宁波杰迈户外用品有限公司
- 法人: 胡献荣
- 注册资本: 300.00万元
- 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 成立时间: 2019-07-31
- 办公地址: 浙江省宁波市慈溪市龙山镇龙镇大道246号
公司概览
联系人
公司高管
1
销售专家
1
无角色
4
工商信息
- 法人代表 胡献荣
- 经营状态 存续
- 成立年限 5~10年
- 简称 杰迈、宁波杰迈、杰迈户外用品
- 注册资本 300.00万元
- 实缴资本 32.00万元
- 英文名 -
- 参保人数 -
- 人员规模 10~20
- 统一社信代码 91330282MA2GT3RDX4
- 纳税人识别号 -
- 组织机构代码 MA2GT3RDX
- 曾用名 -
- 纳税资质 -
- 注册号 330282000567884
- 登记机关 宁波市江北区市场监督管理局
- 核准日期 2023-09-18
- 营业期限 2019-07-31~9999-09-09
- 注册地址 浙江省宁波市江北区慈城镇公有村龙皇堂1006室
- 国标行业 制造业->家具制造业->金属家具制造->金属家具制造
- 专业行业 运动/户外/体育->户外装备/鞋服->户外用品、运动/户外/体育->户外装备/鞋服->帐篷、家具/家纺/家饰->家饰布艺窗帘->遮阳
- 公司简介 宁波杰迈户外用品有限公司办公室地址位于浙江省第二大城市、江南水乡兼海港城市宁波,宁波浙江省慈溪市龙山镇龙镇大道246号,于2019年07月31日在慈溪市市场监督管理局注册成立,注册资本为300(万元),在公司发展壮大的4年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营帐篷、遮阳伞、家具、五金配件、工艺品制造、加工;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,我公司属于宁波帐篷公司行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
- 经营范围 -
股东信息
股东名称 | 股东类型 | 认缴出资额 | 认缴出资占比 |
---|---|---|---|
胡献荣 | 自然人股东 | - | 80.00% |
刘艳 | 自然人股东 | - | 20.00% |
共 2 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
变更记录
变更项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 帐篷、遮阳伞、家具、五金配件、工艺品(除文物)制造、加工;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:户外用品销售;家具制造;家具销售;金属制日用品制造;家具零配件生产;金属结构制造;金属结构销售;家具零配件销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 2023-09-18 |
地址变更 | 浙江省慈溪市龙山镇龙镇大道***号 | 浙江省宁波市江北区慈城镇公有村龙皇堂****室 | 2023-09-18 |
经营范围变更 | 帐篷、遮阳伞、家具、五金配件、工艺品(除文物)制造、加工;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:户外用品销售;家具制造;家具销售;金属制日用品制造;家具零配件生产;金属结构制造;金属结构销售;家具零配件销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 2023-09-18 |
主要人员变更 | 姓名: 刘坤; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 胡献荣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 胡献荣; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名:胡献荣;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 刘艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 胡献荣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 胡献荣; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名:胡献荣;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-08-24 |
股东信息变更 | 姓名: 胡献荣; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 刘坤; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 刘艳; 出资额: **万; 百分比: **%; | 姓名: 胡献荣; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 刘艳; 出资额: **万; 百分比: **%; | 2022-08-24 |
企业联络人员、财务人员 | 原联络员姓名:刘坤;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:***********;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:刘坤;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:****************** | 现联络员姓名:刘坤;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:***********;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:胡献荣;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** | 2021-07-06 |
投资人变更 | 姓名:刘坤;出资额:***万;百分比:**%;姓名:刘艳;出资额:***万;百分比:**%;姓名:胡献荣;出资额:**万;百分比:**%; | 姓名:胡献荣;出资额:***万;百分比:**%;姓名:刘坤;出资额:**万;百分比:**%;姓名:刘艳;出资额:**万;百分比:**%; | 2021-07-06 |
法定代表人变更 | 刘坤 | 胡献荣 | 2021-07-06 |
高级管理人员变更 | 姓名:刘坤;证件号码:******************;职位:执行董事;姓名:刘坤;证件号码:******************;职位:经理;姓名:刘艳;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:刘坤;证件号码:******************;职位:监事;姓名:胡献荣;证件号码:******************;职位:执行董事;姓名:胡献荣;证件号码:******************;职位:经理; | 2021-07-06 |
主要人员变更 | 姓名: 刘坤; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 刘坤; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 刘艳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 刘坤; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 胡献荣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 胡献荣; 证件号码: ******************; 职位: 经理; | 2021-07-06 |
股东信息变更 | 姓名: 刘坤; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 刘艳; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 胡献荣; 出资额: **万; 百分比: **%; | 姓名: 胡献荣; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 刘坤; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 刘艳; 出资额: **万; 百分比: **%; | 2021-07-06 |
其他事项备案 | 原联络员姓名:刘坤;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:刘坤;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:****************** | 现联络员姓名:刘坤;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:胡献荣;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** | 2021-07-06 |
其他事项备案 | 原联络员姓名:刘坤;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:刘坤;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:****************** | 现联络员姓名:刘坤;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:胡献荣;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** | 2021-07-06 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-12-04 |
股东信息变更 | 姓名: 刘坤; 出资额: ***万; 百分比: ***%; | 姓名: 刘坤; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 刘艳; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 胡献荣; 出资额: **万; 百分比: **%; | 2020-12-04 |
投资人变更 | 姓名:刘坤;出资额:***万;百分比:***%; | 姓名:刘坤;出资额:***万;百分比:**%;姓名:刘艳;出资额:***万;百分比:**%;姓名:胡献荣;出资额:**万;百分比:**%; | 2020-12-04 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-12-04 |
共 17 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
所有成员
联系人姓名 | 职位 | 手机 | 邮箱 | 固话 | 负责业务 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡献荣 | 执行董事,经理,经理,执行董事 | - | - | - | - | 79 |
工商年报联系人2019、2020、2021 | - | - | - | - | - | 70 |
刘坤 | 监事 | - | - | - | - | 79 |
联系人共 6 条
解锁 查看更多信息
共 6 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity
主要成员
联系人姓名 | 职位 | 成员经历 |
---|---|---|
胡献荣 | 执行董事,经理,经理,执行董事 | - |
共 1 条
- 1
- 2
- 3
- 4
- Infinity