南京市对外贸易有限公司
- 法人: 吴建明
- 注册资本: 600.60万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 1992-07-17
- 办公地址: 南京市鼓楼区广州路140号随园大厦
公司概览
联系人
公司高管
5
销售专家
30
技术专家
1
无角色
3
专利信息
专利总数
5
专利数排名
75%以后
专利总数
5
工商信息
- 法人代表 吴建明
- 经营状态 存续
- 成立年限 15年以上
- 简称 对外贸易、南京对外贸易
- 注册资本 600.60万元
- 实缴资本 600.60万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 20~30
- 统一社信代码 91320100134850561G
- 纳税人识别号 91320100134850561G
- 组织机构代码 134850561
- 曾用名 南京市对外贸易公司 南京市对外经济技术贸易公司
- 纳税资质 -
- 注册号 320100000011970
- 登记机关 南京市鼓楼区行政审批局
- 核准日期 2024-03-18
- 营业期限 1992-07-17~2025-03-19
- 注册地址 南京市鼓楼区广州路140号随园大厦
- 国标行业 批发和零售业->批发业->贸易经纪与代理->其他贸易经纪与代理
- 专业行业 -
- 公司简介 南京市对外贸易有限公司(CNFTC)成立于1985年,是中华人民共和国对外经济贸易合作部批准成立的综合性*外贸公司。2003年底公司完成股份制改革。公司主要经营纺织品、服装、箱包、五金、化工、电子机械和轻工业品的出口业务,同时承办本地用户所需的技术、机械设备及化工业品的进口业务。出口销售地区主要是美国、欧共体国家、加拿大、澳大利亚等。
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
曾庆忠 | 自然人股东 | 12.01万元 | 2.00% |
徐涛 | 自然人股东 | 24.20万元 | 4.03% |
张华 | 自然人股东 | 12.79万元 | 2.13% |
张传陵 | 自然人股东 | 12.01万元 | 2.00% |
魏兵 | 自然人股东 | - | 15.00% |
鞠涛 | 自然人股东 | - | 9.00% |
郝鹏博 | 自然人股东 | - | 0.61% |
许光彪 | 自然人股东 | - | 0.90% |
章虹 | - | - | 0.00% |
祝慧娟 | - | - | 0.00% |
祁兵兵 | 自然人股东 | - | 1.97% |
王莉 | 自然人股东 | - | 3.45% |
王琴 | 自然人股东 | - | 2.18% |
王志平 | 自然人股东 | - | 0.25% |
梁林 | 自然人股东 | - | 1.72% |
李艺阳 | - | - | 0.00% |
朱怡明 | 自然人股东 | - | 0.88% |
张铭华 | - | - | 0.00% |
张莉 | 自然人股东 | - | 0.84% |
张立 | - | - | 0.00% |
共 29 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术外);燃料油、沥青、建筑材料、化工产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术外);燃料油、沥青、建筑材料、化工产品销售;机械产品、电子产品、纺织品、服装、箱包、鞋、帽及日杂品、家用电器、家具、生活日用品、玩具、文具、体育用品、办公用品、预包装食品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2017-11-03 |
股东信息变更 | 南京南泰集团有限公司,宁恒,张莉,许光彪,章虹,王志平,庄建平,刘超英,李艺阳,祝慧娟,张立,魏兵,鞠涛,吴建明,徐涛,全贤宁,王琴,朱怡明,王莉,郝鹏博,丁宁红,祁兵兵,梁林,曾庆忠,张传陵,张华 | 南京南泰集团有限公司,宁恒,张莉,许光彪,王志平,庄建平,刘超英,魏兵,鞠涛,徐涛,全贤宁,王琴,朱怡明,王莉,郝鹏博,丁宁红,祁兵兵,梁林,曾庆忠,张传陵,张华 | 2017-11-03 |
投资人变更 | 南京南泰集团有限公司,宁恒,张莉,许光彪,章虹,王志平,庄建平,刘超英,李艺阳,祝慧娟,张立,魏兵,鞠涛,吴建明,徐涛,全贤宁,王琴,朱怡明,王莉,郝鹏博,丁宁红,祁兵兵,梁林,曾庆忠,张传陵,张华 | 南京南泰集团有限公司,宁恒,张莉,许光彪,王志平,庄建平,刘超英,魏兵,鞠涛,吴建明,徐涛,全贤宁,王琴,朱怡明,王莉,郝鹏博,丁宁红,祁兵兵,梁林,曾庆忠,张传陵,张华 | 2017-11-03 |
法定代表人变更 | 魏兵 | 吴建明 | 2016-09-29 |
投资人变更 | 南京南泰集团有限公司,宁恒,张莉,许光彪,章虹,王志平,庄建平,刘超英,李艺阳,祝慧娟,张立,魏兵,鞠涛,吴建明,徐涛,全贤宁,王琴,朱怡明,王莉,郝鹏博,丁宁红,祁兵兵,梁林,曾庆忠,张传陵 | 南京南泰集团有限公司,宁恒,张莉,许光彪,章虹,王志平,庄建平,刘超英,李艺阳,祝慧娟,张立,魏兵,鞠涛,吴建明,徐涛,全贤宁,王琴,朱怡明,王莉,郝鹏博,丁宁红,祁兵兵,梁林,曾庆忠,张传陵,张华 | 2016-08-05 |
股东变更 | 南京南泰集团有限公司,宁恒,张莉,许光彪,章虹,王志平,庄建平,刘超英,李艺阳,祝慧娟,张立,魏兵,鞠涛,吴建明,徐涛,全贤宁,王琴,朱怡明,王莉,郝鹏博,丁宁红,祁兵兵,梁林,曾庆忠,张传陵 | 南京南泰集团有限公司,宁恒,张莉,许光彪,章虹,王志平,庄建平,刘超英,李艺阳,祝慧娟,张立,魏兵,鞠涛,吴建明,徐涛,全贤宁,王琴,朱怡明,王莉,郝鹏博,丁宁红,祁兵兵,梁林,曾庆忠,张传陵,张华 | 2016-08-05 |
股东信息变更 | 南京南泰集团有限公司,宁恒,张莉,许光彪,章虹,王志平,庄建平,刘超英,李艺阳,祝慧娟,张立,魏兵,鞠涛,吴建明,徐涛,全贤宁,王琴,朱怡明,王莉,郝鹏博,丁宁红,祁兵兵,梁林,曾庆忠,张传陵 | 南京南泰集团有限公司,宁恒,张莉,许光彪,章虹,王志平,庄建平,刘超英,李艺阳,祝慧娟,张立,魏兵,鞠涛,吴建明,徐涛,全贤宁,王琴,朱怡明,王莉,郝鹏博,丁宁红,祁兵兵,梁林,曾庆忠,张传陵,张华 | 2016-08-05 |
注册资本变更 | - | - | 2016-04-07 |
注册资本变更 | - | - | 2016-04-07 |
投资人变更 | 南京南泰集团有限公司,宁恒,张莉,许光彪,章虹,王志平,庄建平,周玲,刘超英,倪鹤顺,李艺阳,祝慧娟,张立,魏兵,鞠涛,吴建明,徐涛,全贤宁,王琴,朱怡明,王莉,郝鹏博,丁宁红,祁兵兵,张铭华,梁林,曾庆忠,张传陵 | 南京南泰集团有限公司,宁恒,张莉,许光彪,章虹,王志平,庄建平,刘超英,李艺阳,祝慧娟,张立,魏兵,鞠涛,吴建明,徐涛,全贤宁,王琴,朱怡明,王莉,郝鹏博,丁宁红,祁兵兵,梁林,曾庆忠,张传陵 | 2014-09-19 |
股东信息变更 | 南京南泰集团有限公司,宁恒,张莉,许光彪,章虹,王志平,庄建平,周玲,刘超英,倪鹤顺,李艺阳,祝慧娟,张立,魏兵,鞠涛,吴建明,徐涛,全贤宁,王琴,朱怡明,王莉,郝鹏博,丁宁红,祁兵兵,张铭华,梁林,曾庆忠,张传陵 | 南京南泰集团有限公司,宁恒,张莉,许光彪,章虹,王志平,庄建平,刘超英,李艺阳,祝慧娟,张立,魏兵,鞠涛,吴建明,徐涛,全贤宁,王琴,朱怡明,王莉,郝鹏博,丁宁红,祁兵兵,梁林,曾庆忠,张传陵 | 2014-09-19 |
股东变更 | 南京南泰集团有限公司,宁恒,张莉,许光彪,章虹,王志平,庄建平,周玲,刘超英,倪鹤顺,李艺阳,祝慧娟,张立,魏兵,鞠涛,吴建明,徐涛,全贤宁,王琴,朱怡明,王莉,郝鹏博,丁宁红,祁兵兵,张铭华,梁林,曾庆忠,张传陵 | 南京南泰集团有限公司,宁恒,张莉,许光彪,章虹,王志平,庄建平,刘超英,李艺阳,祝慧娟,张立,魏兵,鞠涛,吴建明,徐涛,全贤宁,王琴,朱怡明,王莉,郝鹏博,丁宁红,祁兵兵,梁林,曾庆忠,张传陵 | 2014-09-19 |
共 12 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
进出口信用
注册海关 | 海关编号 | 注册时间 | 海关注销标志 | 报关有效时间 | 信用等级 |
---|---|---|---|---|---|
金陵海关 | 3201910102 | 1989-11-11 | 正常 | 2068-07-31 | 注册登记和备案企业 |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
魏** | 董事长 | - | - | 025-8****726、025-8****001 | - | 81 |
王萍 | 董事 | - | - | - | - | 79 |
刘** | - | 1381****936 | - | 025-8****807 | - | 86 |
联系人共 33 条
解锁 查看更多信息
共 33 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
魏兵 | 董事长 | - |
王萍 | 董事 | - |
鞠涛 | 董事 | - |
张小燕 | 总经理 | - |
徐涛 | 董事 | - |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity