宁夏航远海国际货运代理有限公司
- 法人: 欧阳孔明
- 注册资本: 1000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2016-09-22
- 办公地址: 宁夏银川综合保税区查验中心商务区104-1室
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
1
无角色
8
工商信息
- 法人代表 欧阳孔明
- 经营状态 注销
- 成立年限 5~10年
- 简称 航远海国际货运代理、宁夏航远海、航远海
- 注册资本 1000.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 NING Xia HANG Yuan HAI International Freight Forwarders Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91640100MA75X5T886
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA75X5T88
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 640100200287510
- 登记机关 银川市市场监督管理局
- 核准日期 2023-05-19
- 营业期限 2016-09-22~
- 注册地址 宁夏银川综合保税区查验中心商务区104-1室
- 国标行业 批发和零售业->零售业->货摊、无店铺及其他零售业->其他未列明零售业
- 专业行业 服务/休闲/出行
- 公司简介 宁夏航远海国际货运代理有限公司办公室地址位于史上西夏王朝的首都银川,宁夏银川综合保税区查验中心商务区1041室,于2016年09月22日在银川市工商行政管理局注册成立,注册资本为1000.0万,在公司发展壮大的7年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营法律法规明确或国务院决定须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;无须审批的,企业自主选择经营项目开展经营活动。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于银川货代公司行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
欧阳孔明 | - | - | 0.00% |
李芸 | 自然人股东 | - | 10.00% |
张炬 | 自然人股东 | - | 90.00% |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 证件号码:****,姓名:李芸 | 证件号码:****,姓名:欧阳孔明 | 2018-04-28 |
高级管理人员变更 | 执行董事,李芸,******;监事,张炬,******; | 执行董事,欧阳孔明,******;监事,张炬,******; | 2018-04-28 |
主要人员变更 | 执行董事,李芸,****;监事,张炬,****; | 执行董事,欧阳孔明,****;监事,张炬,****; | 2018-04-28 |
投资人变更 | 执行董事,李芸,1991-12-03;监事,张炬,1964-08-12; | 执行董事,欧阳孔明,1977-07-14;监事,张炬,1964-08-12; | 2018-04-28 |
股东信息变更 | 执行董事,李芸,1991-12-03;监事,张炬,1964-08-12; | 执行董事,欧阳孔明,1977-07-14;监事,张炬,1964-08-12; | 2018-04-28 |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
进出口信用
注册海关 | 海关编号 | 注册时间 | 海关注销标志 | 报关有效时间 | 信用等级 |
---|---|---|---|---|---|
银川海关 | 6401660254 | 2016-09-28 | 正常 | 2068-07-31 | 注册登记和备案企业 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2016 | - | 1362****209 | 136295742*****6.com | - | - | 86 |
李** | - | 1362****209 | 136295742*****6.com | - | - | 86 |
工商年报联系人2021 | - | 1580****210 | czz90*****ngtalk.com | - | - | 83 |
联系人共 10 条
解锁 查看更多信息
共 10 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
欧阳孔明 | 执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity