石家庄华凯化工医药科技有限公司
- 法人: 张森
- 注册资本: 200.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2008-08-18
- 办公地址: 河北省石家庄市高新区天山大街266号002-703
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
9
无角色
5
工商信息
- 法人代表 张森
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 石家庄华凯、华凯化工医药、华凯
- 注册资本 200.00万元
- 实缴资本 200.00万元
- 英文名 Shijiazhuang Pharm-Chem Technology Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91130101678532561N
- 纳税人识别号 91130101678532561N
- 组织机构代码 678532561
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 130101000018234
- 登记机关 高新区市场监督管理局
- 核准日期 2020-12-16
- 营业期限 2008-08-18~2028-08-18
- 注册地址 石家庄高新区天山大街266号2-703
- 国标行业 制造业->医药制造业->兽用药品制造->兽用药品制造
- 专业行业 -
- 公司简介 企业介绍: 石家庄华凯化工医药科技有限公司是一家以经营动物原药材为主的贸易型企业,公司位于河北省石家庄天山大街,注册资本为200万人民币,主要经营青霉素钾工业盐、阿莫西林、氨苄西林、青霉素钠、青霉素钾、硫酸链霉素、土霉素、维生素、四环素、6-APA等产品。 石家庄华凯化工医药科技有限公司成立于2008年,其前身是成立于2002年的石家庄天驰药业有限公司,我们依托石家庄药都的有利地理位置外加与华北制药,石药集团的友好合作关系,公司业务蒸蒸日上,在石家庄原料药圈里享有举足轻重的地位,在公司领导的正确领导,加之全体员工的积极努力下,我们的业务范围从原料药,延伸到医药制剂,兽药制剂,化工产品等等。多年的经营,公司积累了宝贵的市场经验和资源,目前已与国内外数百家企业建立了长期稳定的合作关系,在业界获得了良好的声誉。成绩的取得来之不易,我们将不断提升自身能力,一如既往地为客户提供优质、高效的产品和服务进而提升公司形象,继续秉承自己对社会、企业和员工的责任,努力开创美好的未来。我们的员工团结一心,共同奋进,共同铸就辉煌的明天!
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
齐志超 | - | - | 0.00% |
祝集彬 | - | - | 0.00% |
梁栋 | 自然人股东 | - | 97.00% |
杨华宾 | - | - | 0.00% |
张森 | 自然人股东 | - | 3.00% |
吴秀娟 | - | - | 0.00% |
刘加飞 | - | - | 0.00% |
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-12-16 |
高级管理人员变更 | 梁栋[退出] | 张森[新增] | 2020-12-16 |
股东信息变更 | 梁栋 出资 200万人民币; | 梁栋 出资 194万人民币;张森 出资 6.000000万人民币; | 2020-12-16 |
章程变更 | - | 2020-12-01法定代表人、股东、公司类型变更。 | 2020-12-16 |
法定代表人变更 | 梁栋 | 张森 | 2020-12-16 |
主要人员变更 | 梁栋 | 张森 | 2020-12-16 |
投资人变更 | 梁栋出资200万人民币; | 梁栋出资194(-3%)万人民币;张森出资6.000000万人民币;[新增] | 2020-12-16 |
章程备案 | - | 2020-12-01法定代表人、股东、公司类型变更。 | 2020-12-16 |
高级管理人员变更 | 吴秀娟[退出] | 冯林晓[新增] | 2019-06-27 |
股东信息变更 | 吴秀娟 出资 140万人民币;刘加飞 出资 60万人民币; | 梁栋 出资 200万人民币; | 2019-06-27 |
主要人员变更 | 刘加飞 | 梁栋 | 2019-06-27 |
章程备案 | 无 | 2019-06-20股东、法定代表人、企业类型变更;章程备案。 | 2019-06-27 |
投资人变更 | 吴秀娟出资140万人民币;刘加飞出资60万人民币; | 梁栋出资200万人民币; | 2019-06-27 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-06-27 |
负责人变更 | 刘加飞 | 梁栋 | 2019-06-27 |
法定代表人变更 | 杨华宾 | 刘加飞 | 2018-05-17 |
高级管理人员变更 | 杨华宾 | 刘加飞 | 2018-05-17 |
主要人员变更 | 杨华宾 | 刘加飞 | 2018-05-17 |
股东信息变更 | 杨华宾;吴秀娟;刘加飞; | 吴秀娟;刘加飞; | 2017-02-14 |
其他事项备案 | 杨华宾 出资 110万人民币;吴秀娟 出资 80万人民币;刘加飞 出资 10万人民币; | 吴秀娟 出资 140万人民币;刘加飞 出资 60万人民币; | 2017-02-14 |
共 38 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
进出口信用
注册海关 | 海关编号 | 注册时间 | 海关注销标志 | 报关有效时间 | 信用等级 |
---|---|---|---|---|---|
鹿泉海关 | 1301962511 | 2008-09-18 | 正常 | 2068-07-31 | 注册登记和备案企业 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2014 | - | 1873****798 | 8512434*****.com | - | - | 86 |
31185316660 | - | - | - | - | - | 70 |
梁** | 执行董事,经理 | - | - | 0311-8****660 | - | 81 |
联系人共 16 条
解锁 查看更多信息
共 16 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
张森 | 执行董事,经理,执行董事,经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity