东莞市松山湖功能区交通投资有限公司
- 法人: 袁嘉卿
- 注册资本: 6860.00万元
- 企业类型: 其他有限责任公司
- 成立时间: 2019-07-15
- 办公地址: 广东省东莞市松山湖园区沁园路4号2栋613室
公司概览
联系人
公司高管
10
销售专家
1
无角色
11
工商信息
- 法人代表 袁嘉卿
- 经营状态 在业
- 成立年限 5~10年
- 简称 东莞松山湖功能区交通投资
- 注册资本 6860.00万元
- 实缴资本 6860.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91441900MA53GMFYX5
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA53GMFYX
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 441900006385556
- 登记机关 东莞市市场监督管理局
- 核准日期 2022-10-28
- 营业期限 2019-07-15~
- 注册地址 广东省东莞市松山湖园区沁园路4号2栋613室
- 国标行业 租赁和商务服务业->商务服务业->组织管理服务->投资与资产管理
- 专业行业 金融->理财->实业投资、服务/休闲/出行->出行票务服务->共享单车、金融->企业金融服务->小微企业贷
- 公司简介 东莞市松山湖功能区交通投资有限公司办公室地址位于珠江口东岸,广东历史文化名城东莞,广东省东莞市松山湖园区沁园路4号2栋613室,于2019年07月15日在广东省东莞市市场监督管理局注册成立,注册资本为6860(万元),在公司发展壮大的4年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营交通项目投资;公共客运、出租客运;代理国内外各类广告;公交配套设施建设;共享单车、汽车租赁;道路普通货运。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于东莞投资与资产管理业黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
黄立坚 | - | - | 0.00% |
黄焕顺 | - | - | 0.00% |
黄士聪 | - | - | 0.00% |
黄乐权 | - | - | 0.00% |
陈伟东 | - | - | 0.00% |
钱柱钦 | - | - | 0.00% |
赖万森 | - | - | 0.00% |
袁财效 | - | - | 0.00% |
温海朋 | - | - | 0.00% |
孟述容 | - | - | 0.00% |
叶文造 | - | - | 0.00% |
叶志熞 | - | - | 0.00% |
卢绍伟 | - | - | 0.00% |
卢仲芬 | - | - | 0.00% |
刘港辉 | - | - | 0.00% |
东莞市茶山资产经营管理有限公司 | 企业法人 | - | 10.00% |
东莞市胜远实业投资有限公司 | 企业法人 | - | 10.00% |
东莞市石龙资产经营管理有限公司 | 企业法人 | - | 10.00% |
东莞市石排城市投资建设有限公司 | 企业法人 | - | 10.00% |
东莞市横沥资产经营管理有限公司 | 企业法人 | - | 10.00% |
共 25 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
主要人员变更 | 刘智材(董事);黄士聪(董事);黄焕顺(董事);孟述容(监事);卢仲芬(董事);温海朋(董事);黄立坚(董事);叶文造(董事);刘港辉(董事);袁财效(董事);钟建宁(董事);袁嘉卿(董事长,董事,经理); | 袁财效(董事);黄焕顺(董事);叶文造(董事);温海朋(财务负责人,董事);卢仲芬(董事);袁嘉卿(董事,董事长,经理);孟述容(监事);叶志熞(董事);黄士聪(董事);黄立坚(董事);刘智材(董事);刘港辉(董事); | 2023-09-19 |
负责人变更 | 钱柱钦 | 袁嘉卿 | 2022-10-28 |
章程备案 | - | 章程 | 2022-10-28 |
经营范围变更 | 交通项目投资;公共客运、出租客运;代理国内外各类广告;公交配套设施建设;共享单车、汽车租赁;道路普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:城市公共交通;巡游出租汽车经营服务;网络预约出租汽车经营服务;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:交通设施维修;共享自行车服务;广告设计、代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2022-10-28 |
章程备案 | - | 章程 | 2022-10-28 |
主要人员变更 | 钟建宁(董事);卢绍伟(董事);温海朋(董事);黄立坚(董事);叶文造(董事);刘港辉(董事);袁财效(董事);黄士聪(董事);钱柱钦(董事长,董事,经理);黄焕顺(董事);孟述容(监事);卢仲芬(董事); | 刘智材(董事);黄士聪(董事);黄焕顺(董事);孟述容(监事);卢仲芬(董事);温海朋(董事);黄立坚(董事);叶文造(董事);刘港辉(董事);袁财效(董事);钟建宁(董事);袁嘉卿(董事,经理,董事长); | 2022-10-28 |
股东信息变更 | 东莞市横沥资产经营管理有限公司;东莞市企石恒基资产管理有限公司;东莞市胜远实业投资有限公司;东莞市茶山资产经营管理有限公司;东莞市寮步实业投资有限公司;东莞市石排城市投资建设有限公司;东莞市松山湖控股有限公司;东莞市大岭山实业发展总公司;东莞市大朗资产经营管理有限公司;东莞市石龙资产经营管理有限公司 | 东莞市茶山资产经营管理有限公司;东莞市寮步实业投资有限公司;东莞市石排城市投资建设有限公司;东莞市松山湖控股有限公司;东莞市大岭山实业发展有限公司;东莞市大朗资产经营管理有限公司;东莞市石龙资产经营管理有限公司;东莞市横沥资产经营管理有限公司;东莞市企石恒基投资服务有限公司;东莞市胜远实业投资有限公司 | 2022-10-28 |
主要人员变更 | 卢绍伟(董事);温海朋(董事);黄立坚(董事);叶文造(董事);刘港辉(董事);袁财效(董事);黄士聪(董事);钱柱钦(董事长);钱柱钦(经理);钱柱钦(董事);黄焕顺(董事);孟述容(监事);叶志熞(董事);卢仲芬(董事); | 钟建宁(董事);卢绍伟(董事);温海朋(董事);黄立坚(董事);叶文造(董事);刘港辉(董事);袁财效(董事);黄士聪(董事);钱柱钦(董事长,经理,董事);黄焕顺(董事);孟述容(监事);卢仲芬(董事); | 2021-09-22 |
高级管理人员变更 | 卢绍伟(董事);温海朋(董事);黄立坚(董事);叶文造(董事);刘港辉(董事);袁财效(董事);黄士聪(董事);钱柱钦(董事长);钱柱钦(经理);钱柱钦(董事);黄焕顺(董事);孟述容(监事);叶志熞(董事);卢仲芬(董事); | 钟建宁(董事);卢绍伟(董事);温海朋(董事);黄立坚(董事);叶文造(董事);刘港辉(董事);袁财效(董事);黄士聪(董事);钱柱钦(董事长,经理,董事);黄焕顺(董事);孟述容(监事);卢仲芬(董事); | 2021-09-22 |
法定代表人变更 | 赖万森 | 钱柱钦 | 2020-09-30 |
股东变更 | 陈伟东,董事;黄焕顺,董事;黄立坚,董事;黄士聪,董事;赖万森,董事长;赖万森,经理;赖万森,董事;卢绍伟,董事;卢仲芬,董事;孟述容,监事;温海朋,董事;叶文造,董事;叶志熞,董事;袁财效,董事 | 陈伟东,董事;黄焕顺,董事;黄立坚,董事;黄士聪,董事;赖万森,经理;赖万森,董事;卢绍伟,董事;卢仲芬,董事;孟述容,监事;钱柱钦,董事长;温海朋,董事;叶文造,董事;叶志熞,董事;袁财效,董事 | 2020-09-30 |
股东信息变更 | 陈伟东,董事;黄焕顺,董事;黄立坚,董事;黄士聪,董事;赖万森,经理;赖万森,董事;卢绍伟,董事;卢仲芬,董事;孟述容,监事;钱柱钦,董事长;温海朋,董事;叶文造,董事;叶志熞,董事;袁财效,董事 | 黄焕顺,董事;黄立坚,董事;黄士聪,董事;赖万森,经理;赖万森,董事;刘港辉,董事;卢绍伟,董事;卢仲芬,董事;孟述容,监事;钱柱钦,董事长;温海朋,董事;叶文造,董事;叶志熞,董事;袁财效,董事 | 2020-09-30 |
股东信息变更 | 陈伟东,董事;黄焕顺,董事;黄立坚,董事;黄士聪,董事;赖万森,经理;赖万森,董事;卢绍伟,董事;卢仲芬,董事;孟述容,监事;钱柱钦,董事长;温海朋,董事;叶文造,董事;叶志熞,董事;袁财效,董事 | 陈伟东,董事;黄焕顺,董事;黄立坚,董事;黄士聪,董事;卢绍伟,董事;卢仲芬,董事;孟述容,监事;钱柱钦,董事长;钱柱钦,经理;钱柱钦,董事;温海朋,董事;叶文造,董事;叶志熞,董事;袁财效,董事 | 2020-09-29 |
股东变更 | 陈伟东,董事;黄焕顺,董事;黄立坚,董事;黄士聪,董事;赖万森,经理;赖万森,董事;卢绍伟,董事;卢仲芬,董事;孟述容,监事;钱柱钦,董事长;温海朋,董事;叶文造,董事;叶志熞,董事;袁财效,董事 | 黄焕顺,董事;黄立坚,董事;黄士聪,董事;刘港辉,董事;卢绍伟,董事;卢仲芬,董事;孟述容,监事;钱柱钦,董事长;钱柱钦,经理;钱柱钦,董事;温海朋,董事;叶文造,董事;叶志熞,董事;袁财效,董事 | 2020-09-29 |
主要人员变更 | 陈伟东,董事;黄焕顺,董事;黄乐权,董事;黄立坚,董事;黄士聪,董事;赖万森,董事长;赖万森,经理;赖万森,董事;卢仲芬,董事;孟述容,监事;温海朋,董事;叶文造,董事;叶志熞,董事;袁财效,董事 | 陈伟东,董事;黄焕顺,董事;黄立坚,董事;黄士聪,董事;赖万森,董事长;赖万森,经理;赖万森,董事;卢绍伟,董事;卢仲芬,董事;孟述容,监事;温海朋,董事;叶文造,董事;叶志熞,董事;袁财效,董事 | 2019-07-15 |
股东变更 | 陈伟东,董事;黄焕顺,董事;黄乐权,董事;黄立坚,董事;黄士聪,董事;赖万森,董事长;赖万森,经理;赖万森,董事;卢仲芬,董事;孟述容,监事;温海朋,董事;叶文造,董事;叶志熞,董事;袁财效,董事 | 陈伟东,董事;黄焕顺,董事;黄立坚,董事;黄士聪,董事;赖万森,董事长;赖万森,经理;赖万森,董事;卢绍伟,董事;卢仲芬,董事;孟述容,监事;温海朋,董事;叶文造,董事;叶志熞,董事;袁财效,董事 | 2019-07-15 |
股东信息变更 | 陈伟东,董事;黄焕顺,董事;黄乐权,董事;黄立坚,董事;黄士聪,董事;赖万森,董事长;赖万森,经理;赖万森,董事;卢仲芬,董事;孟述容,监事;温海朋,董事;叶文造,董事;叶志熞,董事;袁财效,董事 | 陈伟东,董事;黄焕顺,董事;黄立坚,董事;黄士聪,董事;赖万森,董事长;赖万森,经理;赖万森,董事;卢绍伟,董事;卢仲芬,董事;孟述容,监事;温海朋,董事;叶文造,董事;叶志熞,董事;袁财效,董事 | 2019-07-15 |
共 18 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄焕顺 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
黄立坚 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
赖万森 | 董事,董事长,经理 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 22 条
解锁 查看更多信息
共 22 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
黄焕顺 | 董事 | - |
黄立坚 | 董事 | - |
袁财效 | 董事 | - |
卢绍伟 | 董事 | - |
叶文造 | 董事 | - |
刘港辉 | 董事 | - |
钟建宁 | 董事 | - |
黄士聪 | 董事 | - |
卢仲芬 | 董事 | - |
温海朋 | 董事 | - |
共 10 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity