福建省永安市诚信竹业有限公司
- 法人: 魏长炳
- 注册资本: 200.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2016-03-23
- 办公地址: 福建省三明市永安市大湖镇高增村增布自然村48号
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
2
无角色
5
工商信息
- 法人代表 魏长炳
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 永安诚信、诚信竹业、诚信
- 注册资本 200.00万元
- 实缴资本 102.00万元
- 英文名 CHENG XIN Bamboo Industry Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91350481MA346RF835
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA346RF83
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 350481100065772
- 登记机关 永安市市场监督管理局
- 核准日期 2019-12-12
- 营业期限 2016-03-23~2066-03-22
- 注册地址 福建省三明市永安市大湖镇高增村增布自然村48号
- 国标行业 制造业->木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业->竹、藤、棕、草等制品制造->竹制品制造
- 专业行业 百货/厨具/宠物->日用百货杂货->竹制品、百货/厨具/宠物->日用百货杂货->牙签、餐饮/小吃/甜点->特色餐饮连锁->烧烤
- 公司简介 福建省永安市诚信竹业有限公司&&&注册地址:永安市大湖镇高增村48号&&&经营地址:永安市尼葛工业园南区1666号&&&经营范围:竹制品制造;销售神香、木粉;经营各类商品和技术进出口业务&&&主要生产竹签、香芯、牙签、烧烤签、造纸主要原材料等,产品销售主要区域:印度、泰国、斯里兰卡、印尼、越南、马来西亚、尼泊尔等&&&公司简介:诚信竹业有限公司位于福建省永安市燕北街道尼葛开发区南区1666号,主营竹签、香芯、牙签等。公司秉承"顾客至上,质量第一"的经营理念,坚持"诚实守信"的原则为广大客户提供的服务。如果您对我公司的产品服务有兴趣,请来电咨询。法人代表:魏先生
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
黄建鹏 | - | - | 0.00% |
魏长炳 | 自然人股东 | - | 51.00% |
蔡立辉 | - | - | 0.00% |
刘正喜 | 自然人股东 | - | 49.00% |
刘正南 | - | - | 0.00% |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 魏长炳 证照号码:******************; | 魏长炳 证照号码:******************;刘正喜 证照号码:******************; [新增] | 2019-12-12 |
股东信息变更 | 魏长炳 证照号码:******************; | 魏长炳 证照号码:******************;刘正喜 证照号码:******************; | 2019-12-12 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-12-12 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-11-25 |
股东信息变更 | 魏长炳 证照号码:******************;蔡立辉 证照号码:******************; | 魏长炳 证照号码:******************; | 2019-11-25 |
投资人变更 | 魏长炳 证照号码:******************;蔡立辉 证照号码:******************; [退出] | 魏长炳 证照号码:******************; | 2019-11-25 |
地址变更 | 福建省永安市尼葛工业园南区1666号 | 福建省三明市永安市大湖镇坑源村仁斋山683号 | 2019-11-25 |
章程变更 | 旧章程 | 2019-11-25新章程 | 2019-11-25 |
股东信息变更 | 魏长炳 证照号码:******************;刘正喜 证照号码:******************;黄建鹏 证照号码:******************; | 魏长炳 证照号码:******************;蔡立辉 证照号码:******************; | 2018-06-13 |
投资人变更 | 魏长炳 证照号码:******************;刘正喜 证照号码:******************; [退出]黄建鹏 证照号码:******************; [退出] | 魏长炳 证照号码:******************;蔡立辉 证照号码:******************; [新增] | 2018-06-13 |
投资人变更 | 魏长炳 证照号码:******************;刘正南 证照号码:******************; [退出]刘正喜 证照号码:******************;黄建鹏 证照号码:******************; | 魏长炳 证照号码:******************;刘正喜 证照号码:******************;黄建鹏 证照号码:******************; | 2017-12-29 |
主要人员变更 | 刘正南 | 刘正喜 | 2017-12-29 |
章程变更 | 旧章程 | 2017-12-27新章程 | 2017-12-29 |
股东信息变更 | 魏长炳 证照号码:******************;刘正南 证照号码:******************;刘正喜 证照号码:******************;黄建鹏 证照号码:******************; | 魏长炳 证照号码:******************;刘正喜 证照号码:******************;黄建鹏 证照号码:******************; | 2017-12-29 |
高级管理人员变更 | 刘正南 [退出] | 刘正喜 [新增] | 2017-12-29 |
地址变更 | 无 | 福建省永安市尼葛工业园南区1666号 | 2017-05-04 |
章程变更 | 旧章程 | 2017-04-26住所,股东 | 2017-05-04 |
股东信息变更 | 魏长炳 证照号码********* 证照号码:******; | 魏长炳 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 2017-05-04 |
投资人变更 | 魏长炳 证照号码:******************;刘正南 证照号码:******************; | 魏长炳 证照号码:******************;刘正南 证照号码:******************;刘正喜 证照号码:******************;黄建鹏 证照号码:******************; | 2017-05-04 |
共 19 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2019 | - | 1586****813 | 158608768*****6.com | - | - | 86 |
魏** | 执行董事,经理 | 1338****887 | - | - | - | 93 |
工商年报联系人2019、2020、2021 | - | 1586****813 | 158608768*****6.com | - | - | 86 |
联系人共 7 条
解锁 查看更多信息
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
魏长炳 | 执行董事,经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity