白鹭(庄河)风力发电有限公司
- 法人: 梁辰
- 注册资本: 100000.00万元
- 企业类型: 其他有限责任公司
- 成立时间: 2019-11-26
- 办公地址: 辽宁省大连庄河市昌盛街道打拉腰委智慧城小区10号层213-3号
公司概览
联系人
公司高管
5
销售专家
1
无角色
8
工商信息
- 法人代表 梁辰
- 经营状态 注销
- 成立年限 1~5年
- 简称 庄河白鹭、白鹭风力发电、庄河白鹭风力发电
- 注册资本 100000.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 Bailu (Zhuanghe) Wind Power Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 -
- 统一社信代码 91210283MA103MJF9G
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA103MJF9
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 210283000206930
- 登记机关 庄河市市场监督管理局
- 核准日期 2023-10-25
- 营业期限 2019-11-26~2049-11-25
- 注册地址 辽宁省大连庄河市昌盛街道打拉腰委智慧城小区10号层213-3号
- 国标行业 电力、热力、燃气及水生产和供应业->电力、热力生产和供应业->电力生产->风力发电
- 专业行业 农资/化工/环保->能源化工/材料->风力发电、农资/化工/环保->能源化工/材料->电力
- 公司简介 白鹭(庄河)风力发电有限公司办公室地址位于辽宁省副省级城市滨城大连,辽宁省大连庄河市昌盛街道打拉腰委智慧城小区10号层2133号,于2019年11月26日在庄河市市场监督管理局注册成立,注册资本为100000(万元),在公司发展壮大的3年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营风力发电项目的开发、建设、运营及维护,风力发电项目技术咨询和服务,配电网的开发、建设、运营及维护,太阳能发电项目的开发、建设、运营及维护,太阳能发电项目技术咨询及服务,售电业务,电力购销。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于大连风力发电机组公司行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
大连黄海港务有限公司 | 企业法人 | - | 10.00% |
中广核风电有限公司 | 企业法人 | - | 90.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
主要人员变更 | 1于东洋监事;2申学苹监事;3汪志勇监事会主席;4马保军经理;5马保军执行董事; | 1梁辰执行董事;2王思宇监事会主席;3梁辰经理;4于东洋监事;5申学苹监事; | 2023-09-04 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 马保军 | 梁辰 | 2023-09-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1于东洋监事;2申学苹监事;3汪志勇监事会主席;4马保军经理;5马保军执行董事; | 1梁辰执行董事;2王思宇监事会主席;3梁辰经理;4于东洋监事;5申学苹监事; | 2023-09-04 |
主要人员变更 | 1于东洋监事;2梁辰董事;3申学苹监事;4孙圣道董事;5王浩董事;6汪志勇监事会主席;7马保军董事长;8孙小伟董事;9马保军经理; | 1于东洋监事;2申学苹监事;3汪志勇监事会主席;4马保军经理;5马保军执行董事; | 2022-11-24 |
高级管理人员变更 | 1孙圣道董事;2于东洋监事;3黄士旭董事兼总经理;4申学苹监事;5陈胜利董事长;6王素霞董事;7王岩监事会主席;8梁辰董事; | 1于东洋监事;2梁辰董事;3申学苹监事;4孙圣道董事;5王浩董事;6汪志勇监事会主席;7马保军董事长;8孙小伟董事;9马保军经理; | 2021-08-24 |
主要人员变更 | 1孙圣道董事;2于东洋监事;3黄士旭董事兼总经理;4申学苹监事;5陈胜利董事长;6王素霞董事;7王岩监事会主席;8梁辰董事; | 1于东洋监事;2梁辰董事;3申学苹监事;4孙圣道董事;5王浩董事;6汪志勇监事会主席;7马保军董事长;8孙小伟董事;9马保军经理; | 2021-08-24 |
负责人变更 | 黄士旭 | 马保军 | 2021-08-20 |
主要人员变更 | 1孙圣道董事;2于东洋监事;3黄士旭董事兼总经理;4申学苹监事;5陈胜利董事长;6王素霞董事;7王岩监事会主席;8梁辰董事; | 1于东洋监事;2梁辰董事;3申学苹监事;4孙圣道董事;5王浩董事;6汪志勇监事会主席;7马保军董事长;8孙小伟董事;9马保军经理; | 2021-08-20 |
共 8 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2019 | - | 1821****257 | ding-ya*****npc.com.cn | - | - | 83 |
于东洋 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
陈胜利 | 董事长 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 14 条
解锁 查看更多信息
共 14 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
孙小伟 | 董事 | - |
梁辰 | 董事 | - |
王浩 | 董事 | - |
孙圣道 | 董事 | - |
马保军 | 经理,董事长,执行董事,经理 | - |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity