山西琛展天然气有限公司
- 法人: 平剑
- 注册资本: 60000.00万元
- 企业类型: 其他有限责任公司
- 成立时间: 2014-11-07
- 办公地址: 大同市南郊区恒安街北侧东泰大厦15层
公司概览
联系人
公司高管
4
销售专家
2
无角色
9
工商信息
- 法人代表 平剑
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 山西琛展、琛展、琛展天然气
- 注册资本 60000.00万元
- 实缴资本 -
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 911402003171184453
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 317118445
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 140200100085441
- 登记机关 大同市市场监督管理局
- 核准日期 2017-10-11
- 营业期限 2014-11-07~2045-11-13
- 注册地址 大同市南郊区恒安街北侧东泰大厦15层
- 国标行业 电力、热力、燃气及水生产和供应业->燃气生产和供应业->燃气生产和供应业->天然气生产和供应业
- 专业行业 农资/化工/环保->能源化工/材料->燃气
- 公司简介 山西琛展天然气有限公司办公室地址位于中国煤都大同市,大同大同市南郊区恒安街北侧东泰大厦15层,于2014年11月07日在大同市工商行政管理局注册成立,注册资本为12,000万元,在公司发展壮大的8年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营城镇燃气供应、燃气经营、压缩天然气生产和销售、天然气运输;燃气管道建设经营施工;燃气设备租赁;燃气热力工程技术开发;技术咨询、技术转让及服务;销售燃气设备、器具、厨具,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于大同天然气公司行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
邹玲 | - | - | 0.00% |
贺家晋 | 自然人股东 | - | 15.00% |
贺家富 | - | - | 0.00% |
臧叶 | - | - | 5.00% |
李祥 | 自然人股东 | - | 5.00% |
李军 | - | - | 5.00% |
孙天柱 | - | - | 10.00% |
仲凯能源(上海)有限公司 | 企业法人 | - | 80.00% |
共 8 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
主要人员变更 | 贺家晋、段金城、平剑、李祥、贺家富、王鬃瑜 | 贺家晋、平剑、李祥、王鬃瑜、姚明军、余宾 | 2017-10-11 |
高级管理人员变更 | 贺家晋、段金城、平剑、李祥、贺家富、王鬃瑜 | 贺家晋、平剑、李祥、王鬃瑜、姚明军、余宾 | 2017-10-11 |
经营范围变更 | 城镇燃气供应、燃气经营、压缩天然气生产和销售、天然气运输;燃气管道建设经营施工;燃气设备租赁;燃气热力工程技术开发;技术咨询、技术转让及服务;销售燃气设备、器具、厨具(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 城镇燃气供应、燃气经营、压缩天然气生产和销售、天然气运输;燃气管道建设经营施工;燃气设备租赁;燃气热力工程技术开发;技术咨询、技术转让及服务;销售燃气设备、器具、厨具;能源储备、发点业务(凭此证办理有效许可证后方可经营);供热、供冷服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 2017-10-11 |
地址变更 | 大同市城区魏都大道(建设里)科技大厦2至4层C区 | 大同市南郊区恒安街北侧东泰大厦15层 | 2017-06-27 |
主要人员变更 | 贺家晋、崔燕晶、平剑、李祥、贺家富、王鬃瑜 | 贺家晋、段金城、平剑、李祥、贺家富、王鬃瑜 | 2017-06-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 贺家晋、崔燕晶、平剑、李祥、贺家富、王鬃瑜 | 贺家晋、段金城、平剑、李祥、贺家富、王鬃瑜 | 2017-06-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 贺家晋 | 平剑 | 2017-03-09 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2017-03-09 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 12000 | 60000.000000 | 2017-03-09 |
主要人员变更 | 贺家晋 | 贺家晋、崔燕晶、平剑、李祥、贺家富、王鬃瑜 | 2017-03-09 |
投资人变更 | 李祥:*%;贺家晋:*%; | 李祥:*%;贺家晋:*%;仲凯能源(上海)有限公司:*%; | 2017-03-09 |
高级管理人员变更 | 贺家晋 | 贺家晋、崔燕晶、平剑、李祥、贺家富、王鬃瑜 | 2017-03-09 |
股东信息变更 | 李祥:*%;贺家晋:*%; | 李祥:*%;贺家晋:*%;仲凯能源(上海)有限公司:*%; | 2017-03-09 |
其他变更 | 李祥:85%;贺家晋:15%; | 李祥:5%;贺家晋:15%;仲凯能源(上海)有限公司:80%; | 2017-03-09 |
投资人变更 | 贺家富:*%;贺家晋:*%;邹玲:*%; | 贺家晋:*%;李祥:*%; | 2016-12-07 |
其他事项备案变更 | 贺家富:*%;贺家晋:*%;邹玲:*%; | 贺家晋:*%;李祥:*%; | 2016-12-07 |
股东信息变更 | 贺家富:*%;贺家晋:*%;邹玲:*%; | 贺家晋:*%;李祥:*%; | 2016-12-07 |
投资人变更 | 孙天柱:*%;李军:*%;贺家晋:*%;贺家富:*%;臧叶:*%; | 贺家晋:*%;贺家富:*%;邹玲:*%; | 2016-05-16 |
主要人员变更 | 李军;贺家晋;孙天柱; | 贺家晋; | 2016-05-16 |
股东信息变更 | 孙天柱;李军;贺家晋;贺家富;臧叶; | 贺家晋;贺家富;邹玲; | 2016-05-16 |
共 25 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
贺** | 董事 | - | 91802*****.com | 010-8****092-802 | - | 83 |
王鬃瑜 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2020 | - | 1873****672 | 10846747*****.com | - | - | 83 |
联系人共 15 条
解锁 查看更多信息
共 15 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
王鬃瑜 | 董事 | - |
李祥 | 董事 | - |
平剑 | 董事长 | - |
姚明军 | 董事,总经理,董事兼总经理 | - |
共 4 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity