雄安绿城发展有限公司
- 法人: 金秋爽
- 注册资本: 200000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 成立时间: 2018-05-18
- 办公地址: 河北省保定市容城县永贵北大街24号
公司概览
联系人
公司高管
3
销售专家
1
无角色
11
工商信息
- 法人代表 金秋爽
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 绿城、雄安绿城
- 注册资本 200000.00万元
- 实缴资本 24678.00万元
- 英文名 Xiong'an Green City Development Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 20~30
- 统一社信代码 91130629MA0A66195U
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA0A66195
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 130629000027427
- 登记机关 雄安新区公共服务局
- 核准日期 2023-01-12
- 营业期限 2018-05-18~
- 注册地址 河北省保定市容城县永贵北大街24号
- 国标行业 建筑业->房屋建筑业->住宅房屋建筑->住宅房屋建筑
- 专业行业 保健/药品/医疗->养生保健->养老服务、建材/门窗/水电->房产服务/装修->物业
- 公司简介 雄安绿城发展有限公司办公室地址位于直隶总督署保定,河北省保定市容城县永贵北大街24号,于2018年05月18日在雄安新区公共服务局注册成立,注册资本为200000(万元),在公司发展壮大的5年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营房屋建筑工程施工;停车场设计、施工;物业管理;自有房屋场地出租;养老服务;企业管理咨询、策划服务;承办展览展示服务;贸易信息咨询;广告设计、制作、发布;日用品销售。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于保定建筑工程业黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
绿城房地产集团有限公司 | 企业法人 | - | 100.00% |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 许别 | 肖金霞 | 2023-01-12 |
法定代表人变更 | 徐云冲 | 金秋爽 | 2023-01-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张颖 | 金秋爽 | 2023-01-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 徐云冲 耿忠强 李骏 | 张猛 金秋爽 徐云冲 | 2023-01-12 |
主要人员变更 | 刘士敏 | 张颖 | 2022-07-11 |
章程变更 | 无 | - | 2022-07-11 |
负责人变更 | 刘士敏 | 徐云冲 | 2022-07-11 |
负责人变更 | 任晓峥 | 刘士敏 | 2020-04-17 |
章程变更 | 无 | ; 2020-04-13 | 2020-04-17 |
章程修正案备案 | - | ; 2020-04-13 | 2020-04-17 |
主要人员变更 | 任晓峥 | 刘士敏 | 2020-04-17 |
高级管理人员变更 | 任晓峥 | 刘士敏 | 2020-04-17 |
主要人员变更 | 任晓峥 李骏 裘黎明 祝军 李永前 | 祝军 耿忠强 李骏 任晓峥 裘黎明 | 2020-01-11 |
高级管理人员变更 | 任晓峥 李骏 裘黎明 祝军 李永前 | 祝军 耿忠强 李骏 任晓峥 裘黎明 | 2020-01-11 |
主要人员变更 | 李骏 祝军 任晓峥 李永前 裘黎明 | 李永前 任晓峥 祝军 裘黎明 李骏 | 2019-03-05 |
高级管理人员变更 | 李骏 祝军 任晓峥 李永前 裘黎明 | 李永前 任晓峥 祝军 裘黎明 李骏 | 2019-03-05 |
主要人员变更 | 祝军 裘黎明 任晓峥 李骏 李永前 | 祝军 李永前 裘黎明 李骏 任晓峥 | 2019-02-28 |
共 17 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
张猛 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
金秋爽 | 总经理,董事长 | - | - | - | - | 79 |
祝军 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 15 条
解锁 查看更多信息
共 15 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
祝军 | 董事 | - |
耿忠强 | 董事 | - |
李骏 | 董事长,董事 | - |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity