杭州富阳富顺纸业有限公司
- 法人: 董治生
- 注册资本: 100.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 1996-06-17
- 办公地址: 富阳市春江街道八一村
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
3
无角色
3
工商信息
- 法人代表 董治生
- 经营状态 注销
- 成立年限 15年以上
- 简称 杭州富顺、富顺、富顺纸业
- 注册资本 100.00万元
- 实缴资本 100.00万元
- 英文名 Fuyang Fushun Paper Industry Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91330183254033072L
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 254033072
- 曾用名 富阳市富顺纸业有限公司
- 纳税资质 -
- 注册号 330183000103928
- 登记机关 杭州市富阳区市场监督管理局
- 核准日期 2024-01-02
- 营业期限 1996-06-17~2025-06-16
- 注册地址 杭州富阳区春江街道八一村
- 国标行业 批发和零售业->零售业->货摊、无店铺及其他零售业->其他未列明零售业
- 专业行业 百货/厨具/宠物->纸巾纸品湿巾->纸业、百货/厨具/宠物->纸巾纸品湿巾->卫生纸
- 公司简介 富阳市富顺纸业有限公司专业设计生产销售生产涂布白纸板。富阳市富顺纸业有限公司属于生产涂布白纸板企业。 地址位于:浙江省杭州市富阳市八一村电话:(、0571-63585689,63581883)。来电话的时候一定说在企业库(&&&)上看到的哟! 富阳市富顺纸业有限公司会给你折扣
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
董金柱 | 自然人股东 | - | 33.33% |
董治生 | 自然人股东 | - | 33.34% |
董永明 | 自然人股东 | - | 33.33% |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330183000103928 组织机构代码证:254033072 | 统一社会信用代码:91330183254033072L | 2016-11-24 |
名称变更 | 企业名称: 富阳市富顺纸业有限公司; 住所: 富阳市春江街道八一村; | 企业名称: 杭州富阳富顺纸业有限公司; 住所: 杭州富阳区春江街道八一村; | 2016-11-24 |
其他事项备案 | 注册号:330183000103928 组织机构代码证:254033072 | 统一社会信用代码:91330183254033072L | 2016-11-24 |
名称变更变更 | 企业名称:富阳市富顺纸业有限公司;住所:富阳市春江街道八一村; | 企业名称:杭州富阳富顺纸业有限公司;住所:杭州富阳区春江街道八一村; | 2016-11-24 |
行业代码变更 | 行业: 机制纸及纸板制造; 一般经营项目: 涂布白板纸、卫生纸制造;其他无需报经审批的一切合法项目。**; 许可经营项目: 涂布白板纸、卫生纸制造; 注册号: 3301832103821; 股东: 董永明, 8.33万; 董治生, 8.33万; 董金柱, 8.34万; 董金柱, 25万; 董永明, 25万; 董治生, 25万; 组织机构: 董金柱 职务: 监事; 董永明 职务: 监事; 董治生 职务: 执行董事; | 行业: 其他未列明的零售; 一般经营项目: 涂布白板纸、卫生纸销售。**; 许可经营项目: ; 注册号: 330183000103928; 股东: 董金柱, 33.33万; 董永明, 33.33万; 董治生, 33.34万; 组织机构: 董金柱 职务: 监事; 董永明 职务: 监事; 董治生 职务: 执行董事兼总经理; | 2012-05-31 |
地址变更 | 经营场所:富阳镇春江八一村;主营:涂布白板纸、卫生纸制造。**;经营截至日期:****-**-**;电话:; | 经营场所:富阳市春江街道八一村;主营:涂布白板纸、卫生纸制造;其他无需报经审批的一切合法项目。**;经营截至日期:****-**-**;电话:; | 2005-04-11 |
法定代表人变更 | 法定代表人:董绍金;身份证编号:***************; | 法定代表人:董治生;身份证编号:***************; | 2001-12-05 |
注册号升级 | 注册号:********. | 注册号:********821。 | 2000-03-29 |
共 8 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商年报联系人2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020 | - | 1380****608 | - | - | - | 84 |
董金柱 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
董** | - | - | - | 0571-6****689 | - | 72 |
联系人共 7 条
解锁 查看更多信息
共 7 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
董治生 | 执行董事,总经理,执行董事兼总经理 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity