公司概览
联系人
公司高管
3
销售专家
4
无角色
10
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
工商信息
- 法人代表 闫颖春
- 经营状态 存续
- 成立年限 10~15年
- 简称 建业控股、建业投资、河南建业、建业、建业控股发展
- 注册资本 50000.00万元
- 实缴资本 40000.00万元
- 英文名 Henan Jianye Investment Holding Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 100~299
- 统一社信代码 91410100075439739E
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 075439739
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 410100000102899
- 登记机关 郑州经济技术开发区市场监督管理局
- 核准日期 2021-03-22
- 营业期限 2013-08-08~2033-08-07
- 注册地址 郑州经济技术开发区朝凤路18号
- 国标行业 租赁和商务服务业->商务服务业->组织管理服务->投资与资产管理
- 专业行业 金融->理财->实业投资、金融->理财->财富管理、区块链->数字货币->数字资产管理、金融->企业金融服务->小微企业贷、建材/门窗/水电->房产服务/装修->房地产
- 公司简介 建业投资是建业集团五大板块之一,成立于2013年,是一家围绕房地产业务上下游产业链进行多元化投资的集团公司,业务涵盖投融资管理、资产管理、基金发行、财富管理、等多个领域。建业投资拥有庞大的资源整合能力与投资能力,拥有一批专业能力强、经验丰富的运营管理团队,致力于打造一批拥有核心竞争力、盈利能力强、在行业内居领先地位的上市企业。在现代化的企业经营体制和管理机制的基础上,不断强化竞争意识、品牌意识和服务意识,培育企业核心竞争力,优化投资结构,努力向多业态、多元化发展的大型集团企业迈进。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
闫颖春 | - | - | 5.00% |
百瑞信托有限责任公司 | 企业法人 | - | 60.00% |
濮阳本源堂文化发展有限公司 | 企业法人 | - | 40.00% |
河南昊霖投资有限公司 | - | - | 95.00% |
中州蓝海投资管理有限公司 | - | - | 0.00% |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
其他变更 | 69169015 | 86586607 | 2021-03-22 |
负责人变更 | 胡冰 | 闫颖春 | 2021-03-22 |
高级管理人员变更 | 胡冰、李锐、闫颖春、何远卿 | 刘延锋、胡冰、李锐、闫颖春、何远卿 | 2021-03-22 |
投资人变更 | 百瑞信托有限责任公司;中州蓝海投资管理有限公司; | 百瑞信托有限责任公司:60%;濮阳本源堂文化发展有限公司:40%; | 2021-03-22 |
股东信息变更 | 百瑞信托有限责任公司;中州蓝海投资管理有限公司; | 百瑞信托有限责任公司:60%;濮阳本源堂文化发展有限公司:40%; | 2021-03-22 |
法定代表人变更 | 胡冰 | 闫颖春 | 2021-03-22 |
其他变更 | 69169015 | 86586607 | 2021-03-22 |
投资人变更 | 百瑞信托有限责任公司;中州蓝海投资管理有限公司;[退出] | 百瑞信托有限责任公司:60%;濮阳本源堂文化发展有限公司:40%;[新增] | 2021-03-22 |
主要人员变更 | 胡冰、李锐、闫颖春、何远卿 | 刘延锋、胡冰、李锐、闫颖春、何远卿 | 2021-03-22 |
高级管理人员变更 | 胡冰、李锐、闫颖春、何远卿 | 刘延锋、胡冰、李锐、闫颖春、何远卿 | 2021-03-22 |
高级管理人员变更 | 胡冰、耿士娜、闫颖春、何远卿 | 胡冰、李锐、闫颖春、何远卿 | 2020-08-03 |
高级管理人员变更 | 胡冰、耿士娜、闫颖春、何远卿 | 胡冰、李锐、闫颖春、何远卿 | 2020-08-03 |
主要人员变更 | 胡冰、耿士娜、闫颖春、何远卿 | 胡冰、李锐、闫颖春、何远卿 | 2020-08-03 |
高级管理人员变更 | 胡冰、耿士娜 | 胡冰、耿士娜、闫颖春、何远卿 | 2020-04-29 |
主要人员变更 | 胡冰、耿士娜 | 胡冰、耿士娜、闫颖春、何远卿 | 2020-04-29 |
高级管理人员变更 | 胡冰耿士娜 | 胡冰耿士娜闫颖春[新增]何远卿[新增] | 2020-04-29 |
投资人变更 | 百瑞信托有限责任公司:100%; | 百瑞信托有限责任公司;中州蓝海投资管理有限公司; | 2018-02-11 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2018-02-11 |
股东信息变更 | 百瑞信托有限责任公司:100%; | 百瑞信托有限责任公司;中州蓝海投资管理有限公司; | 2018-02-11 |
投资人变更 | 百瑞信托有限责任公司:100%; | 百瑞信托有限责任公司;中州蓝海投资管理有限公司; | 2018-02-11 |
共 44 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2022 | - | 1823****943 | 9805010*****.com | - | - | 86 |
工商年报联系人2021 | - | - | 9805010*****.com | 0371-8****607 | - | 74 |
胡冰 | 董事,总经理 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 15 条
解锁 查看更多信息
共 15 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
胡冰 | 董事,总经理 | 胡冰 ,建业控股董事&总经理。 |
闫颖春 | 董事,董事长 | - |
何远卿 | 董事 | - |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
融资历程
融资金额(万元) | 融资轮数 | 投资方 | 披露时间 |
---|---|---|---|
未披露 | A轮 | 中原证券 | 2018-02-11 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity