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 2020-11-16 |
股东变更 | 福建阳光房地产开发有限公司 | 福建阳光房地产开发有限公司香港宁阳有限公司[新增]南京城铁商业管理有限公司[新增]泰安鼎泰嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙)[新增] | 2020-11-16 |
共 12 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2022 | - | 1366****868 | lvmen*****ngo.com.cn | - | - | 83 |
黄可之 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
吴笛 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 16 条
解锁 查看更多信息
共 16 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
门雪洁 | 董事 | - |
胡雨波 | 总经理,董事长 | - |
王丽君 | 董事 | - |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity