广东腾龙数据科技发展有限公司
- 法人: 于靖
- 注册资本: 20000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(外国法人独资)
- 成立时间: 2020-06-03
- 办公地址: 佛山市南海区西樵镇官山城区江浦西路45号房管大厦八楼814号(住所申报)
公司概览
联系人
公司高管
3
无角色
9
工商信息
- 法人代表 于靖
- 经营状态 存续
- 成立年限 1~5年
- 简称 广东腾龙、腾龙数据、腾龙
- 注册资本 20000.00万元
- 实缴资本 12900.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 -
- 统一社信代码 91440605MA54R6MG4K
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA54R6MG4
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 440682001642413
- 登记机关 佛山市南海区市场监督管理局
- 核准日期 2023-03-15
- 营业期限 2020-06-03~
- 注册地址 佛山市南海区西樵镇官山城区江浦西路45号房管大厦八楼814号(住所申报)
- 国标行业 信息传输、软件和信息技术服务业->互联网和相关服务->互联网数据服务->互联网数据服务
- 专业行业 金融->企业金融服务->小微企业贷
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
DRAGON GUANGDONG II PTE.LTD. | 企业法人 | 20000.00万元 | 100.00% |
龙奥(厦门)投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | - | 99.94% |
任少龙 | 自然人股东 | - | 0.06% |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 任少龙,董事;魏佳琳,监事;任少龙,董事长;任少龙,经理;金颖,董事;沈暘,董事 | 刘冠男,监事;金颖,董事;沈暘,董事;于靖,董事长(法定代表人);于靖,经理;于靖,董事 | 2023-03-15 |
经营范围变更 | 信息处理和存储支持服务;互联网数据服务;房地产开发经营;市政道路工程建筑;其他技术推广服务(网络科技领域);社会经济咨询;计算机、软件及辅助设备批发;通讯设备批发;其他机械设备及电子产品批发;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售;商务代理代办服务;其他电信服务;互联网接入及相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 一般项目:数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备销售;商务代理代办服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施) | 2023-03-15 |
法定代表人变更 | 任少龙 | 于靖 | 2023-03-15 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(外国法人独资) | 2023-03-15 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(外国法人独资) | 2023-03-15 |
注册资本变更 | 9000.00 | 20000.00 | 2022-08-12 |
股东信息变更 | - | 股东变更 | 2022-08-12 |
注册资本变更 | 500.00 | 9000.00 | 2022-03-15 |
股东信息变更 | - | 股东变更 | 2022-03-14 |
股东变更 | - | 股东变更 | 2022-03-14 |
章程变更 | - | 章程 | 2022-03-14 |
高级管理人员变更 | 张军,监事;任少龙,执行董事兼经理 | 任少龙,董事;魏佳琳,监事;任少龙,董事长;任少龙,经理;金颖,董事;沈暘,董事 | 2022-03-14 |
主要人员变更 | 张军,监事;任少龙,执行董事兼经理 | 任少龙,董事;魏佳琳,监事;任少龙,董事长;任少龙,经理;金颖,董事;沈暘,董事 | 2022-03-14 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2022-03-14 |
共 14 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
魏佳琳 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
唐姝懿 | 财务负责人 | - | - | - | - | 79 |
任少龙 | 执行董事,董事,经理,董事长,董事长,董事,经理 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 12 条
解锁 查看更多信息
共 12 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
任少龙 | 执行董事,董事,经理,董事长,董事长,董事,经理 | - |
沈暘 | 董事 | - |
金颖 | 董事 | - |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity