大连翊翔网络科技有限公司
- 法人: 孙雅林
- 注册资本: 10.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2005-10-08
- 办公地址: 大连市中山区长江路177号海源电子城F3层D区
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
3
无角色
7
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
工商信息
- 法人代表 孙雅林
- 经营状态 吊销
- 成立年限 15年以上
- 简称 大连翊翔、翊翔网络、翊翔
- 注册资本 10.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Dalian Yixiang Network Technology Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~20
- 统一社信代码 91210202MA0QCAQE3J
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA0QCAQE3
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 2102002134777
- 登记机关 大连市市场监督管理局
- 核准日期 2005-10-08
- 营业期限 2005-10-08~2015-10-07
- 注册地址 大连市中山区长江路177号海源电子城F3层D区
- 国标行业 信息传输、软件和信息技术服务业->软件和信息技术服务业->软件开发->应用软件开发
- 专业行业 金融->支付
- 公司简介 大连翊翔网络科技有限公司办公室地址位于辽宁省副省级城市滨城大连,辽宁省大连市中山区安民街33号3单元7层2号,于2015年11月09日在大连市中山区市场监督管理局注册成立,注册资本为10万,在公司发展壮大的7年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营计算机网络、电子产品等方面的技术开发、技术服务、技术咨询;电脑图文设计;经济信息咨询、企业管理咨询;企业营销策划;文体活动组织策划;投资咨询;经营广告业务;国内一般贸易*,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于大连计算机网络设备厂黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
石尹 | - | - | 0.00% |
熊剑飞 | - | - | 0.00% |
梅加林 | - | - | 0.00% |
周剑锋 | - | - | 0.00% |
吕宁 | 自然人股东 | - | 100.00% |
刘刚 | - | - | 0.00% |
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 辽宁省大连市沙河口区白山路28号24层13号 | 辽宁省大连市沙河口区黄河路620号现代服务业总部大厦6层D2单元 | 2023-02-21 |
注册资本变更 | 100.00 | - | 2020-03-02 |
经营范围变更 | 计算机网络、电子产品等方面的技术开发、技术服务、技术咨询;电脑图文设计;经济信息咨询(不得从事教育培训及办学)、企业管理咨询;企业营销策划;文体活动组织策划;投资咨询;经营广告业务;国内一般贸易 | 计算机网络、电子产品等方面的技术开发、技术服务、技术咨询;电脑图文设计;经济信息咨询(不得从事教育培训及办学)、企业管理咨询;企业营销策划;文体活动组织策划;投资咨询;经营广告业务;国内一般贸易;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售;移动支付系统软件、电子支付系统、网络设备的技术开发;电子产品、通信设备、空调、仪器仪表、电工器材、办公用品、机械设备、电线电缆、办公设备、安防产品销售;计算机设备租赁及现场维修;互联网信息服务;计算机系统集成服务;数据处理和存储服务。 | 2020-03-02 |
注册资本变更 | 100.00 | 2500.00 | 2020-03-01 |
经营范围变更 | 计算机网络、电子产品等方面的技术开发、技术服务、技术咨询;电脑图文设计;经济信息咨询(不得从事教育培训及办学)、企业管理咨询;企业营销策划;文体活动组织策划;投资咨询;经营广告业务;国内一般贸易 | 计算机网络、电子产品等方面的技术开发、技术服务、技术咨询;电脑图文设计;经济信息咨询(不得从事教育培训及办学)、企业管理咨询;企业营销策划;文体活动组织策划;投资咨询;经营广告业务;国内一般贸易;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售;移动支付系统软件、电子支付系统、网络设备的技术开发;电子产品、通信设备、空调、仪器仪表、电工器材、办公用品、机械设备、电线电缆、办公设备、安防产品销售;计算机设备租赁及现场维修;互联网信息服务;计算机系统集成服务;数据处理和存储服务。 | 2020-03-01 |
经营范围变更 | 计算机网络、电子产品等方面的技术开发、技术服务、技术咨询;电脑图文设计;经济信息咨询、企业管理咨询;企业营销策划;文体活动组织策划;投资咨询;经营广告业务;国内一般贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 计算机网络、电子产品等方面的技术开发、技术服务、技术咨询;电脑图文设计;经济信息咨询(不得从事教育培训及办学)、企业管理咨询;企业营销策划;文体活动组织策划;投资咨询;经营广告业务;国内一般贸易 | 2019-12-12 |
负责人变更 | 熊剑飞 | 吕宁 | 2019-12-12 |
投资人变更 | 熊剑飞;[退出] | 吕宁;[新增] | 2019-12-12 |
主要人员变更 | 1熊剑飞执行董事兼经理;2樊丽娜监事; | 1吕宁执行董事兼经理;2熊剑飞监事; | 2019-12-12 |
股东信息变更 | 1熊剑飞; | 1吕宁; | 2019-12-12 |
高级管理人员变更 | 熊剑飞执行董事兼经理樊丽娜监事[退出] | 吕宁执行董事兼经理[新增]熊剑飞监事 | 2019-12-12 |
投资人变更 | 1熊剑飞; | 1吕宁; | 2019-12-11 |
经营范围变更 | 计算机网络、电子产品等方面的技术开发、技术服务、技术咨询;电脑图文设计;经济信息咨询、企业管理咨询;企业营销策划;文体活动组织策划;投资咨询;经营广告业务;国内一般贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 计算机网络、电子产品等方面的技术开发、技术服务、技术咨询;电脑图文设计;经济信息咨询(不得从事教育培训及办学)、企业管理咨询;企业营销策划;文体活动组织策划;投资咨询;经营广告业务;国内一般贸易 | 2019-12-11 |
高级管理人员变更 | 1熊剑飞执行董事兼经理;2樊丽娜监事; | 1吕宁执行董事兼经理;2熊剑飞监事; | 2019-12-11 |
负责人变更 | 熊剑飞 | 吕宁 | 2019-12-11 |
主要人员变更 | 1刘刚监事;2熊剑飞执行董事兼经理; | 1熊剑飞执行董事兼经理;2樊丽娜监事; | 2018-10-17 |
投资人变更 | 熊剑飞;刘刚;[退出] | 熊剑飞; | 2018-10-17 |
股东信息变更 | 1熊剑飞;2刘刚; | 1熊剑飞; | 2018-10-17 |
高级管理人员变更 | 刘刚监事[退出]熊剑飞执行董事兼经理 | 熊剑飞执行董事兼经理樊丽娜监事[新增] | 2018-10-17 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-10-17 |
共 34 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
任晓屹 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2015、2016、2019、2020、2021 | - | 1389****030 | 3948475*****.com | - | - | 83 |
熊剑飞 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 11 条
解锁 查看更多信息
共 11 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
吕宁 | 执行董事,经理,执行董事兼经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity