黄山绿水青山数据科技有限公司
- 法人: 古劲
- 注册资本: 7952.51万元
- 企业类型: 其他有限责任公司
- 成立时间: 2018-01-17
- 办公地址: 黄山市屯溪区黎阳镇新江村
公司概览
联系人
公司高管
2
无角色
7
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
工商信息
- 法人代表 古劲
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 绿水青山、黄山绿水青山、绿水青山数据
- 注册资本 7952.51万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Huangshan Lushui Qingshan Data Technology Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91341000MA2RFUED45
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA2RFUED4
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 341000000104523
- 登记机关 黄山市市场监督管理局
- 核准日期 2020-05-09
- 营业期限 2018-01-17~
- 注册地址 黄山市屯溪区黎阳镇新江村
- 国标行业 信息传输、软件和信息技术服务业->互联网和相关服务->互联网数据服务->互联网数据服务
- 专业行业 网络/游戏/传媒、其他、农资/化工/环保、服务/休闲/出行、数码/手机/电脑->网络/数据存储、服装/鞋靴/箱包->时尚服装裤子->休闲服
- 公司简介 黄山绿水青山数据科技有限公司,成立日期:2018年01月17日,创建于黄山市,经营范围:数据资源的整合、应用、开发;数据应用与服务平台建设;信息技术服务;计算机硬件、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售和租赁;信息科技、网络科技、计算机技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;数据采集、存储、开发、处理、服务和销售;计算机系统集成;创意服务;翻译服务;农资销售、农副产品的销售;工程项目管理;农业生态休闲服务;旅游观光服务;休闲娱乐服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),企业注册地址:黄山市屯溪区黎阳镇新江村;诚挚邀请您的加入!——数据来源58同城招聘
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
黄山市屯溪区国有资产投资运营有限公司 | 企业法人 | - | 37.13% |
海尚文旅(海南自贸区)集团有限公司 | 企业法人 | - | 62.37% |
天禾农业科技集团股份有限公司 | - | - | 18.86% |
合肥市禾码信息科技有限公司 | 企业法人 | - | 0.50% |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员变更 | 陶勇、杨祥祥 | 杨祥祥、古劲 | 2020-05-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陶勇、杨祥祥 | 杨祥祥、古劲 | 2020-05-09 |
主要人员变更 | 陶勇、杨祥祥 | 杨祥祥、古劲 | 2020-05-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陶勇 | 古劲 | 2020-05-09 |
负责人变更 | 陶勇 | 古劲 | 2020-05-09 |
股东信息变更 | 海尚文旅(海南自贸区)集团有限公司:44.0113%;黄山市屯溪区国有资产投资运营有限公司:37.1268%;天禾农业科技集团股份有限公司:18.862%; | 黄山市屯溪区国有资产投资运营有限公司:37.1268%;海尚文旅(海南自贸区)集团有限公司:62.3702%;合肥市禾码信息科技有限公司:0.503%; | 2020-04-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 海尚文旅(海南自贸区)集团有限公司:44.0113%;黄山市屯溪区国有资产投资运营有限公司:37.1268%;天禾农业科技集团股份有限公司:18.862%; | 黄山市屯溪区国有资产投资运营有限公司:37.1268%;海尚文旅(海南自贸区)集团有限公司:62.3702%;合肥市禾码信息科技有限公司:0.503%; | 2020-04-21 |
其他事项备案 | 税务登记证 | 开户许可证 | 2019-05-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周云、杨祥祥 | 陶勇、杨祥祥 | 2019-05-29 |
负责人变更 | 周云 | 陶勇 | 2019-05-29 |
股东信息变更 | 天禾农业科技集团股份有限公司:37.7239%;黄山市屯溪区国有资产投资运营有限公司:37.1268%;海尚文旅(海南自贸区)集团有限公司:25.1493%; | 黄山市屯溪区国有资产投资运营有限公司:37.1268%;海尚文旅(海南自贸区)集团有限公司:44.0113%;天禾农业科技集团股份有限公司:18.862%; | 2019-05-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 天禾农业科技集团股份有限公司:*%;黄山市屯溪区国有资产投资运营有限公司:*%;海尚文旅(海南自贸区)集团有限公司:*%; | 黄山市屯溪区国有资产投资运营有限公司:*%;海尚文旅(海南自贸区)集团有限公司:*%;天禾农业科技集团股份有限公司:*%; | 2019-05-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 天禾农业科技集团股份有限公司:37.7239%;黄山市屯溪区国有资产投资运营有限公司:37.1268%;海尚文旅(海南自贸区)集团有限公司:25.1493%; | 黄山市屯溪区国有资产投资运营有限公司:37.1268%;海尚文旅(海南自贸区)集团有限公司:44.0113%;天禾农业科技集团股份有限公司:18.862%; | 2019-05-29 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 数据资源的整合、应用、开发;数据应用与服务平台建设;信息技术服务;计算机硬件、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售和租赁;信息科技、网络科技、计算机技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;数据采集、存储、开发、处理、服务和销售;计算机系统集成;创意服务;翻译服务;农资销售、农副产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 数据资源的整合、应用、开发;数据应用与服务平台建设;信息技术服务;计算机硬件、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售和租赁;信息科技、网络科技、计算机技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;数据采集、存储、开发、处理、服务和销售;计算机系统集成;创意服务;翻译服务;农资销售、农副产品的销售;工程项目管理;农业生态休闲服务;旅游观光服务;休闲娱乐服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-05-29 |
主要人员变更 | 周云、杨祥祥 | 陶勇、杨祥祥 | 2019-05-29 |
经营范围变更 | 数据资源的整合、应用、开发;数据应用与服务平台建设;信息技术服务;计算机硬件、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售和租赁;信息科技、网络科技、计算机技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;数据采集、存储、开发、处理、服务和销售;计算机系统集成;创意服务;翻译服务;农资销售、农副产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 数据资源的整合、应用、开发;数据应用与服务平台建设;信息技术服务;计算机硬件、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售和租赁;信息科技、网络科技、计算机技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;数据采集、存储、开发、处理、服务和销售;计算机系统集成;创意服务;翻译服务;农资销售、农副产品的销售;工程项目管理;农业生态休闲服务;旅游观光服务;休闲娱乐服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-05-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 周云 | 陶勇 | 2019-05-29 |
注册资本变更 | 5000.00 | 7952.51 | 2019-05-17 |
股东信息变更 | 天禾农业科技集团股份有限公司:60%;海尚文旅(海南自贸区)集团有限公司:40%; | 黄山市屯溪区国有资产投资运营有限公司:37.1268%;海尚文旅(海南自贸区)集团有限公司:25.1493%;天禾农业科技集团股份有限公司:37.7239%; | 2019-05-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 天禾农业科技集团股份有限公司:*%;海尚文旅(海南自贸区)集团有限公司:*%; | 黄山市屯溪区国有资产投资运营有限公司:*%;海尚文旅(海南自贸区)集团有限公司:*%;天禾农业科技集团股份有限公司:*%; | 2019-05-17 |
共 29 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2022、2023 | - | 1360****553 | 1589928*****.com | - | - | 86 |
陶勇 | 执行董事兼总经理 | - | - | - | - | 79 |
周云 | 财务负责人 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 9 条
解锁 查看更多信息
共 9 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
周云 | 财务负责人 | - |
古劲 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity