中电建(保山)有轨电车有限公司
- 法人: 杜国刚
- 注册资本: 40000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(国有控股)
- 成立时间: 2019-07-18
- 办公地址: 云南省保山市隆阳区海棠路盛世佳园10栋1单元1号
公司概览
联系人
公司高管
7
销售专家
1
无角色
6
工商信息
- 法人代表 杜国刚
- 经营状态 注销
- 成立年限 5~10年
- 简称 中电建、中电建有轨电车、保山中电建、保山中电建有轨电车
- 注册资本 40000.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91530500MA6NYN7K5E
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA6NYN7K5
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 530500000011555
- 登记机关 保山市市场监督管理局
- 核准日期 2024-04-02
- 营业期限 2019-07-18~2054-07-17
- 注册地址 云南省保山市隆阳区海棠路盛世佳园10栋1单元1号
- 国标行业 交通运输、仓储和邮政业->道路运输业->城市公共交通运输->城市轨道交通
- 专业行业 建材/门窗/水电->建筑材料辅料->钢结构
- 公司简介 中电建(保山)有轨电车有限公司办公室地址位于留下永历帝、徐悲鸿等人的足迹保山,云南省保山市隆阳区海棠路盛世佳园10栋1单元1号,于2019年07月18日在保山市工商行政管理局注册成立,注册资本为40000万元人民币,在公司发展壮大的4年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营保山中心城市有轨电车T1线的投资、建设、经营和管理;有轨电车设备及设施的安装、维护保养及维修,轨道交通工程、市政公用工程、土石方工程、钢结构工程的设计、施工;广告设计、制作、发布、代理业务;通讯技术应用推广;场地及设施租赁。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于保山投资与资产管理业黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
中电建铁路建设投资集团有限公司 | 企业法人 | 6400.00万元 | 16.00% |
保山市轨道交通有限责任公司 | 企业法人 | - | 20.00% |
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 企业法人 | - | 8.00% |
中国电力建设股份有限公司 | 企业法人 | - | 27.20% |
中国水利水电第十四工程局有限公司 | 企业法人 | - | 28.80% |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | - | 2024-03-24 | 2024-04-02 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 保山市轨道交通有限责任公司;中国电力建设股份有限公司;中国电建集团铁路建设有限公司;中国水利水电第十四工程局有限公司;中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司; | 保山市轨道交通有限责任公司;中国电力建设股份有限公司;中电建铁路建设投资集团有限公司;中国水利水电第十四工程局有限公司;中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司; | 2024-04-02 |
股东信息变更 | 保山市轨道交通有限责任公司;中国电力建设股份有限公司;中国电建集团铁路建设有限公司;中国水利水电第十四工程局有限公司;中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司; | 保山市轨道交通有限责任公司;中国电力建设股份有限公司;中电建铁路建设投资集团有限公司;中国水利水电第十四工程局有限公司;中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司; | 2024-04-02 |
联络人员变更 | 李声深 *** 备案手机:*** | 胡永鹏 *** 备案手机:*** (网上办理) | 2022-03-28 |
联络人员变更 | 李声深 *** 备案手机:*** | 李声深 *** 备案手机:*** (网上办理) | 2021-06-19 |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
夏嘉瑞 | 董事,副总经理 | - | - | - | - | 79 |
黎文精 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
张少鹏 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 13 条
解锁 查看更多信息
共 13 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
夏嘉瑞 | 董事,副总经理 | - |
马金池 | 董事,副总经理 | - |
陈赞泽 | 董事,总经理 | - |
袁龙星 | 董事,副总经理 | - |
胡永鹏 | 董事 | - |
杨根庆 | 董事 | - |
杜国刚 | 董事长 | - |
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity