北京居庸关旅游发展有限公司
- 法人: 侯俊花
- 注册资本: 100.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人独资)
- 成立时间: 2009-08-26
- 办公地址: 北京市昌平区南口镇居庸关村
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
2
无角色
3
工商信息
- 法人代表 侯俊花
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 居庸关、北京居庸关、居庸关旅游
- 注册资本 100.00万元
- 实缴资本 100.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 911101146950038130
- 纳税人识别号 911101146950038130
- 组织机构代码 695003813
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 110114012224139
- 登记机关 北京市工商行政管理局昌平分局
- 核准日期 2016-02-26
- 营业期限 2009-08-26~2039-08-25
- 注册地址 北京市昌平区南口镇居庸关村
- 国标行业 水利、环境和公共设施管理业->公共设施管理业->游览景区管理->其他游览景区管理
- 专业行业 服务/休闲/出行、运动/户外/体育->运动鞋服用品->运动服
- 公司简介 -
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
王亚军 | - | - | 0.00% |
侯俊花 | 自然人股东 | - | 100.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
经营范围 | 旅游景区开发、教育咨询、会议服务;销售日用品、工艺品、苗木;健身运动服务、组织文化艺术交流活动。 | 旅游景区开发、教育咨询、会议服务;销售日用品、工艺品、苗木;健身运动服务、组织文化艺术交流活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2016-02-26 |
经营范围 | 旅游景区开发、教育咨询、会议服务;销售日用品、工艺品、苗木;健身运动服务、组织文化艺术交流活动。 | 旅游景区开发、教育咨询、会议服务;销售日用品、工艺品、苗木;健身运动服务、组织文化艺术交流活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2016-02-26 |
经营范围变更 | 旅游景区开发、教育咨询、会议服务;销售日用品、工艺品、苗木;健身运动服务、组织文化艺术交流活动。 | 旅游景区开发、教育咨询、会议服务;销售日用品、工艺品、苗木;健身运动服务、组织文化艺术交流活动。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2016-02-26 |
经营范围 | 旅游景区开发、教育咨询、会议服务;销售日用品、工艺品、苗木;健身运动服务、组织文化艺术交流活动。 | 旅游景区开发、教育咨询、会议服务;销售日用品、工艺品、苗木;健身运动服务、组织文化艺术交流活动。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2016-02-26 |
实收出资变更 | 50 万元 | 100 万元 | 2010-07-15 |
实收资本(金) | 50 | 100 | 2010-07-15 |
实缴的出资额 | 侯俊花,100,自然人股东; | 侯俊花,100,自然人股东; | 2010-07-15 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2009-09-16 |
主要人员变更 | 1 侯俊花 董事长;2 刘秀荣 董事;3 王亚军 董事;4 侯俊花 经理;5 谷晓莉 监事 | 1 侯俊花 执行董事;2 侯俊花 经理;3 谷晓莉 监事 | 2009-09-16 |
高级管理人员变更 | 侯俊花*董事长王亚军董事[退出]刘秀荣董事[退出]侯俊花*经理谷晓莉监事 | 侯俊花*执行董事侯俊花*经理谷晓莉监事 | 2009-09-16 |
投资人 | 侯俊花,95,自然人股东; 王亚军,5,自然人股东; | 侯俊花,100,自然人股东; | 2009-09-16 |
股东信息变更 | 1 侯俊花 95 自然人股东;2 王亚军 5 自然人股东 | 1 侯俊花 100 自然人股东 | 2009-09-16 |
共 12 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2022 | - | 1368****353 | xnlin7*****6.com | - | - | 83 |
工商年报联系人2016、2017、2018、2019、2020、2022、2023 | - | 1368****353 | xnlin7*****6.com | - | - | 83 |
谷晓莉 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 5 条
解锁 查看更多信息
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
侯俊花 | 执行董事,经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity