剑鱼座(天津)科技有限公司
- 法人: 邴宗良
- 注册资本: 500.00万元
- 企业类型: 有限责任公司
- 成立时间: 2017-03-08
- 办公地址: 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层213-03室(天津信星商务秘书服务有限公司托管第370号)
公司概览
联系人
无角色
6
工商信息
- 法人代表 邴宗良
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 天津剑鱼座、剑鱼座
- 注册资本 500.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Xiphophorus (Tianjin) Technology Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91120116MA05NN1M65
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA05NN1M6
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 120116000546831
- 登记机关 天津经济技术开发区市场监督管理局
- 核准日期 2018-07-31
- 营业期限 2017-03-08~
- 注册地址 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层213-03室(天津信星商务秘书服务有限公司托管第370号)
- 国标行业 租赁和商务服务业->商务服务业->综合管理服务->供应链管理服务
- 专业行业 网络/游戏/传媒->互联网络网站->互联网
- 公司简介 剑鱼座(天津)科技有限公司是一家跨境电商平台,公司拥有市场推广部,策划部,运营部,完善的客服部门及综合管理部。拥有资历丰富的运营精英及专业的服务团队,在运作亚马逊境外电商企业的同时,承接国内电商的境外上线代理服务,各大电商平台的店铺诊断,辅导服务,以及专业的运营管理培训等业务。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
邴宗良 | 自然人股东 | - | 75.00% |
袁吉祥 | - | - | 0.00% |
樊桂英 | - | - | 0.00% |
李斌 | - | - | 0.00% |
张红伟 | 自然人股东 | - | 25.00% |
张池 | - | - | 0.00% |
天津万家房地产经纪有限公司 | - | - | 0.00% |
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 受让人:樊桂英;转让类型:赠予;投资人:袁吉祥;转让日期:2018-04-16;证件类型:身份证;转让额:125.0;资比:25.0; | 受让人:空;转让类型:空;投资人:空;转让日期:空;证件类型:空;转让额:空;转让额所占投资比:空; | 2018-07-31 |
股东信息变更 | 天津万家房地产经纪有限公司 | 空 | 2018-07-31 |
主要人员变更 | 空 | 邴宗良 | 2018-07-31 |
投资人变更 | 空 | 认缴出资额(万元): 125.0;出资方式: 货币 | 2018-07-31 |
法定代表人信息 | 姓名:樊桂英;任聘单位:空;任职截止日期:空;任职起始日期:2018-04-16;产生方式:空; | 姓名:邴宗良;任聘单位:3;任职截止日期:2021-07-30;任职起始日期:2018-07-30;产生方式:选举; | 2018-07-31 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2018-04-16;姓名:樊桂英; 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2018-07-31 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2018-04-16;姓名:王金芝; 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2018-07-31 |
负责人变更 | 姓名:樊桂英;任聘单位:空;任职截止日期:空;任职起始日期:2018-04-16; | 姓名:邴宗良;任聘单位:3;任职截止日期:2021-07-30;任职起始日期:2018-07-30;产生方式:选举; | 2018-07-31 |
董事、监事、经理人员信息 | 空 | 邴宗良 | 2018-07-31 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职起始日期:2018-04-16;姓名:樊桂英; 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 2018-07-31 |
法定代表人变更 | 姓名:樊桂英; | 姓名:邴宗良; | 2018-07-31 |
投资人变更 | 受让人:天津万家房地产经纪有限公司;转让类型:赠予;投资人:李斌;转让日期:2018-04-16;证件类型:null;转让额:375.0;资比:75.0; | 受让人:空;转让类型:空;投资人:空;转让日期:空;证件类型:空;转让额:空;转让额所占投资比:空; | 2018-07-31 |
负责人变更 | 姓名:袁吉祥;任聘单位:股东会;任职起始日期:空;电话:15302186669; | 姓名:樊桂英;任聘单位:空;任职起始日期:2018-04-16; | 2018-04-20 |
负责人变更 | 袁吉祥 | 樊桂英 | 2018-04-20 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:李斌;中 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 2018-04-20 |
法定代表人信息 | 姓名:袁吉祥;任聘单位:股东会;任职起始日期:空; | 姓名:樊桂英;任聘单位:空;任职起始日期:2018-04-16; | 2018-04-20 |
董事、监事、经理人员信息 | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;姓名:袁吉祥;国籍:中国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 2018-04-20 |
主要人员变更 | 姓名:李斌; | 姓名:空; | 2018-04-20 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:袁吉祥; 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 2018-04-20 |
高级管理人员备案 | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;姓名:袁吉祥; 国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 2018-04-20 |
共 27 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2021、2022 | - | - | 129554684*****.com | 022-2****894 | - | 73 |
工商年报联系人2017 | - | 1530****669 | xxgj*****3.com | - | - | 86 |
工商年报联系人2018、2019 | - | 1316****634 | 131631986*****3.com | - | - | 83 |
联系人共 7 条
解锁 查看更多信息
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity