公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
1
无角色
9
工商信息
- 法人代表 王延泽
- 经营状态 存续
- 成立年限 1~5年
- 简称 辽宁熙茂、熙茂、熙茂留学
- 注册资本 300.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Liaoning XiMao Study Abroad Service Center Co., Ltd.
- 参保人数 3
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91210302MA0YYT2U0D
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA0YYT2U0
- 曾用名 鞍山熙茂留学服务中心有限公司
- 纳税资质 -
- 注册号 210302000065834
- 登记机关 鞍山市铁东区市场监督管理局
- 核准日期 2024-01-18
- 营业期限 2019-09-24~2069-09-23
- 注册地址 辽宁省鞍山市铁东区南胜利路21栋(所在层为7层)万科写字楼0718号
- 国标行业 租赁和商务服务业->商务服务业->咨询与调查->社会经济咨询
- 专业行业 服务/休闲/出行->生活便民服务->移民、教育/文具/乐器->留学服务->留学中介、企业服务->企业通用服务->咨询服务
- 公司简介 鞍山熙茂留学服务有限公司业务范围涵盖广泛,业务包括(出国留学,出国劳务,移民服务,签证代办,语言辅助教育,各类海外服务,国内院校报名指导等咨询服务)被中国企业信用联合评价中心授予“全国AAA级诚信企业”。鞍山熙茂留学专业团队进行考试指导,留学、劳务规划匹配,背景提升,学校申请,奖学金申请,签证服务,职业规划等方面,让学生享受“一站式”贴心服务。 熙茂留学已与美国、加拿大、英国、澳大利亚、新西兰、日本、韩国、中国香港、新加坡、马来西亚亚、泰国、德国、法国、意大利、瑞士、爱尔兰、乌克兰等国家和地区的众多教育机构建立了良好的合作关系,与几百所海外知名院校达成战略合作协议。公司拥有一支、高质量,高效率,高专业化的咨询团队,汇集了 一批拥有经验丰富办理出国留学经验的资深顾问和文案。携手熙茂,为梦想起航。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
王延泽 | 自然人股东 | - | 1.00% |
王均岐 | 自然人股东 | - | 99.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 辽宁省鞍山市铁东区万科东源大厦1107号 | 辽宁省鞍山市铁东区南胜利路21栋(所在层为7层)万科写字楼0718号 | 2024-01-18 |
地址变更 | 辽宁省鞍山市铁东区万科东源大厦1107号 | 辽宁省鞍山市铁东区南胜利路21栋(所在层为7层)万科写字楼0718号 | 2024-01-18 |
高级管理人员变更 | 1王均岐经理;2王均岐执行董事;3焦阳监事; | 1王延泽经理;2焦阳监事;3王延泽执行董事; | 2022-02-25 |
股东信息变更 | 1王均岐;2李金亨; | 1王延泽;2王均岐; | 2022-02-25 |
投资人变更 | 1王均岐;2李金亨; | 1王延泽;2王均岐; | 2022-02-25 |
主要人员变更 | 1王均岐经理;2王均岐执行董事;3焦阳监事; | 1王延泽经理;2焦阳监事;3王延泽执行董事; | 2022-02-25 |
负责人变更 | 王均岐 | 王延泽 | 2022-02-25 |
地址变更 | 辽宁省鞍山市铁东区前进路1栋38层781号 | 辽宁省鞍山市铁东区万科东源大厦1107号 | 2021-04-22 |
注册资本变更 | 80.00 | 300.00 | 2020-12-31 |
分支变更 | W201900001571571 | 鞍山熙茂留学服务中心有限公司营口分公司 | 2020-12-31 |
名称变更变更 | 鞍山熙茂留学服务中心有限公司 | 辽宁熙茂留学服务中心有限公司 | 2020-12-31 |
股东信息变更 | 1王均岐; | 1李金亨;2王均岐; | 2020-12-31 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-12-31 |
经营范围变更 | 出国留学咨询服务;商务代理代办服务;会议展览展示服务;教育咨询服务;教育辅助服务;组织文化艺术交流活动;计算机软硬件及辅助设备销售。. | 一般项目:自费出国留学中介服务,商务代理代办服务,会议及展览服务,教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动),组织文化艺术交流活动,计算机软硬件及辅助设备零售,劳务服务(不含劳务派遣),中小学生校外托管服务(不含餐饮、住宿、文化教育培训),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2020-12-31 |
投资人变更 | 1王均岐; | 1李金亨;2王均岐; | 2020-12-31 |
共 15 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2019、2021 | - | 1318****000 | 2727062*****.com | - | - | 86 |
工商年报联系人2023 | - | 1318****000 | 21682635*****.com | - | - | 86 |
工商年报联系人2019 | - | 1318****000 | 2727062*****.com | - | - | 86 |
联系人共 11 条
解锁 查看更多信息
共 11 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
王延泽 | 执行董事,经理,经理,执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity