上海顺九实业有限公司
- 法人: 陈炜昕
- 注册资本: 1000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2008-07-01
- 办公地址: 上海市虹口区东宝兴路157号1501室
公司概览
联系人
公司高管
1
无角色
6
工商信息
- 法人代表 陈炜昕
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 顺九
- 注册资本 1000.00万元
- 实缴资本 1000.00万元
- 英文名 Shanghai Shunjiu Industrial Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91310230676290810M
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 676290810
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 310230000351557
- 登记机关 崇明区市场监督管理局
- 核准日期 2022-08-30
- 营业期限 2008-07-01~2048-06-30
- 注册地址 上海市崇明区绿华镇新建公路799号2幢1层180-2室(上海绿华经济开发区)
- 国标行业 房地产业->房地产业->物业管理->物业管理
- 专业行业 数码/手机/电脑->电脑设备配件、先进制造->新材料->先进金属材料
- 公司简介 上海顺九实业有限公司 成立于2008年7月1日,注册地址在崇明县绿华镇新建公路648号10幢106室(上海绿华经济开发区) ,主要从事自有房屋租赁,物业管理,环保工程,投资管理、咨询,商务咨询,会务会展服务,金属材料、建筑材料、化工原料及产品(除危险品)、服装、日用百货、办公用品、文化用品、工艺品、电脑设备的销售,软件开发,网页设计。【yfpz】。欢迎交流合作!
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
陈炜昕 | 自然人股东 | - | 3.00% |
杨翠珍 | - | - | 3.00% |
上海丽晨文化传播有限公司 | 企业法人 | - | 97.00% |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 楼俊涛 | 陈炜昕 | 2022-08-30 |
章程备案 | - | 2022-07-22章程备案 | 2022-08-30 |
章程备案 | 无 | 2022-07-22章程备案 | 2022-08-30 |
联络员 | 朱勇 | 陈炜昕 | 2022-08-30 |
股东信息变更 | 楼俊涛 货币30.000000万人民币;上海丽晨文化传播有限公司 货币970.000000万人民币; | 上海丽晨文化传播有限公司 货币970.000000万人民币;陈炜昕 货币30.000000万人民币; | 2022-08-30 |
期限变更 | 2008-07-01~2018-06-30 | 2008-07-01~2048-06-30 | 2018-07-23 |
经营期限(营业期限)变更 | 2008-07-01~2018-06-30 | 2008-07-01~2048-06-30 | 2018-07-23 |
章程变更 | 无 | 2018-07-23章程备案 | 2018-07-23 |
地址变更 | 崇明县绿华镇新建公路648号10幢106室(上海绿华经济开发区) | 上海市崇明区绿华镇新建公路799号2幢1层180-2室(上海绿华经济开发区) | 2018-07-23 |
经营范围变更 | - | 自有房屋租赁,物业管理,环保工程,投资管理、咨询,商务咨询,会务会展服务,金属材料、建筑材料、化工原料及产品(除危险品)、服装、日用百货、办公用品、文化用品、工艺品、电脑设备的销售,软件开发,网页设计,(涉及行政许可的,凭许可证经营)。 | 2010-10-29 |
高级管理人员变更 | 杨翠珍;杨翠珍;袁伊海 | 楼俊涛;袁伊海 | 2009-09-28 |
负责人变更 | 杨翠珍 | 楼俊涛 | 2009-09-28 |
股东信息变更 | 杨翠珍 出资 30.000000万人民币;上海丽晨文化传播有限公司 出资 970.000000万人民币; | 上海丽晨文化传播有限公司 出资 970.000000万人民币;楼俊涛 出资 30.000000万人民币; | 2009-09-28 |
出资比例变更 | 杨翠珍出资30.000000万人民币比例3.0000%;上海丽晨文化传播有限公司出资970.000000万人民币比例97.0000%; | 上海丽晨文化传播有限公司出资970.000000万人民币比例97.0000%;楼俊涛出资30.000000万人民币比例3.0000%; | 2009-09-28 |
投资人变更 | 杨翠珍出资30.000000万人民币;上海丽晨文化传播有限公司出资970.000000万人民币; | 上海丽晨文化传播有限公司出资970.000000万人民币;楼俊涛出资30.000000万人民币; | 2009-09-28 |
主要人员变更 | 杨翠珍;杨翠珍;袁伊海 | 楼俊涛;袁伊海 | 2009-09-28 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2008-12-25 |
股东信息变更 | 杨翠珍 出资 30.000000万人民币 比例 100.0000%; | 杨翠珍 出资 30.000000万人民币 比例 3.0000%;上海丽晨文化传播有限公司 出资 970.000000万人民币 比例 97.0000%; | 2008-12-25 |
注册资本变更 | - | - | 2008-12-25 |
投资人变更 | 无 | 杨翠珍 货币30.000000万人民币;上海丽晨文化传播有限公司 2008-12-15货币970.000000万人民币; | 2008-12-25 |
共 21 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
袁伊海 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2021 | - | - | - | 021-6****180 | - | 71 |
工商年报联系人2013、2014、2016 | - | - | antonio_ch*****6.com | 021-6****835 | - | 73 |
联系人共 8 条
解锁 查看更多信息
共 8 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
楼俊涛 | 执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity