江西省柏之茂物资有限公司
- 法人: 潘渠
- 注册资本: 1666.67万元
- 企业类型: 其他有限责任公司
- 成立时间: 2021-04-08
- 办公地址: 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路188号万科海上传奇小区C02地块40栋102室
公司概览
联系人
公司高管
1
无角色
5
工商信息
- 法人代表 潘渠
- 经营状态 存续
- 成立年限 1~5年
- 简称 柏之茂
- 注册资本 1666.67万元
- 实缴资本 666.67万元
- 英文名 Jiangxi Baizhimao Materials Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 -
- 统一社信代码 91360106MA3AC0MJ2Q
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA3AC0MJ2
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 360106110009840
- 登记机关 南昌高新技术产业开发区市场监督管理局
- 核准日期 2022-11-11
- 营业期限 2021-04-08~2041-04-07
- 注册地址 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路188号万科海上传奇小区C02地块40栋102室
- 国标行业 批发和零售业->批发业->矿产品、建材及化工产品批发->建材批发
- 专业行业 农资/化工/环保->能源化工/材料、其他
- 公司简介 江西省柏之茂物资有限公司成立于2021-04-08,主要经营建筑材料销售,国内贸易代理,销售代理,金属材料销售。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
江西省财通供应链金融集团有限公司 | 企业法人 | - | 60.00% |
南昌嘉誉未名医疗健康产业基金(有限合伙) | 内资合伙企业 | - | 40.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 邵雨 | 潘渠 | 2022-11-11 |
其他变更 | 姓名:邵雨,职务:经理;姓名:谢群锋,职务:监事;姓名:邵雨,职务:执行董事; | 姓名:潘渠,职务:执行董事;姓名:潘成,职务:监事;姓名:潘渠,职务:经理; | 2022-11-11 |
股东信息变更 | 投资人:南昌嘉誉未名医疗健康产业基金(有限合伙),出资额:666.6667万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2040-07-15;投资人:江西金资供应链金融服务有限公司,出资额:1000万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2041-04-05; | 投资人:南昌嘉誉未名医疗健康产业基金(有限合伙),出资额:666.6667万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2040-07-15;投资人:江西省财通供应链金融集团有限公司,出资额:1000万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2041-04-05; | 2022-07-19 |
注册资本变更 | - | - | 2021-07-29 |
投资人变更 | 投资人:江西金资供应链金融服务有限公司,出资额:1000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2041-04-05; | 投资人:南昌嘉誉未名医疗健康产业基金(有限合伙),出资额:666.6667万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2040-07-15;投资人:江西金资供应链金融服务有限公司,出资额:1000万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2041-04-05; | 2021-07-29 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | 其他有限责任公司(1190) | 2021-07-29 |
股东信息变更 | 投资人:江西金资供应链金融服务有限公司,出资额:1000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2041-04-05; | 投资人:南昌嘉誉未名医疗健康产业基金(有限合伙),出资额:666.6667万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2040-07-15;投资人:江西金资供应链金融服务有限公司,出资额:1000万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2041-04-05; | 2021-07-29 |
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2022 | - | - | 158791109*****.com | - | - | 72 |
工商年报联系人2023 | - | - | panqu12*****3.com | 0791-8****985 | - | 74 |
潘成 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 7 条
解锁 查看更多信息
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
邵雨 | 执行董事,总经理,总经理,执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
融资历程
融资金额(万元) | 融资轮数 | 投资方 | 披露时间 |
---|---|---|---|
未披露 | 天使轮 | 华誉未名 | 2021-07-29 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity