山西双凌煤炭科技有限公司
- 法人: 卫红全
- 注册资本: 300.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2016-01-28
- 办公地址: 山西综改示范区太原学府园区长治路230号5层505A室
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
1
无角色
7
工商信息
- 法人代表 卫红全
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 双凌煤炭、山西双凌、双凌
- 注册资本 300.00万元
- 实缴资本 120.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 10~20
- 统一社信代码 91140100MA0GT69A5X
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA0GT69A5
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 140191060043592
- 登记机关 山西转型综合改革示范区市场监督管理局
- 核准日期 2018-02-06
- 营业期限 2016-01-28~2036-01-27
- 注册地址 山西综改示范区太原学府园区长治路230号5层505A室
- 国标行业 科学研究和技术服务业->科技推广和应用服务业->创业空间服务->创业空间服务
- 专业行业 -
- 公司简介 山西双凌煤炭科技有限公司办公室地址位于世界闻名的晋商都会太原,太原太原高新区电商街10号电子商务产业园B座二层众创空间2135号工位,于2016年01月28日在太原高新技术开发区工商行政管理局注册成立,注册资本为300万元,在公司发展壮大的7年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营煤炭开采技术的技术服务;煤炭开采设备的销售、租赁;计算机软件的开发、销售及技术服务;煤炭传感器技术的技术咨询、技术开发、技术服务。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于太原煤炭及制品批发黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
赵润梅 | - | - | 12.00% |
王建生 | 自然人股东 | - | 20.00% |
山西晋睿世通科技有限公司 | - | - | 60.00% |
安博 | - | - | 40.00% |
卫建平 | 自然人股东 | - | 80.00% |
共 5 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
地址变更 | 太原高新区电商街10号电子商务产业园B座二层众创空间2135号工位 | 山西综改示范区太原学府园区长治路230号5层505A室 | 2018-02-06 |
负责人变更 | 赵润梅 | 卫红全 | 2018-02-06 |
其他变更 | 7320 | 7590 | 2018-02-06 |
法定代表人变更 | 赵润梅 | 卫红全 | 2018-02-06 |
主要人员变更 | 赵润梅、李少军、王建生 | 卫建平、王建生、卫红全 | 2018-02-06 |
股东信息变更 | 卫建平:*%;王建生:*%;赵润梅:*%; | 王建生:*%;卫建平:*%; | 2018-02-06 |
投资人变更 | 卫建平:68%;王建生:20%;赵润梅:12%;[退出] | 王建生:20%;卫建平:80%; | 2018-02-06 |
高级管理人员变更 | 赵润梅、李少军、王建生 | 卫建平、王建生、卫红全 | 2018-02-06 |
主要人员变更 | 安博、王正通 | 赵润梅、李少军、王建生 | 2017-07-28 |
高级管理人员变更 | 安博、王正通 | 赵润梅、李少军、王建生 | 2017-07-28 |
股东信息变更 | 山西晋睿世通科技有限公司:*%;安博:*%; | 王建生:*%;卫建平:*%;赵润梅:*%; | 2017-07-28 |
投资人变更 | 山西晋睿世通科技有限公司:*%;安博:*%; | 王建生:*%;卫建平:*%;赵润梅:*%; | 2017-07-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王正通 | 赵润梅 | 2017-07-28 |
市场主体类型变更变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-07-28 |
共 14 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
王** | - | - | boyuefe*****links.cn | 0351-****700 | - | 73 |
工商年报联系人2018 | - | 1513****515 | boyuefe*****links.cn | - | - | 86 |
韩芳 | - | - | - | - | - | 70 |
联系人共 11 条
解锁 查看更多信息
共 11 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
卫建平 | 执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity