广东鑫海明珠潮州美食文化传播有限公司
- 法人: 许建斌
- 注册资本: 6000.00万元
- 企业类型: 其他有限责任公司
- 成立时间: 2014-12-01
- 办公地址: 潮州市客运中心枢纽购物综合楼
公司概览
联系人
公司高管
7
销售专家
8
无角色
7
招聘
经验要求
岗位数(个)
学历要求
岗位数(个)
招投标
招标数量
3次
招标金额
1,256,460元
供应商
0家
中标数量
1次
中标金额
4,198,320元
客户
0家
工商信息
- 法人代表 许建斌
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 鑫海明珠、鑫海明珠潮州美食文化、广东鑫海明珠
- 注册资本 6000.00万元
- 实缴资本 6000.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 10~20
- 统一社信代码 91445100324749579J
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 324749579
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 445100000050360
- 登记机关 潮州市潮安区市场监督管理局
- 核准日期 2024-03-06
- 营业期限 2014-12-01~
- 注册地址 广东省潮州市潮汕路与泰安路交叉口潮州市客运中心枢纽购物中心综合楼二楼201室
- 国标行业 房地产业->房地产业->房地产开发经营->房地产开发经营
- 专业行业 网络/游戏/传媒->广告传媒公关->展示设计、建材/门窗/水电->房产服务/装修->房地产、服务/休闲/出行->酒店住宿民宿->酒店、企业服务->企业通用服务->会务服务、建材/门窗/水电->房产服务/装修->物业
- 公司简介 广东鑫海明珠潮州美食文化传播有限公司办公室地址位于侨乡潮州,广东省潮州市潮汕路与泰安路交叉口潮州市客运中心枢纽购物中心综合楼,于2014年12月01日在潮州市工商行政管理局注册成立,注册资本为6000万人民币元,在公司发展壮大的7年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营潮州美食文化研究及传播;销售:预包装食品;餐饮服务;酒店管理;旅游项目的开发、投资;实业投资;房地产开发;国内各类广告策划、设计、代理、发布;会务服务;展览、展示设计、策划;庆典活动策划及舞台设计、装饰;场地出租及物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于潮州食品厂黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
潮州市金叶投资发展有限公司 | 企业法人 | - | 48.00% |
广东金中森林康养旅游有限公司 | 企业法人 | - | 52.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
地址变更 | 广东省潮州市潮汕路与泰安路交叉口潮州市客运中心枢纽购物中心综合楼 | 广东省潮州市潮汕路与泰安路交叉口潮州市客运中心枢纽购物中心综合楼二楼201室 | 2024-03-06 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 广东省潮州市潮汕路与泰安路交叉口潮州市客运中心枢纽购物中心综合楼 | 广东省潮州市潮汕路与泰安路交叉口潮州市客运中心枢纽购物中心综合楼二楼201室 | 2024-03-06 |
股东变更 | 广东皇信投资有限公司;潮州市金叶贸易总公司 | 广东金中森林康养旅游有限公司;潮州市金叶投资发展有限公司 | 2023-02-01 |
主要人员变更 | 郑润钿(董事长);郑润钿(经理);施奕群(董事);苏淑姿(董事);黄蓉花(董事);林勇(监事);陈铭深(董事); | 许建斌(董事长,董事,经理);吴剑龙(董事);陈文伟(董事);刘春亮(监事); | 2023-02-01 |
章程备案 | - | 章程修正案 | 2023-02-01 |
出资额变更 | 广东皇信投资有限公司 3120.000000万;潮州市金叶贸易总公司 2880.000000万 | 广东金中森林康养旅游有限公司 3120.000000万;潮州市金叶投资发展有限公司 2880.000000万 | 2023-02-01 |
联络员备案 | 苏淑姿 | 许建斌 | 2023-02-01 |
高级管理人员备案 | 郑润钿(董事长);郑润钿(经理);施奕群(董事);苏淑姿(董事);黄蓉花(董事);林勇(监事);陈铭深(董事); | 许建斌(董事长,董事,经理);吴剑龙(董事);陈文伟(董事);刘春亮(监事); | 2023-02-01 |
法定代表人变更 | 郑润钿 | 许建斌 | 2023-02-01 |
股东信息变更 | 陈铭深,监事;陈文伟,董事;洪俊钿,监事会主席;黄渊,监事(职工代表);刘鑫煌,董事长;谢小明,董事;郑丹青,董事;郑润钿,董事;郑润钿,经理 | 陈铭深,董事;黄蓉花,董事;林勇,监事;施奕群,董事;苏淑姿,董事;郑润钿,董事长;郑润钿,经理 | 2017-03-08 |
负责人变更 | 刘鑫煌 | 郑润钿 | 2017-03-08 |
股东变更 | 陈铭深,监事;陈文伟,董事;洪俊钿,监事会主席;黄渊,监事(职工代表);刘鑫煌,董事长;谢小明,董事;郑丹青,董事;郑润钿,董事;郑润钿,经理 | 陈铭深,董事;黄蓉花,董事;林勇,监事;施奕群,董事;苏淑姿,董事;郑润钿,董事长;郑润钿,经理 | 2017-03-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘鑫煌 | 郑润钿 | 2017-03-08 |
共 13 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄渊 | 监事(职工代表) | - | - | - | - | 79 |
2388777 | - | - | - | 0768-****777 | - | 72 |
施奕群 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 18 条
解锁 查看更多信息
共 18 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
施奕群 | 董事 | - |
陈铭深 | 监事,董事 | - |
苏淑姿 | 董事 | - |
谢小明 | 董事 | - |
郑丹青 | 董事 | - |
陈文伟 | 董事 | - |
黄蓉花 | 董事 | - |
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
招投标
项目名称 | 公告类型 | 标的物 | 发布地区 | 金额(万元) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
产权交易竞价公告正得交易(产权)【2024】01号 | 招标公告 | - | 广东-潮州 | - | 2024-09-02 |
位于潮州市潮汕路与泰安路交叉口池湖村团结片客运中心枢纽站A幢出租(第二次)成交公告 | 中标公告 | 客运中心枢纽站A幢出租 | 广东-潮州 | 125.65 | 2024-03-19 |
取消竞得人资格公告 | 招标公告 | - | 广东-潮州 | - | 2023-10-30 |
潮州分公司枫溪支公司新职场租赁项目-成交结果公示 | 中标公告 | - | 广东-潮州 | 419.83 | 2018-07-23 |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
资质证书
资质名称 | 编号 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|
食品经营许可证 | JY24451010005468 | 2018-06-25 | 2023-06-24 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity