深圳瑞信商业保理有限公司
- 法人: 叶锦火
- 注册资本: 32500.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(中外合资)
- 成立时间: 2014-05-29
- 办公地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
公司概览
联系人
公司高管
3
销售专家
1
无角色
10
工商信息
- 法人代表 叶锦火
- 经营状态 存续
- 成立年限 10~15年
- 简称 瑞信商业保理、深圳瑞信、瑞信
- 注册资本 32500.00万元
- 实缴资本 32500.00万元
- 英文名 Shenzhen Credit Suisse Commercial Factoring Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91440300094217816A
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 094217816
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 440301501148077
- 登记机关 深圳市市场监督管理局
- 核准日期 2021-08-16
- 营业期限 2014-05-29~2044-05-27
- 注册地址 深圳市福田区园岭街道华林社区八卦六街8号八卦岭工业区542栋506K
- 国标行业 金融业->其他金融业->金融信托与管理服务->其他金融信托与管理服务
- 专业行业 金融->保险、金融->企业金融服务->催收
- 公司简介 深圳瑞信商业保理有限公司办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳深圳市前海深港合作区深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司),于2014年05月29日在深圳市市场监督管理局注册成立,注册资本为5000万元美元,在公司发展壮大的9年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营商业保理,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于深圳保险服务公司行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
香港玉之音集团有限公司 | 法人股东 | - | 25.00% |
广州邦华机电科技有限公司 | 法人股东 | - | 75.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
地址变更 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市福田区园岭街道华林社区八卦六街8号八卦岭工业区542栋506K | 2021-08-16 |
高级管理人员变更 | 叶宇轩(董事),李娟(董事) | 叶宇轩(董事),吴瑞华(董事) | 2021-06-17 |
主要人员变更 | 叶宇轩(董事),李娟(董事) | 叶宇轩(董事),吴瑞华(董事) | 2021-06-17 |
法定代表人变更 | 马文莉 | 叶锦火 | 2020-12-14 |
主要人员变更 | 马文莉(总经理),史铭(监事),马连胜(董事),叶锦火(董事),马文莉(董事长) | 刘倩(监事),叶锦火(董事长),李娟(董事),叶锦火(总经理),叶宇轩(董事) | 2020-12-14 |
指定联系人 | 马文莉 | 叶锦火 | 2020-12-14 |
其他变更 | - | 91440300094217816A | 2017-07-13 |
地址变更 | 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 2017-07-13 |
实收出资变更 | 0 | 1634.3608 | 2014-12-29 |
实收资本 | 美元0.0000万元 | 美元1634.3608万元 | 2014-12-29 |
共 10 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
吴** | 董事 | - | wuruih*****.com.cn | - | - | 81 |
史铭 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2014 | - | 1300****170 | 19624842*****.com | - | - | 86 |
联系人共 14 条
解锁 查看更多信息
共 14 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
吴瑞华 | 董事 | - |
叶锦火 | 总经理,董事长,总经理,董事长 | - |
叶宇轩 | 董事 | - |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity