深圳市淇昇电器有限公司
- 法人: 舒章春
- 注册资本: 200.00万元
- 企业类型: 有限责任公司
- 成立时间: 2017-05-19
- 办公地址: 深圳市光明新区公明街道西田第一工业区安立邦科技园A栋8楼B单元
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
3
技术专家
4
无角色
5
专利信息
专利总数
27
专利数排名
75%以后
专利总数
27
工商信息
- 法人代表 舒章春
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 淇昇电器、深圳淇昇、淇昇
- 注册资本 200.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Shenzhen Qisheng Electrical Appliance Company Limited
- 参保人数 -
- 人员规模 10~20
- 统一社信代码 91440300MA5EJ34B6A
- 纳税人识别号 91440300MA5EJ34B6A
- 组织机构代码 MA5EJ34B6
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 440300201185233
- 登记机关 深圳市市场监督管理局光明监管局
- 核准日期 2022-05-19
- 营业期限 2017-05-19~
- 注册地址 深圳市光明新区公明街道西田第一工业区安立邦科技园A栋8楼B单元
- 国标行业 制造业->计算机、通信和其他电子设备制造业->其他电子设备制造->其他电子设备制造
- 专业行业 美妆/个护/洗漱->美发洗发造型->直发器、美妆/个护/洗漱->个人身体护理->美容仪
- 公司简介 深圳市淇昇电器有限公司坐落于深圳市光明新区,淇昇公司集研发、制造、服务于一体,致力于个人护理类产品(如风筒、风梳、直发器、卷发器,小型美容仪器等)的生产制造,为客户提供ODM/OEM服务,公司的产品销往欧美、日本、韩
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
舒章春 | 自然人股东 | - | 90.00% |
徐黄山 | 自然人股东 | - | 10.00% |
张国亮 | - | - | 50.00% |
宋政村 | - | - | 10.00% |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通过日期变更 | 2021-05-18 | 2022-05-12 | 2022-05-19 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2022-05-19 |
股东信息变更 | 舒章春 200.0(万元)100.00% | 舒章春 180.0(万元)90.00%徐黄山 20.0(万元)10.00% | 2022-05-19 |
投资人变更 | 舒章春 200.0(万元)100.00% | 舒章春 180.0(万元)90.00%徐黄山 20.0(万元)10.00% | 2022-05-19 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2021-05-24 |
主要人员变更 | 宋政村(监事) | 徐黄山(监事) | 2021-05-24 |
高级管理人员变更 | 宋政村(监事) | 徐黄山(监事) | 2021-05-24 |
章程或章程修正案通过日期变更 | 2018-05-23 | 2021-05-18 | 2021-05-24 |
投资人变更 | 宋政村 20.0(万元)10.00%舒章春 180.0(万元)90.00% | 舒章春 200.0(万元)100.00% | 2021-05-24 |
股东信息变更 | 宋政村 20.0(万元)10.00%舒章春 180.0(万元)90.00% | 舒章春 200.0(万元)100.00% | 2021-05-24 |
主要人员变更 | 张国亮(监事) | 宋政村(监事) | 2020-05-08 |
高级管理人员变更 | 张国亮(监事) | 宋政村(监事) | 2020-05-08 |
地址变更 | 深圳市宝安区沙井街道新沙路西海岸花园综合楼11楼A1105-A1106 | 深圳市光明新区公明街道西田第一工业区安立邦科技园A栋8楼B单元 | 2018-05-25 |
章程或章程修正案通过日期变更 | 2017-09-07 | 2018-05-23 | 2018-05-25 |
章程备案 | 2017-09-07 | 2018-05-23 | 2018-05-25 |
章程变更 | - | 2017-09-07 | 2017-09-12 |
法定代表人变更 | 董事长:宋政村;股东:宋政村;总经理:宋政村;法定代表人:宋政村;股东:张国亮; | 董事长:舒章春;总经理:舒章春;法定代表人:舒章春;股东:;股东:; | 2017-09-12 |
高级管理人员变更 | 执行董事:宋政村;总经理:宋政村; | 执行董事:舒章春;总经理:舒章春; | 2017-09-12 |
章程或章程修正案通过日期变更 | - | 2017-09-07 | 2017-09-12 |
主要人员变更 | 宋政村 100.0(万元)50.00% 张国亮 100.0(万元)50.00% | 宋政村 20.0(万元)10.00% 舒章春 180.0(万元)90.00% | 2017-09-12 |
共 22 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
陈** | - | 1868****930 | - | - | - | 81 |
张国亮 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2018、2019、2022、2023 | - | 1353****743 | 4356530*****.com | - | - | 86 |
联系人共 12 条
解锁 查看更多信息
共 12 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
舒章春 | 执行董事,总经理,总经理,执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity