天津泰达产业投资引导基金有限公司
- 法人: 王倩
- 注册资本: 1000000.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(法人独资)
- 成立时间: 2014-11-21
- 办公地址: 天津经济技术开发区宏达街21号B座八楼
公司概览
联系人
公司高管
3
无角色
9
工商信息
- 法人代表 王倩
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 泰达、天津泰达、泰达产业投资引导基金
- 注册资本 1000000.00万元
- 实缴资本 15000.00万元
- 英文名 Tianjin TEDA Industrial Investment Guidance Fund Co., Ltd.
- 参保人数 -
- 人员规模 0~10
- 统一社信代码 91120116300609205B
- 纳税人识别号 120116300609205
- 组织机构代码 300609205
- 曾用名 天津泰达致新创业投资有限公司
- 纳税资质 -
- 注册号 120116000308003
- 登记机关 天津经济技术开发区市场监督管理局
- 核准日期 2023-03-31
- 营业期限 2014-11-21~2044-11-20
- 注册地址 天津经济技术开发区兆发新村8号融科大厦109室
- 国标行业 金融业->资本市场服务->资本投资服务->资本投资服务
- 专业行业 金融->理财->实业投资
- 公司简介 天津泰达致新创业投资有限公司 成立于20141121,注册地址在天津经济技术开发区兆发新村8号融科大厦109室 ,主要从事创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。欢迎交流合作!
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
天津泰达科技投资股份有限公司 | - | - | 0.00% |
天津泰达产业发展集团有限公司 | 企业法人 | - | 100.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 姓名:王晖; | 姓名:王倩; | 2023-03-31 |
负责人变更 | 王晖 | 王倩 | 2023-03-31 |
高级管理人员备案 | 姓名:王晖; | 姓名:王倩; | 2023-03-31 |
高级管理人员备案 | - | 邓春芳 | 2022-02-21 |
主要人员变更 | 空 | 陈狄 | 2022-02-21 |
高级管理人员备案 | - | 陈狄 | 2022-02-21 |
投资人变更 | - | 无股权转让 | 2020-12-16 |
股东信息变更 | 受让人:无股权转让; | 受让人:空; | 2020-12-16 |
注册资本变更 | 1010000.00 | 1000000.00 | 2020-12-16 |
投资人变更 | 本期实缴出资额: 1600.0;出资日期: 2014-11-21 | - | 2020-02-27 |
投资人变更 | - | 认缴出资额(万元): 1010000.0;出资方式: 货币 | 2020-02-27 |
投资人变更 | 本期实缴出资额:1600.0;出资日期:2014-11-21[退出] | - | 2020-02-27 |
注册资本变更 | 10000.00 | 1010000.00 | 2020-02-27 |
股东信息变更 | 认缴出资额(万元): 10000.0;出资方式: 货币 | 空 | 2020-02-27 |
投资人变更 | 天津泰达科技发展集团有限公司 | - | 2020-02-27 |
投资人变更 | - | 无股权转让 | 2020-02-27 |
投资人实缴出资信息 | 本期实缴出资额:1600.0;出资日期:2014-11-21 | - | 2020-02-27 |
投资人变更 | 认缴出资额(万元): 10000.0;出资方式: 货币 | - | 2020-02-27 |
董事、监事、经理人员信息 | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:周虹;国籍:中国; | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 2020-02-24 |
高级管理人员备案 | - | 郭怡 | 2020-02-24 |
共 43 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
陈狄 | 董事,经理,经理,董事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2022 | - | - | geng*****da-cf.cn | 022-5****053 | - | 74 |
工商年报联系人2018 | - | - | che*****novateda.org | 022-5****052 | - | 74 |
联系人共 12 条
解锁 查看更多信息
共 12 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
陈狄 | 董事,经理,经理,董事 | - |
王晖 | 董事长 | - |
邓春芳 | 董事 | - |
共 3 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity